Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2787503

EP2787503 - Procédé et système de tatouage de signaux audio [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande est réputée retirée
Statut actualisé le  04.09.2015
Base de données mise à jour au 17.11.2017
Dernier événement   Tooltip04.09.2015Demande réputée retiréepublié le 07.10.2015  [2015/41]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Movym S.r.l.
Via Carlo De Cristoforis, 13
20124 Milano / IT
[2014/41]
Inventeur(s)01 / Abrardo, Andrea
Via Redi 14
I-50018 Scandicci (FI) / IT
02 / Barni, Mauro
Via Boni 108
I-59100 Prato / IT
03 / Ferrari, Gianluigi
Via Signorelli 16
I-43124 Parma / IT
04 / Arconte, Davide
c/o Movym S.r.l.
Via Carlo de Cristoforis 13
I-20124 Milano / IT
 [2014/41]
Mandataire(s)Giannesi, Simona
Porta, Checcacci & Associati S.p.A.
Via Trebbia, 20
20135 Milano / IT
[2014/41]
Numéro de la demande, date de dépôt13162596.405.04.2013
[2014/41]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2787503
Date:08.10.2014
Langue:EN
[2014/41]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne -
envoyé le :
EP21.06.2013
ClassificationInternationale:G10L19/018
[2014/41]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2014/41]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
TitreAllemand:Verfahren und System zur Audiosignal-Wasserzeichenmarkierung[2014/41]
Anglais:Method and system of audio signal watermarking[2014/41]
Français:Procédé et système de tatouage de signaux audio[2014/41]
Procédure dexamen05.04.2013Requête en examen déposée  [2014/41]
09.04.2015La demande est réputée retirée, date d'effet juridique  [2015/41]
18.05.2015Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [2015/41]
Taxes payéesSurtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
30.04.201503   M06   Pas encore payé
Citations:Recherche[XAYI]US7127065  (DEPOVERE GEERT FLORIMOND GERAR [NL], et al) [X] 1,3,8-10,13,15 * column 1, line 7 - line 11 * * column 1, line 53 - column 2, line 17; claims 1,3 * * column 4, line 54 - column 5, line 7; claims 4,6 * [A] 4-7 [Y] 12 [I] 2,11,14;
 [XAYI]US2004059918  (XU CHANGSHENG [SG]) [X] 1,8,13,14 * paragraph [0008]; claim 1 * * paragraph [0029] - paragraph [0031]; figure 2 * * paragraph [0042] - paragraph [0043] * [A] 9-12,15 [Y] 7 [I] 2-6;
 [XAYI]US6674861  (XU CHANGSHENG [SG], et al) [X] 1,8,13,14 * column 1, line 66 - column 3, line 13 * * column 4, line 65 - column 6, line 10 * * column 7, line 4 - line 32 * * column 9, line 32 - column 10, line 53; figure 1 * * column 11, line 50 - column 14, line 67 * [A] 9-12,15 [Y] 7 [I] 2-6;
 [YA]US2010057231  (SLATER CHRISTOPHER [GB], et al) [Y] 7 * paragraph [0007] - paragraph [0008] * * paragraph [0042] - paragraph [0044] * [A] 1-6,8-15;
 [YA]US6456726  (YU HONG HEATHER [US], et al) [Y] 12 * column 1, line 6 - line 8 * * column 1, line 53 - line 62 * * column 2, line 10 - line 27; figure 1 * * column 2, line 61 - column 3, line 23 * * column 4, line 6 - line 43; figure 2 * [A] 1-11,13-15
par le demandeurEP1594122