Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP3121998

EP3121998 - CENTRE MULTICANAUX GENERIQUE POUR APPLICATIONS RESEAUX ET SERVICES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLe brevet a été délivré
Statut actualisé le  09.11.2018
Base de données mise à jour au 14.11.2018
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  19.07.2018
PrécédentL'examen est en cours
Statut actualisé le  19.01.2018
PrécédentLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  17.01.2018
PrécédentL'examen est en cours
Statut actualisé le  01.12.2017
PrécédentLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  12.05.2017
PrécédentLa demande a été publiée
Statut actualisé le  23.12.2016
Dernier événement   Tooltip09.11.2018Délivrance (prévue)publié le 12.12.2018 [2018/50]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Opencode Systems O.O.D.
10, Stoil Slatinski Str.
1616 Sofia / BG
[2018/08]
Précédent [2017/04]Pour tous les Etats désignés
Opencode Systems O.O.D.
J.K.Hippodruma Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
Inventeur(s)01 / Staykoff, Constantin
J.K. Hippodruma
Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
 [2017/04]
Numéro de la demande, date de dépôt16001296.908.06.2016
[2017/04]
Numéro de priorité, dateUS20151473911115.06.2015         Format original publié: US201514739111
[2017/04]
Demande déposée antérieurement, dateUS20151473911115.06.2015
[2017/04]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP3121998
Date:25.01.2017
Langue:EN
[2017/04]
Type: B1  Fascicule de brevet
N°:EP3121998
Date:12.12.2018
Langue:EN
[2018/50]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP03.01.2017
ClassificationInternationale:H04L12/24, H04W4/14
[2017/04]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2017/24]
Précédent [2017/04]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
TitreAllemand:GENERISCHES MEHRKANALZENTRUM FÜR NETZWERKANWENDUNGEN UND -DIENSTE[2017/04]
Anglais:GENERIC MULTICHANNEL CENTER FOR NETWORK APPLICATIONS AND SERVICES[2017/04]
Français:CENTRE MULTICANAUX GENERIQUE POUR APPLICATIONS RESEAUX ET SERVICES[2017/04]
Procédure d'examen08.06.2016Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente
05.05.2017Requête en examen déposée  [2017/24]
14.07.2017Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
23.01.2018Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
16.05.2018Réponse à une notification de la division dexamen
20.07.2018Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
20.09.2018Taxe de délivrance payée
20.09.2018Taxe publication/d‘impression payée
22.10.2018Réception des traductions de la/des revendication(s)
Taxes payéesTaxe annuelle
07.06.2018Taxe annuelle Année du brevet 03
Citations:Recherche[Y]US2011151845  (STAYKOFF CONSTANTIN [BG]) [Y] 1-20 * paragraph [0196] - paragraph [0198] * * paragraph [0070] - paragraph [0100] * * figure 1 *;
 [Y]US2015163102  (STAYKOFF CONSTANTIN [BG]) [Y] 1-20 * paragraph [0167] - paragraph [0170] * * paragraph [0175] - paragraph [0195] * * paragraph [0201] * * paragraph [0243] - paragraph [0260] * * paragraph [0301] - paragraph [0313] * * figure 7 *;
 [A]US2010048228  (HARJU TEEMU [FI], et al) [A] 1-20 * paragraph [0028] - paragraph [0051] * * paragraph [0007] * * figures 1-9 *
 [A]  - Janagoudar Sanganagouda, "USSD: A communication technology to potentially ouster SMS dependency", (20110930), pages 1 - 14, URL: http://web.archive.org/web/20120514195521/http://www.aricent.com/sites/www.aricent.com/files/pdf/Aricent_WhitePaper_USSD_0911.pdf, (20130408), XP055058727 [A] 1-20 * page 2 - page 12 *