Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2800811

EP2800811 - PROCÉDÉS ET COMPOSITIONS PERMETTANT LA MODIFICATION DE L'ADN CIBLE DIRIGÉE PAR L'ARN ET LA MODULATION DE LA TRANSCRIPTION DIRIGÉE PAR L'ARN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLe brevet a été délivré
Statut actualisé le  07.04.2017
Base de données mise à jour au 17.11.2017
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  17.03.2017
PrécédentL'examen est en cours
Statut actualisé le  12.12.2016
Dernier événement   Tooltip19.05.2017Opposition forméepublié le 21.06.2017  [2017/25]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
The Regents of the University of California
1111 Franklin Street, 12th Floor
Oakland, CA 94607 / US
Pour tous les Etats désignés
University of Vienna
Universitätsring 1
1010 Vienna / AT
Pour tous les Etats désignés
Charpentier, Emmanuelle
Department Of Regulation in Infection Biology
Max Planck Institute for Infection Biology
Charitéplatz 1
10117 Berlin / DE
[2017/18]
Précédent [2014/46]Pour tous les Etats désignés
The Regents of the University of California
1111 Franklin Street, 12th Floor
Oakland, CA 94607 / US
Pour tous les Etats désignés
University of Vienna
Universitätsring 1
1010 Vienna / AT
Pour tous les Etats désignés
Charpentier, Emmanuelle
Department "Regulation in Infection Biology"
Helmholtz Centre for Infection Research
Inhoffenstrasse 7
38124 Braunschweig / DE
Inventeur(s)01 / JINEK, Martin
1846 Spruce Street
Berkeley, California 94709 / US
02 / DOUDNA CATE, James Harrison
164 Vicente Road
Berkeley, California / US
03 / LIM, Wendell
149 Collins Street
San Francisco, California 94118 / US
04 / QI, Lei
730 Kinkead Way 302
Albany, California 94706 / US
05 / CHARPENTIER, Emmanuelle
Department "Regulation in Infection Biology"
Helmholtz Centre for Infection Research
Inhoffenstrasse 7
38124 Braunschweig / DE
06 / CHYLINSKI, Krzysztof
Simmeringer Hauptstrasse 45/8
1110 Vienna / AT
07 / DOUDNA, Jennifer A.
164 Vicente Road
Berkeley, California 94705 / US
 [2017/19]
Précédent [2014/46]01 / JINEK, Martin
1846 Spruce Street
Berkeley, California 94709 / US
02 / DOUDNA CATE, James Harrison
164 Vicente Road
Berkeley, California / US
03 / LIM, Wendell
149 Collins Street
San Francisco, California 94118 / US
04 / QI, Lei
730 Kinkead Way 302
Albany, California 94706 / US
05 / CHARPENTIER, Emmanuelle
Department "Regulation in Infection Biology"
Helmholtz Centre for Infection Research
Inhoffenstrasse 7
38124 Braunschweig / DE
06 / CHYLINSKI, Krysztof
Simmeringer Hauptstrasse 45/8
1110 Vienna / AT
07 / DOUDNA, Jennifer A.
164 Vicente Road
Berkeley, California 94705 / US
Mandataire(s)Green, Katherine , et al
Mewburn Ellis LLP
City Tower
40 Basinghall Street
London EC2V 5DE / GB
[2017/19]
Précédent [2014/46]Brasnett, Adrian Hugh
Mewburn Ellis LLP
33 Gutter Lane
London EC2V 8AS / GB
Numéro de la demande, date de dépôt13793997.115.03.2013
[2017/19]
WO2013US32589
Numéro de priorité, dateUS201261652086P25.05.2012         Format original publié: US 201261652086 P
US201261716256P19.10.2012         Format original publié: US 201261716256 P
US201361757640P28.01.2013         Format original publié: US 201361757640 P
US201361765576P15.02.2013         Format original publié: US 201361765576 P
[2014/46]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2013176772
Date:28.11.2013
Langue:EN
[2013/48]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2800811
Date:12.11.2014
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 28.11.2013 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2014/46]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2800811
Date:10.05.2017
Langue:EN
[2017/19]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationaleKR28.11.2013
