Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: WO2014128239

WO2014128239 - PROCÉDÉ, ENTITÉ DE GESTION ET ENTITÉ D'AGENT DESTINÉS À UNE ATTRIBUTION DE BANDE PASSANTE HOMOGÈNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande est réputée retirée
Statut actualisé le  19.02.2016
Base de données mise à jour au 19.09.2018
Dernier événement   Tooltip19.02.2016Demande réputée retiréepublié le 23.03.2016  [2016/12]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG
St.-Martin-Strasse 76
81541 Munich / DE
[N/P]
Inventeur(s)01 / HAUTH, Stephan
Maienweg 71
89081 Ulm / DE
02 / WALLMEIER, Eugen
Bussardstrasse 14
82223 Eichenau / DE
03 / THEIMER, Thomas
Forstenrieder Weg 1g
82065 Baierbrunn / DE
04 / WEERAWARDANE, Thushara
Kotelawala Defence University
Ratmalana / LK
05 / ZAKI, Yasir
New York University Abu Dhabi (NYU AD)
Abu Dhabi P.O.Box 129188 / AE
[N/P]
Numéro de la demande, date de dépôt14706811.821.02.2014
WO2014EP53388
Numéro de priorité, dateEP2013000094025.02.2013         Format original publié: EP 13000940
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2014128239
Date:28.08.2014
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 28.08.2014 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2014/35]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP28.08.2014
ClassificationInternationale:H04W28/02
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR 
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
TitreAnglais:METHOD, MANAGING ENTITY, AGENT ENTITY FOR CONSISTENT BANDWIDTH ALLOCATION
Français:PROCÉDÉ, ENTITÉ DE GESTION ET ENTITÉ D'AGENT DESTINÉS À UNE ATTRIBUTION DE BANDE PASSANTE HOMOGÈNE
Procédure dexamensuppriméAnnulation: demande retirée par le demandeur  [2016/12]
26.09.2015La demande est réputée retirée, date d'effet juridique  [2016/12]
03.11.2015Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [2016/12]
Cité dansRecherche internationale[XAI]US2012218892  (KOTECHA LALIT R [US], et al) [X] 1-5,7,8,10,11,15-18 * abstract * * figures 4,8-10 * * paragraphs [0001] , [0015] , [0016] , [0020] , [0021] , [0024] , [0028] , [0041] , [0045] , [0049] , [0053] - [0061] - [0075] , [0090] * [A] 6,13,14 [I] 9,12;
 [A]US6069872  (BONOMI FLAVIO [US], et al) [A] 1-18 * the whole document *;
 [A]US2007127419  (SAPEK ADAM [US]) [A] 1-18 * the whole document *;
 [A]WO2009008817  (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]) [A] 1-18 * the whole document *;
 [A]WO2008055936  (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [A] 1-18 * the whole document *
 [A]  - EKSTROM H, "QoS control in the 3GPP evolved packet system", IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, US, (20090201), vol. 47, no. 2, doi:10.1109/MCOM.2009.4785383, ISSN 0163-6804, pages 76 - 83, XP011280742 [A] 1-18 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1109/MCOM.2009.4785383
par le demandeur   - F. FIRMIN, THE EVOLVED PACKET CORE, (20130131), URL: http://www.3gpp.org/The-Evolved-Packet-Core,
    - 3GPP TS 23.401 V11.4.0 (2012-12, (20121218),
    - QoS Control in the 3GPP Evolved Packet System, IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE,
    - J. ERMAN; A. GERBER; K.K. RAMAKRISHNAN; S. SEN; O. SPATSCHECK, "Over The Top Video: the Gorilla in Cellular Networks", IMC'11, (20111102),