Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2373881

EP2373881 - MÉTHODE DE PRODUCTION ET STOCKAGE DE CHALEUR DANS UN NAVIRE FLOTTANT ET L'UTILISATION DE LA CHALEUR À TERRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  28.11.2014
Base de données mise à jour au 08.12.2017
Dernier événement   Tooltip15.07.2016Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): MT
publié le 17.08.2016  [2016/33]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Greenheat Systems Limited
Causewayside Glenaldie Tain
Ross-shire IV19 1NE / GB
[2011/41]
Inventeur(s)01 / MACKAY, Andrew
Causewayside
Glenaldie
Tain
Ross-shire IV19 1NE / GB
 [2013/51]
Précédent [2011/41]01 / MACKAY, Andrew
Causewayside
Glenaldie
Tain
Ross-Sshire IV19 1NE / GB
Numéro de la demande, date de dépôt09764565.902.12.2009
WO2009GB51636
Numéro de priorité, dateGB2008002199702.12.2008         Format original publié: GB 0821997
[2011/41]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A2  Demande sans rapport de recherche
N°:WO2010064041
Date:10.06.2010
Langue:EN
[2010/23]
Type: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP2373881
Date:12.10.2011
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 10.06.2010 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2011/41]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2373881
Date:22.01.2014
Langue:EN
[2014/04]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationaleEP31.03.2011
ClassificationInternationale:F03B13/18, F03B13/20, F03B13/26
[2011/41]
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/08]
TitreAllemand:VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG UND SPEICHERUNG VON HITZE AUF EINEM SCHIFF UND VERWENDUNG DER HITZE AN LAND[2013/06]
Anglais:METHOD OF GENERATING AND STORING HEAT IN A FLOATING VESSEL AND USING THE HEAT ONSHORE[2011/41]
Français:MÉTHODE DE PRODUCTION ET STOCKAGE DE CHALEUR DANS UN NAVIRE FLOTTANT ET L'UTILISATION DE LA CHALEUR À TERRE[2011/41]
Précédent [2011/41]VERFAHREN ZUR ERZEUGUNG UND SPEICHERUNG VON WÄRME IN EINEM SCHWIMMENDEN SCHIFF UND VERWENDUNG DER WÄRME AN LAND
Entrée dans la phase régionale04.07.2011Taxe nationale de base payée 
Procédure d'examen13.09.2011Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
30.09.2011Requête en examen déposée  [2012/08]
11.02.2013Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
13.05.2013Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB
20.06.2013Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
10.09.2013Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB
08.11.2013Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
22.11.2013Taxe de délivrance payée
22.11.2013Taxe publication/d‘impression payée
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  11.02.2013
Opposition(s)23.10.2014Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/01]
Taxes payéesTaxe annuelle
02.07.2012Taxe annuelle Année du brevet 03
02.01.2013Taxe annuelle Année du brevet 04
03.12.2013Taxe annuelle Année du brevet 05
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
31.12.201103   M06   Taxe payée le   02.07.2012
Extinctions au cours de la procédure dopposition  TooltipHU02.12.2009
AT22.01.2014
BE22.01.2014
BG22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
IT22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
MC22.01.2014
MT22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
SM22.01.2014
TR22.01.2014
NO22.04.2014
GR23.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
[2016/33]
Précédent [2016/32]HU02.12.2009
AT22.01.2014
BE22.01.2014
BG22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
IT22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
MC22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
SM22.01.2014
TR22.01.2014
NO22.04.2014
GR23.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Précédent [2016/29]AT22.01.2014
BE22.01.2014
BG22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
IT22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
MC22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
SM22.01.2014
NO22.04.2014
GR23.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Précédent [2016/28]AT22.01.2014
BE22.01.2014
BG22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
MC22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
SM22.01.2014
NO22.04.2014
GR23.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Précédent [2016/27]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
MC22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
SM22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Précédent [2016/22]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
SM22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Précédent [2015/24]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SI22.01.2014
SK22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Précédent [2014/50]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
NL22.01.2014
PL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
SK22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Précédent [2014/49]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
NL22.01.2014
RO22.01.2014
SE22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Précédent [2014/48]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
CZ22.01.2014
DK22.01.2014
EE22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
NL22.01.2014
SE22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Précédent [2014/41]AT22.01.2014
BE22.01.2014
CY22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
HR22.01.2014
LT22.01.2014
LV22.01.2014
NL22.01.2014
SE22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Précédent [2014/39]AT22.01.2014
CY22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
LT22.01.2014
NL22.01.2014
SE22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Précédent [2014/37]AT22.01.2014
CY22.01.2014
ES22.01.2014
FI22.01.2014
LT22.01.2014
SE22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
PT22.05.2014
Précédent [2014/36]LT22.01.2014
NO22.04.2014
IS22.05.2014
Cité dansRecherche internationale[A]WO02061273  (WATER CROSSING INC [SE], et al) [A] 1 * page 6, line 18 - line 28; figures 1,5,6 *;
 [A]US2007046028  (GIZARA ANDREW R [US]) [A] 1 * abstract *;
 [A]EP1890032  (LODHAL MANFRED [DE]) [A] 1 * paragraphs [0023] , [0024] *;
 [A]CA2436187  (HUANG LUNG-PIN) [A] 1 * page 4, line 4 - line 7 * * page 7, line 15 - page 8, line 21; figures 1,4 *;
 [XA]US2006055175  (GRINBLAT ZINOVY D [US]) [X] 4,14 * abstract * [A] 1,2;
 [XA]US1768716  (PAUL SHISHKOFF) [X] 4,5,14 * page 1, line 61 - line 96 * * page 2, line 114 - line 119 * [A] 1,2;
 [A]WO2008019436  (SEADOV PTY LTD [AU], et al) [A] 1,15 * page 7, line 4 - line 8 *
par le demandeurWO0225107
    "High Temperature Metal Hydrides as Heat Storage Materials for Solar and Related Applications", INT J MOL SCI., (200901), vol. 10, no. 1, pages 325 - 344,