Rapport (complémentaire) de recherche européenne -
envoyé le :
EP26.08.2015
ClassificationInternationale:C12N15/11, C12N15/63, C07K19/00, C12N15/10, C12N15/90
[2015/39]
Précédent Internationale [2014/46]C12N15/11, C12N15/63, C07K19/00, C12N5/10
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2017/18]
Précédent [2014/46]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
Etats autorisant lextensionBA14.10.2014
ME14.10.2014
TitreAllemand:VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR RNA-GERICHTETEN ZIEL-DNA-MODIFIKATION UND ZUR RNA-GERICHTETEN TRANSKRIPTIONSMODULATION[2014/46]
Anglais:METHODS AND COMPOSITIONS FOR RNA-DIRECTED TARGET DNA MODIFICATION AND FOR RNA-DIRECTED MODULATION OF TRANSCRIPTION[2014/46]
Français:PROCÉDÉS ET COMPOSITIONS PERMETTANT LA MODIFICATION DE L'ADN CIBLE DIRIGÉE PAR L'ARN ET LA MODULATION DE LA TRANSCRIPTION DIRIGÉE PAR L'ARN[2014/46]
Entrée dans la phase régionale08.08.2014Taxe nationale de base payée 
08.08.2014Taxe de recherche payée 
08.08.2014Taxe(s) de désignation payée(s) 
08.08.2014Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen08.08.2014Requête en examen déposée  [2014/46]
05.12.2014Observations des tiers
06.01.2015Observations des tiers
03.02.2015Observations des tiers
05.02.2015Observations des tiers
24.07.2015Observations des tiers
04.09.2015Observations des tiers
14.03.2016Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
20.04.2016Observations des tiers
12.05.2016Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
22.09.2016Réponse à une notification de la division dexamen
08.12.2016Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
12.12.2016Réponse à une notification de la division dexamen
15.12.2016Observations des tiers
24.03.2017Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
27.03.2017Taxe de délivrance payée
27.03.2017Taxe publication/d‘impression payée
27.03.2017Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)EP17163434.8
La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  12.05.2016
Opposition(s)Opposant(s)01  10.05.2017   
Pohlman, Sandra M.
df-mp Dörries Frank-Molina & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Theatinerstraße 16
80333 München / DE
Mandataire de l'opposant
Pohlman, Sandra M.
df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Theatinerstrasse 16
80333 München / DE
 02  12.05.2017   
Griebling, Onno
Sportweg 10
5037 AC Tilburg / NL
Mandataire de l'opposant
Griebling, Onno
Octrooibureau Griebling BV
Sportweg 10
5037 AC Tilburg / NL
 [2017/25]
Précédent [2017/24]
Opposant(s)01  10.05.2017   
Pohlman, Sandra M.
df-mp Dörries Frank-Molina & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Theatinerstraße 16
80333 München / DE
Mandataire de l'opposant
Pohlman, Sandra M.
df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Theatinerstrasse 16
80333 München / DE
Taxes payéesTaxe annuelle
27.03.2015Taxe annuelle Année du brevet 03
31.03.2016Taxe annuelle Année du brevet 04
27.03.2017Taxe annuelle Année du brevet 05
Citations:Recherche[E]WO2014099744  (HARVARD COLLEGE [US]) [E] 1-21 * the whole document *;
 [E]WO2014065596  (TOOLGEN INC [KR]) [E] 1-21 * the whole document *;
 [E]WO2014093661  (BROAD INST INC [US], et al) [E] 1-21 * the whole document *;
 [E]WO2014093712  (BROAD INST INC [US], et al) [E] 1-21 * the whole document *;
 [T]WO2014089290  (SIGMA ALDRICH CO LLC [US], et al) [T] * figure 4; examples 2-4; table 4 *
 [XPI]  - M. JINEK ET AL, "A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity (Supplementary Material)", SCIENCE, US, (20120628), vol. 337, no. 6096, doi:10.1126/science.1225829, ISSN 0036-8075, page 821, XP055067747 [XP] 1,2,9,13,18 * the whole document * [I] 1-21

