Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2384082

EP2384082 - Procédé et dispositif de configuration d'un réseau de capteurs sans fils [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
Précédent [2011/44]Procédé et dispositif de configuration d'un réseau de capteurs sans fils déposés
[2016/10]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  23.06.2017
Base de données mise à jour au 22.09.2017
Dernier événement   Tooltip18.08.2017Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): SI
publié le 20.09.2017  [2017/38]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Thales
45, rue de Villiers
92200 Neuilly Sur Seine / FR
[2011/44]
Inventeur(s)01 / Leguay, Jérémie
160, boulevard de Valmy BP 82
92704, COLOMBES Cedex / FR
02 / Gay, Vincent
160, boulevard de Valmy BP 82
92704, COLOMBES Cedex / FR
03 / Lopez-Ramos, Mario
160, boulevard de Valmy BP 82
92704, COLOMBES Cedex / FR
04 / Medagliani, Paolo
Via Giuseppina, 47
26042, CINGIA DE'BOTTI (CR) / IT
05 / Ferrari, GianLuigi
Via Signorelli, 16
43124, PARMA / IT
 [2011/44]
Mandataire(s)Lavoix
2, place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09 / FR
[2016/33]
Précédent [2011/44]Blot, Philippe Robert Emile
Cabinet Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09 / FR
Numéro de la demande, date de dépôt11305500.828.04.2011
[2011/44]
Numéro de priorité, dateFR2010000186930.04.2010         Format original publié: FR 1001869
[2011/44]
Langue de dépôtFR
Langue de la procédureFR
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2384082
Date:02.11.2011
Langue:FR
[2011/44]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2384082
Date:17.08.2016
Langue:FR
[2016/33]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne -
envoyé le :
EP08.09.2011
ClassificationInternationale:H04W88/18, H04W16/18
[2016/10]
Précédent Internationale [2011/44]H04W88/18
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2016/33]
Précédent [2011/44]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
TitreAllemand:Verfahren und Vorrichtung zur Konfiguration eines kabellosen Sensornetzes[2016/10]
Anglais:Method and device for configuring a network of remote wireless sensors[2016/10]
Français:Procédé et dispositif de configuration d'un réseau de capteurs sans fils[2016/10]
Précédent [2011/44]Verfahren und Vorrichtung zur Konfiguration eines Sensornetzes ohne verlegte Kabel
Précédent [2011/44]Method and device for configuring a network of removed wireless sensors
Précédent [2011/44]Procédé et dispositif de configuration d'un réseau de capteurs sans fils déposés
Procédure d'examen27.01.2012Requête en examen déposée  [2012/10]
08.03.2016Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
04.07.2016Taxe de délivrance payée
04.07.2016Taxe publication/d‘impression payée
04.07.2016Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  08.03.2016
Opposition(s)18.05.2017Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/30]
Taxes payéesTaxe annuelle
21.03.2013Taxe annuelle Année du brevet 03
19.03.2014Taxe annuelle Année du brevet 04
26.03.2015Taxe annuelle Année du brevet 05
29.03.2016Taxe annuelle Année du brevet 06
Extinctions au cours de la procédure dopposition  TooltipAT17.08.2016
CZ17.08.2016
DK17.08.2016
EE17.08.2016
ES17.08.2016
FI17.08.2016
HR17.08.2016
