EP0771087 - Interconnexion photonique et traitement photonique pour satellites de communication et de traitement de données [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.12.2001 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.12.2001 | Demande réputée retirée | publié le 13.02.2002 [2002/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TRW INC. One Space Park, Bldg. E1/4021 Redondo Beach California 90278 / US | [N/P] |
Précédent [1997/18] | Pour tous les Etats désignés TRW INC. One Space Park, Bldg. E1/4021 Redondo Beach, California 90278 / US | Inventeur(s) | 01 /
Kintis, Mark 1636 Voorhees Avenue Manhattan Beach, CA 90266 / US | 02 /
Isara, Scott K. 5524 Norton Street Torrance, CA 90503-1254 / US | 03 /
Brock, John C. 2814 Faber Street Redonda Beach, CA 90278 / US | 04 /
Tittle, Lawrence R. 4157 Via Solano Palos Verdes Estates, CA 90274 / US | 05 /
Pawlowski, Peter R. 2523 N. Valley Drive Manhattan Beach, CA 90266 / US | [1997/18] | Mandataire(s) | Schmidt, Steffen J., et al Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [1997/18] | Schmidt, Steffen J., Dipl.-Ing., et al Wuesthoff & Wuesthoff, Patent- und Rechtsanwälte, Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 96113312.1 | 20.08.1996 | [1997/18] | Numéro de priorité, date | US19950548535 | 26.10.1995 Format original publié: US 548535 | [1997/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0771087 | Date: | 02.05.1997 | Langue: | EN | [1997/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0771087 | Date: | 18.10.2000 | [2000/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.09.2000 | Classification | IPC: | H04B10/00 | [1997/18] | CPC: |
H04B10/801 (EP,US);
H04B7/18515 (EP,US);
H04Q11/0001 (EP,US);
H04Q11/0005 (EP,US);
H04Q2011/0015 (EP,US);
H04Q2011/0024 (EP,US);
H04Q2011/0026 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1997/18] | Titre | Allemand: | Photonische Verbindung und photonische Datenverarbeitung für Nachrichten- und Datenverarbeitungssatelliten | [1997/18] | Anglais: | Photonic interconnect and photonic processing for communication and data handling satellites | [1997/18] | Français: | Interconnexion photonique et traitement photonique pour satellites de communication et de traitement de données | [1997/18] | Procédure dexamen | 16.01.2001 | Requête en examen déposée [2001/12] | 28.02.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.07.2001 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/07] | 06.09.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.08.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.08.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.08.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.2001 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4928317 (FRANCHINI ELISABETH [FR]) [A] 1,3,4,10-12,16,17* abstract *; | [XY]US5173794 (CHEUNG KWOK-WAI [US], et al) [X] 1,2,7 * column 4, line 34 - column 5, line 7; figures 1,3 * [Y] 3,8-11,13-19; | [Y]GB2267006 (ALCATEL ESPACE [FR]) [Y] 8,15 * abstract *; | [A]US5424862 (GLYNN THOMAS W [US]) [A] 1-10,16 * abstract *; | [YA]US5450223 (WAGNER HARVEY LAWRENCE [US], et al) [Y] 3,9-11,13,14,16-19 * abstract * * column 1, line 22 - column 2, line 37 * [A] 1,10 |