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1225829
 [XPI]  - L. CONG ET AL, "Multiplex Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems", SCIENCE, (20130215), vol. 339, no. 6121, doi:10.1126/science.1231143, ISSN 0036-8075, pages 819 - 823, XP055067741 [XP] 1-20 * the whole document * [I] 1-21

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1231143
 [XPI]  - L. CONG ET AL, "Supplementary Material to : Multiplex Genome Engineering Using CRISPR/Cas Systems", SCIENCE, (20130103), vol. 339, no. 6121, doi:10.1126/science.1231143, ISSN 0036-8075, pages 819 - 823, XP055067744 [XP] 1-20 * the whole document * [I] 1-21

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1231143
 [XPI]  - P. MALI ET AL, "RNA-Guided Human Genome Engineering via Cas9", SCIENCE, (20130103), vol. 339, no. 6121, doi:10.1126/science.1232033, ISSN 0036-8075, pages 823 - 826, XP055111247 [XP] 1-20 * the whole document * [I] 1-21

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1232033
 [XPI]  - MARTIN JINEK ET AL, "RNA-programmed genome editing in human cells", E-LIFE, SAM LTD, GB, vol. 2, doi:10.7554/ELIFE.00471, ISSN 2050-084X, (20130129), pages e00471 - 1, (20130628), XP002699851 [XP] 1-20 * the whole document * [I] 1-21

DOI:   http://dx.doi.org/10.7554/eLife.00471
 [IP]  - PHILIPPE HORVATH ET AL, "RNA-guided genome editing à la carte", CELL RESEARCH, (20130312), vol. 23, no. 6, doi:10.1038/cr.2013.39, ISSN 1001-0602, pages 733 - 734, XP055184973 [IP] 1-21 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/cr.2013.39
Recherche internationale[A]US2010076057  (SONTHEIMER ERIK J [US], et al);
 [A]US2011189776  (TERNS REBECCA [US], et al);
 [X]  - SASHITAL, DIPALI G. ET AL., "Mechanism of foreign DNA selection in a bacterial adaptive immune system", MOLECULAR CELL, (20120419), vol. 46, no. 5, pages 606 - 615, XP028522142

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2012.03.020
 [A]  - WIEDENHEFT, BLAKE ET AL., "RNA-guided genetic silencing systems in bacteria and archaea", NATURE, (20120215), vol. 482, no. 7385, pages 331 - 338, XP055116249

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature10886
 [A]  - HALE, CARYN R. ET AL., "RNA-guided RNA cleavage by a CRISPR RNA-Cas protein complex", CELL, (20091125), vol. 139, no. 5, pages 945 - 956, XP055038712

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2009.07.040
 [XP]  - JINEK, MARTIN ET AL., "A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity", SCIENCE, (20120817), vol. 337, no. 6096, pages 816 - 821, XP055067747

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1225829
ExamenWO2011072246
    - R. SAPRANAUSKAS ET AL, "The Streptococcus thermophilus CRISPR/Cas system provides immunity in Escherichia coli", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, GB, (20110803), vol. 39, no. 21, doi:10.1093/nar/gkr606, ISSN 0305-1048, pages 9275 - 9282, XP055265024

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkr606
    - HÉLÈNE DEVEAU ET AL, "Phage response to CRISPR-Encoded resistance in Streptococcus thermophilus", vol. 190, no. 4, doi:10.1128/JB.01412-07, ISSN 0021-9193, (20080201), pages 1390 - 1400, JOURNAL OF BACTERIOLOGY, AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY, US, URL: http://jb.asm.org/content/190/4/1390, (20071207), XP002679468

DOI:   http://dx.doi.org/10.1128/JB.01412-07
    - F. J. M. Mojica ET AL, "Short motif sequences determine the targets of the prokaryotic CRISPR defence system", Microbiology, (20090301), vol. 155, no. 3, doi:10.1099/mic.0.023960-0, ISSN 1350-0872, pages 733 - 740, XP055118366

DOI:   http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.023960-0
    - P. Horvath ET AL, "CRISPR/Cas, the Immune System of Bacteria and Archaea", Science, (20100107), vol. 327, no. 5962, doi:10.1126/science.1179555, ISSN 0036-8075, pages 167 - 170, XP055016971

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1179555
    - MAKAROVA KIRA S ET AL, "Evolution and classification of the CRISPR-Cas systems", NATURE REVIEWS. MICROBIOLOGY, NATURE PUBLISHING GROUP, GB, (20110601), vol. 9, no. 6, ISSN 1740-1526, pages 467 - 477, XP009155547