IT17.08.2016
LT17.08.2016
LV17.08.2016
NL17.08.2016
PL17.08.2016
RO17.08.2016
RS17.08.2016
SE17.08.2016
SI17.08.2016
SK17.08.2016
SM17.08.2016
BG17.11.2016
NO17.11.2016
GR18.11.2016
PT19.12.2016
[2017/37]
Précédent [2017/32]AT17.08.2016
CZ17.08.2016
DK17.08.2016
EE17.08.2016
ES17.08.2016
FI17.08.2016
HR17.08.2016
IT17.08.2016
LT17.08.2016
LV17.08.2016
NL17.08.2016
PL17.08.2016
RO17.08.2016
RS17.08.2016
SE17.08.2016
SK17.08.2016
SM17.08.2016
BG17.11.2016
NO17.11.2016
GR18.11.2016
PT19.12.2016
Précédent [2017/13]AT17.08.2016
ES17.08.2016
FI17.08.2016
HR17.08.2016
IT17.08.2016
LT17.08.2016
LV17.08.2016
NL17.08.2016
PL17.08.2016
RS17.08.2016
SE17.08.2016
NO17.11.2016
GR18.11.2016
PT19.12.2016
Précédent [2017/11]AT17.08.2016
ES17.08.2016
FI17.08.2016
HR17.08.2016
IT17.08.2016
LT17.08.2016
NL17.08.2016
PL17.08.2016
RS17.08.2016
SE17.08.2016
NO17.11.2016
GR18.11.2016
PT19.12.2016
Précédent [2017/10]FI17.08.2016
HR17.08.2016
IT17.08.2016
LT17.08.2016
NL17.08.2016
PL17.08.2016
RS17.08.2016
SE17.08.2016
NO17.11.2016
Précédent [2017/09]FI17.08.2016
IT17.08.2016
LT17.08.2016
NL17.08.2016
NO17.11.2016
Précédent [2017/07]LT17.08.2016
Citations:Recherche[AD]  MEDAGLIANI P ET AL, "Engineering Energy-Efficient Target Detection Applications in Wireless Sensor Networks", LARGE-SCALE CONTEXT MANAGEMENT, IEEE, US, (20100329), ISBN 978-1-4244-5328-3, pages 31 - 39, XP007915674 [AD] 1-9 * the whole document *
 [A]  KAPLAN L M, "Node selection for target tracking using bearing measurements from unattended ground sensors", AEROSPACE CONFERENCE, 2003. PROCEEDINGS. 2003 IEEE MARCH 8-15, 2003, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20030308), vol. 5, ISBN 978-0-7803-7651-9, pages 5_2137 - 5_2152, XP010660508 [A] 1,8,9 * abstract *
 [A]  "Decentralized Management of Sensors in a Multi-Attribute Environment Under Weak Network Congestion", ACOUSTICS, SPEECH AND SIGNAL PROCESSING, 2006. ICASSP 2006 PROCEEDINGS . 2006 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOULOUSE, FRANCE 14-19 MAY 2006, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20060101), ISBN 978-1-4244-0469-8, pages IV - IV, XP031101375 [A] 1,8,9 * abstract *
par le demandeur   DANS T. HE, S. KRISHNAMURTHY, L. LUO, T. YAN, L. GU, R. STOLERU, G. ZHOU, Q. CAO, P. VICAIRE, J. A. STANKOVIC, "Vigilnet: An integrated sensor network system for energy-efficient surveillance", ACM TRANS. SEN. NETW., (200602), vol. 2, no. 1, pages 1 - 38,
    J. JEONG, Y. GU, T. HE, D. DU, "VISA: Virtual Scanning Algorithm for Dynamic Protection of Road Networks", PROC. OF 28TH IEEE CONFERENCE ON COMPUTER COMMUNICATIONS (INFOCOM 09, (200904),
    L. LAZOS, R. POOVENDRAN, J. A. RITCEY, "Analytic evaluation of target detection in heterogeneous wireless sensor networks", ACM TRANS. SENSOR NETWORKS, (200903), vol. 5, no. 2, doi:doi:10.1145/1498915.1498924, pages 1 - 38, XP058033702

DOI:   http://dx.doi.org/10.1145/1498915.1498924
    P. MEDAGLIANI, J. LEGUAY, V. GAY, M. LOPEZ RAMOS, G. FERRARI, "Engineering Energy-Efficient Target Detection Applications in Wireless Sensor Networks", CONFERENCE IEEE PERCOM 2010, (201003),
    J.J. SYLVESTER, "On a funicular solution of Buffon's "problem of the needle" in its most general form", ACTA MATHEMATICA, (1890), vol. 14, no. 1, pages 185 - 205,