Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2409172

EP2409172 - SYSTÈME DE LOCALISATION ET DE SUIVI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  16.12.2016
Base de données mise à jour au 15.08.2018
Dernier événement   Tooltip13.07.2018Extinction du brevet dans un Etat contractant
État(s) actualisé(s): MT
publié le 15.08.2018  [2018/33]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Cork Institute Of Technology
Bishopstown
County Cork / IE
[2012/04]
Inventeur(s)01 / KLEPAL, Martin
31A mount Eden
Model Farm Road
Bishopstown
County Cork / IE
02 / WIDYAMAN
c/o Cork Institute of Technology
Bishopstown
County Cork / IE
03 / PESCH, Dirk
Fairview
Fennell's Bay
Crosshaven
County Cork / IE
 [2012/04]
Mandataire(s)Weldon, Michael James , et al
John A. O'Brien & Associates
Unit 4, The Courtyard Business Centre
Orchard Lane
Blackrock, County Dublin, A94 NV07 / IE
[N/P]
Précédent [2016/06]Weldon, Michael James , et al
John A. O'Brien & Associates
Third Floor
Duncairn House
14 Carysfort Avenue
Blackrock, Co. Dublin / IE
Précédent [2012/04]Weldon, Michael James , et al
John A. O'Brien & Associates Third Floor, Duncairn House, 14 Carysfort Avenue
Blackrock, Co. Dublin / IE
Numéro de la demande, date de dépôt10712580.918.03.2010
[2016/06]
WO2010IE00014
Numéro de priorité, dateIE2009000020619.03.2009         Format original publié: IE 20090206
[2012/04]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A2  Demande sans rapport de recherche
N°:WO2010106530
Date:23.09.2010
Langue:EN
[2010/38]
Type: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP2409172
Date:25.01.2012
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 23.09.2010 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2012/04]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2409172
Date:10.02.2016
Langue:EN
[2016/06]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP06.01.2011
ClassificationInternationale:G01S5/02
[2012/04]
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/04]
Etats autorisant lextensionALPas encore payé
BAPas encore payé
MEPas encore payé
RSPas encore payé
TitreAllemand:LOKALISIERUNGS- UND VERFOLGUNGSSYSTEM[2012/04]
Anglais:A LOCATION AND TRACKING SYSTEM[2012/04]
Français:SYSTÈME DE LOCALISATION ET DE SUIVI[2012/04]
Entrée dans la phase régionale15.09.2011Taxe nationale de base payée 
15.09.2011Taxe(s) de désignation payée(s) 
15.09.2011Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen15.09.2011Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
15.09.2011Requête en examen déposée  [2012/04]
01.08.2012Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
29.01.2013Réponse à une notification de la division dexamen
09.04.2013Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
01.10.2013Réponse à une notification de la division dexamen
15.07.2015Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
10.11.2015Taxe de délivrance payée
10.11.2015Taxe publication/d‘impression payée
08.12.2015Informations concernant l’intention de délivrer un brevet
08.12.2015Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  01.08.2012
Opposition(s)11.11.2016Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/03]
Taxes payéesTaxe annuelle
26.01.2012Taxe annuelle Année du brevet 03
17.01.2013Taxe annuelle Année du brevet 04
24.01.2014Taxe annuelle Année du brevet 05
23.01.2015Taxe annuelle Année du brevet 06
Extinctions au cours de la procédure dopposition  TooltipHU18.03.2010
AT10.02.2016
BE10.02.2016
CY10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
MC10.02.2016
MK10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SI10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
TR10.02.2016
IE18.03.2016
LU18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
MT31.03.2016
FR11.04.2016
BG10.05.2016
GB10.05.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
[2018/31]
Précédent [2018/30]HU18.03.2010
AT10.02.2016
BE10.02.2016
CY10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
MC10.02.2016
MK10.02.2016
MT10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SI10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
TR10.02.2016
IE18.03.2016
LU18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
FR11.04.2016
BG10.05.2016
GB10.05.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2018/28]HU18.03.2010
AT10.02.2016
BE10.02.2016
CY10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
MC10.02.2016
MK10.02.2016
MT10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SI10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
IE18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
FR11.04.2016
BG10.05.2016
GB10.05.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2017/47]AT10.02.2016
BE10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
MT10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SI10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
IE18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
FR11.04.2016
BG10.05.2016
GB10.05.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2017/36]AT10.02.2016
BE10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SI10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
IE18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
FR11.04.2016
BG10.05.2016
GB10.05.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2017/15]AT10.02.2016
BE10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SI10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
IE18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
FR11.04.2016
BG10.05.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2017/10]AT10.02.2016
BE10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
IE18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
FR11.04.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2017/07]AT10.02.2016
BE10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
IE18.03.2016
CH31.03.2016
LI31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2017/03]AT10.02.2016
BE10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2016/50]AT10.02.2016
CZ10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
RO10.02.2016
SE10.02.2016
SK10.02.2016
SM10.02.2016
BE31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2016/49]AT10.02.2016
DK10.02.2016
EE10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
SE10.02.2016
BE31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2016/46]AT10.02.2016
DK10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
SE10.02.2016
BE31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2016/39]AT10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
LV10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
SE10.02.2016
BE31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2016/38]AT10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
BE31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
IS10.06.2016
PT13.06.2016
Précédent [2016/36]AT10.02.2016
ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
IT10.02.2016
LT10.02.2016
NL10.02.2016
PL10.02.2016
BE31.03.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
Précédent [2016/35]ES10.02.2016
FI10.02.2016
HR10.02.2016
NO10.05.2016
GR11.05.2016
Cité dansRecherche internationale[XYI]WO2004008796  (EKAHAU OY [FI], et al) [X] 1,22,23 * pages 6-8; figures 1,2,5,7 * [Y] 2-14,16-21 [I] 15;
 [XYI]US2004259575  (PEREZ-BREVA LUIS [ES], et al) [X] 1,22,23 * paragraphs [0040] - [0044]; figures 4-6 * [Y] 2-5,11-14,16-20 [I] 15;
 [Y]US2007149216  (MISIKANGAS PAULI [FI]) [Y] 2-5,11-14,16-20 * paragraphs [0023] , [0 97] , [ 119] , [ 120]; figure 1 *;
 [YA]WO2007118518  (SIEMENS AG [DE], et al) [Y] 21 * page 16, line 18 - page 18, line 7 * * page 20, line 17 - page 21, line 25 * [A] 1
 [Y]  - WIDYAWAN ET AL, "Influence of Predicted and Measured Fingerprint on the Accuracy of RSSI-based Indoor Location Systems", POSITIONING, NAVIGATION AND COMMUNICATION, 2007. WPNC '07. 4TH WO RKSHOP ON, IEEE, PI LNKD- DOI:10.1109/WPNC.2007.353626, (20070301), ISBN 978-1-4244-0870-2, pages 145 - 151, XP031080630 [Y] 2-5,11-14,16-20 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1109/WPNC.2007.353626
 [Y]  - HOPPE R ET AL, "Wideband propagation modelling for indoor environments and for radio transmission into buildings", PERSONAL, INDOOR AND MOBILE RADIO COMMUNICATIONS, 2000. PIMRC 2000. TH E 11TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SEPT. 18-21, 2000, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20000918), vol. 1, ISBN 978-0-7803-6463-9, pages 282 - 286, XP010520647 [Y] 6-10 * pages 282-283; figures 2,4; table 1 *