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577
    - Elitza Deltcheva ET AL, "CRISPR RNA maturation by trans-encoded small RNA and host factor RNase III", NATURE, United Kingdom, (20110331), vol. 471, no. 7340, doi:10.1038/nature09886, ISSN 0028-0836, pages 602 - 607, XP055308803

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09886
autreWO2013141680
 WO2014065596
 WO2014089290
 US8697359
 WO2014099750
 US2014342456
 WO2014022702
 WO2014093661
 WO2013142578
 US7691995
 WO2014093712
    - DELTCHEVA et al., "CRISPR RNA maturation by trans-encoded small RNA and host factor RNase III", Nature, (20110000), vol. 471, doi:doi:10.1038/nature09886, pages 602 - 607, XP055308803

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09886
    - LEENAY et al., "Identifying and visualizing functional PAM diversity across CRISPR-Cas systems", Molecular Cell, (20160000), vol. 62, pages 1 - 11,
    - DELTCHEVAETAL., "CRISPR RNA maturation by trans-encodedsmall RNA and host factor RNase III", Nature, (20110000), vol. 471, pages 602 - 607,
    - SAPRANAUSKAS R. ET AL, "THE STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS CRISPR/CAS SYSTEM PROVIDES IMMUNITY IN ESCHERICHIA COLI", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, (201111), vol. 39, no. 21, doi:10.1093/NAR/GKR606, pages 9275 - 9282, XP055067807

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkr606
    - JOSIANE E GARNEAU ET AL, "THE CRISPR/CAS BACTERIAL IMMUNE SYSTEM CLEAVES BACTERIOPHAGE AND PLASMID DNA", NATURE, (20101101), vol. 468, no. 7320, doi:10.1038/NATURE09523, pages 67 - 71, XP055181397

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09523
    - MALI P. ET AL, "RNA-GUIDED HUMAN GENOME ENGINEERING VIA CAS9", SCIENCE, (20130103), vol. 339, doi:10.1126/SCIENCE.1232033, pages 823 - 826, XP055111247

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1232033
    - CONG L. ET AL, "SUPPLEMENTARY MATERIAL TO : MULTIPLEX GENOME ENGINEERING USING CRISPR/CAS SYSTEMS", SCIENCE, (20130103), vol. 339, no. 6121, doi:10.1126/SCIENCE.1231143, pages 819 - 823, XP002730884

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1231143
    - PHILIPPE HORVATH ET AL, "RNA-GUIDED GENOME EDITING à LA CARTE", CELL RESEARCH, (20130312), vol. 23, doi:10.1038/CR.2013.39, pages 733 - 734, XP055184973

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/cr.2013.39
    - JINEK M. ET AL, "A PROGRAMMABLE DUAL-RNA-GUIDED DNA ENDONUCLEASE IN ADAPTIVE BACTERIAL IMMUNITY (SUPPLEMENTARY MATERIAL)", SCIENCE, (20120628), vol. 337, no. 6096, doi:10.1126/SCIENCE.1225829, pages 816 - 821, XP055067747

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1225829
    - ROBERT SANDERS, "NEW DNA-EDITING TECHNOLOGY SPAWNS BOLD UC INITIATIVE", NEWS CENTER BERKELEY, (20140318), pages 1 - 3, XP003035501
    - BLAKE WIEDENHEFT ET AL, "RNA-GUIDED GENETIC SILENCING SYSTEMS IN BACTERIA AND ARCHAEA", NATURE, (20120216), vol. 482, no. 7385, doi:10.1038/NATURE10886, pages 331 - 338, XP002723433

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature10886
    - VAN DER OOST JOHN, "MOLECULAR BIOLOGY. NEW TOOL FOR GENOME SURGERY", SCIENCE, vol. 339, no. 6121, doi:10.1126/SCIENCE.1234726, (20130215), pages 768 - 770, URL: HTTP://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/23413345, XP055185006

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1234726
    - MELISSA PANDIKA, "JENNIFER DOUDNA, CRISPR CODE KILLER", OZY. RISING STARS, (20140107), pages 1 - 18, XP003035502
    - MARTIN JINEK ET AL, "RNA-PROGRAMMED GENOME EDITING IN HUMAN CELLS", E-LIFE, (20130129), vol. 2, doi:10.7554/ELIFE.00471, pages E00471-1 - E00471-9, XP002699851

