Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2846813

EP2846813 - POLYSACCHARIDES À PARTIR DE PRASINOCOCCALES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
Précédent [2015/12]POLYSACCHARIDES PROVENANT DE PRASINOCOCCALES
[2016/11]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  08.09.2017
Base de données mise à jour au 22.01.2018
Dernier événement   Tooltip05.01.2018Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): MC
publié le 07.02.2018 [2018/06]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Glycomar Limited
European Centre for Marine Biotechnology
Dunstaffnage Marine Lab
Dunbeg
Oban, Argyll PA37 1QA / GB
[2015/12]
Inventeur(s)01 / BAVINGTON, Charles Daniel
8 Etive Park
North Connel
Oban Highland PA37 1SJ / GB
02 / MOSS, Claire
3D Burnbank Terrace
Breadalbane Street
Oban Argyll Highland PA34 5PB / GB
 [2015/12]
Mandataire(s)Thom, Russell
Murgitroyd & Company
Scotland House
165-169 Scotland Street
Glasgow G5 8PL / GB
[2015/12]
Numéro de la demande, date de dépôt13730626.213.05.2013
[2016/44]
WO2013GB51223
Numéro de priorité, dateGB2012000832511.05.2012         Format original publié: GB 201208325
[2015/12]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2013167911
Date:14.11.2013
Langue:EN
[2013/46]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2846813
Date:18.03.2015
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 14.11.2013 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2015/12]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2846813
Date:02.11.2016
Langue:EN
[2016/44]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP14.11.2013
ClassificationInternationale:A61K31/737, A61K36/05, A61K8/73, C08B37/00, C12P19/04, A61P37/00
[2016/11]
Précédent Internationale [2015/12]A61K36/05
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2015/12]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
TitreAllemand:POLYSACCHARIDE AUS PRASINOCOCCALES[2016/11]
Anglais:POLYSACCHARIDES FROM PRASINOCOCCALES[2015/12]
Français:POLYSACCHARIDES À PARTIR DE PRASINOCOCCALES[2016/11]
Précédent [2015/12]POLYSACCHARIDE AUS PRASINOCOCCUS
Précédent [2015/12]POLYSACCHARIDES PROVENANT DE PRASINOCOCCALES
Entrée dans la phase régionale04.11.2014Taxe nationale de base payée 
04.11.2014Taxe(s) de désignation payée(s) 
04.11.2014Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen04.11.2014Requête en examen déposée  [2015/12]
05.03.2015Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
16.07.2015Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
10.11.2015Réponse à une notification de la division dexamen
01.03.2016Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
04.07.2016Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB
04.07.2016Taxe de délivrance payée
04.07.2016Taxe publication/d‘impression payée
22.09.2016Informations concernant l’intention de délivrer un brevet
22.09.2016Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  16.07.2015
Opposition(s)03.08.2017Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/41]
Taxes payéesTaxe annuelle
29.05.2015Taxe annuelle Année du brevet 03
31.03.2016Taxe annuelle Année du brevet 04
Extinctions au cours de la procédure dopposition  TooltipAT02.11.2016
BE02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
EE02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
MC02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RO02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
SI02.11.2016
SK02.11.2016
SM02.11.2016
BG02.02.2017
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
LU31.05.2017
[2018/06]
Précédent [2017/52]AT02.11.2016
BE02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
EE02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RO02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
SI02.11.2016
SK02.11.2016
SM02.11.2016
BG02.02.2017
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
LU31.05.2017
Précédent [2017/38]AT02.11.2016
BE02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
EE02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RO02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
SK02.11.2016
SM02.11.2016
BG02.02.2017
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
LU31.05.2017
Précédent [2017/37]AT02.11.2016
BE02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
EE02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RO02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
SK02.11.2016
SM02.11.2016
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
LU31.05.2017
Précédent [2017/36]AT02.11.2016
BE02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
EE02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RO02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
SK02.11.2016
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
LU31.05.2017
Précédent [2017/35]AT02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
EE02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RO02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
Précédent [2017/34]AT02.11.2016
CZ02.11.2016
DK02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
Précédent [2017/33]AT02.11.2016
DK02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
Précédent [2017/26]AT02.11.2016
FI02.11.2016
HR02.11.2016
LT02.11.2016
LV02.11.2016
NL02.11.2016
PL02.11.2016
RS02.11.2016
SE02.11.2016
NO02.02.2017
GR03.02.2017
IS02.03.2017
PT02.03.2017
Précédent [2017/12]LV02.11.2016
Cité dansRecherche internationale[A]  - MCN SIEBURTH JOHN ET AL, "Widespread occurrence of the oceanic ultraplankter, Prasinococcus capsulatus (Prasinophyceae), the diagnostic "Golgi-decapore complex" and the newly described polysaccharide "capsulan"", JOURNAL OF PHYCOLOGY, (199910), vol. 35, no. 5, ISSN 0022-3646, pages 1032 - 1043, XP002704952 [A] 1-23 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1046/j.1529-8817.1999.3551032.x
par le demandeurWO2011031161
 NO320950B
    - MIYASHITA ET AL., "Prasinococcus capsulatus Gen. Et Sp. Nov., A New Marine Coccoid Prasinophyte", J. GEN. APPL. MICROBIOL., (1993), vol. 39, pages 571 - 582,
    - MIYASHITA ET AL., "Composition and nature of extracellular polysaccharide produced by newly isolated coccoid prasinophyte, Prasinococcus capsulatus", J. MARINE BIOTECHNOL., (1995), vol. 3, pages 136 - 139,
    - HIGASHI ET AL., "Controlled photochemical depolymerization of K5 heparosan, a bioengineered heparin precursor", CARBOHYDRATE POLYMERS, (2011), vol. 86, pages 1365 - 1370,
    - J. PHYCOL., (1999), vol. 35, pages 1032 - 1043,
    - GUILLARD R.; RYTHER J., "Studies of marine planktonic diatoms", CAN. J. MICROBIOL., (1962), vol. 8, pages 229 - 239,
    - ROTA C ET AL., "Free radical generation during chemical depolymerization of heparin", ANAL BIOCHEM., (2005), vol. 344, no. 2, pages 193 - 203,
    - PETIT AC ET AL., "Free-radical depolymerization with metallic catalysts of an exopolysaccharide produced by a bacterium isolated from a deep-sea hydrothermal vent polychaete annelid", CARBOHYDRATE POLYMERS, (2006), vol. 64, doi:doi:10.1016/j.carbpol.2005.11.016, pages 597 - 602, XP025087723

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2005.11.016