DOI:   http://dx.doi.org/10.7554/eLife.00471
    - DANA CARROLL, "A CRISPR APPROACH TO GENE TARGETING", MOLECULAR THERAPY, (201209), vol. 20, no. 9, pages 1658 - 1660, XP055106489

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/mt.2012.171
    - RODOLPHE BARRANGOU, "RNA-MEDIATED PROGRAMMABLE DNA CLEAVAGE", NATURE BIOTECHNOLOGY, (201209), vol. 30, no. 9, pages 836 - 838, XP055118675

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2357
    - JENNIFER DOUDNA, "THE CRISPR REVOLUTION", CATALYST MAGAZINE, (20140709), vol. 9, no. 1, pages 1 - 4, XP003032028
    - ELITZA DELTCHEVA; ET AL.,, "CRISPR RNA MATURATION BY TRANS-ENCODED SMALL RNA AND HOST FACTOR RNASE III", NATURE, (20110331), vol. 471, no. 7340, pages 602 - 607, XP055068535

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature09886
    - PADDISON PATRICK J; ET AL, "SHORT HAIRPIN RNAS (SHRNAS) INDUCE SEQUENCE-SPECIFIC SILENCING IN MAMMALIAN CELLS", GENES AND DEVELOPMENT, (20020415), vol. 16, no. 8, pages 948 - 958, XP002204653

DOI:   http://dx.doi.org/10.1101/gad.981002
    - QI LEI S; ET AL.,, "REPURPOSING CRISPR AS AN RNA-GUIDED PLATFORM FOR SEQUENCE-SPECIFIC CONTROL OF GENE EXPRESSION", CELL, (20130228), vol. 152, no. 5, pages 1173 - 1183, XP028987304

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2013.02.022
    - CHEN BAOHUI; ET AL.,, "DYNAMIC IMAGING OF GENOMIC LOCI IN LIVING HUMAN CELLS BY AN OPTIMIZED CRISPR/CASSYSTEM", CELL, (20131219), vol. 155, no. 7, pages 1479 - 1491, XP028806611

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2013.12.001
    - ROBERT SANDERS, "CHEAP AND EASY TECHNIQUE TO SNIP DNA COULD REVOLUTIONIZE GENE THERAPY", BERKELEY NEWS, (20130107), URL: HTTP://NEWS.BERKELEY.EDU/2013/01/07/CHEAP-AND-EASY-TECHNIQUE-TO-SNIP-DNA-COULD-REVOLUTIONIZE-GENE-THERAPY/, XP055206730
    - F. ANN RAN, ET AL.,, "IN VIVO GENOME EDITING USING STAPHYLOCOCCUS AUREUS CAS9", NATURE, (20150409), vol. 520, pages 186 - 191, XP055206733

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/nature14299
    - PRASHANT MALI;, "SUPPLEMENTARY MATERIALS FOR RNA-GUIDED HUMAN GENOME ENGINEERING VIA CAS9", SCIENCE, (20130215), vol. 339, no. 6121, pages 1 - 36, XP002723674

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1232033
    - CONG L., ET AL., "MULTIPLEX GENOME ENGINEERING USING CRISPR/CAS SYSTEMS", HHS PUBLIC ACCESS AUTHOR MANUSCRIPT, (20131011), pages 1 - 9, XP055213893

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1231143
    - MALI P., ET AL., "RNA-GUIDED HUMAN GENOME ENGINEERING VIA CAS9", SCIENCE, (20130215), vol. 339, no. 6121, pages 823 - 826, XP055159412

DOI:   http://dx.doi.org/10.1126/science.1232033
    - BAKER M; ET AL, "GENE EDITING AT CRISPR SPEED", NATURE BIOTECHNOLOGY, (201404), vol. 32, no. 4, pages 309 - 312, XP003035060

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/NBT.2863
    - STEVE CONNOR, "SCIENTIFIC SPLIT - THE HUMAN GENOME BREAKTHROUGH DIVIDING FORMER COLLEAGUES", THE INDEPENDENT, (20140425), URL: HTTP://WWW.INDEPENDENT.CO.UK/NEWS/SCIENCE/SCIENTIFIC-SPLIT--THE-HUMAN-GENOME-BREAKTHROUGH-DIVIDING-FORMER-COLLEAGUES-9300456.HTML, XP055213998