EP1018022 - DISPOSITIF DE MESURE D'ENERGIE COMPORTANT DES SYSTEMES DE DIAGNOSTIC ET DE CONTROLE DE QUALITE D'ENERGIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 14.12.2012 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.12.2012 | Retrait de la demande | publié le 16.01.2013 [2013/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Elster Solutions, LLC 208 South Rogers Lane Raleigh, NC 27610 / US | [2010/17] |
Précédent [2010/10] | Pour tous les Etats désignés Elster Solutions, LLC C/o American Meter Company 300 Welsh Road Building One Horsham, PA 19044 / US | ||
Précédent [2004/38] | Pour tous les Etats désignés Elster Electricity, LLC c/o American Meter Company, 300 Welsh Road, Building One Horsham, PA 19044 / US | ||
Précédent [2003/23] | Pour tous les Etats désignés ABB Inc. 1021 Main Campus Drive Raleigh, NC 27606 / US | ||
Précédent [2000/28] | Pour tous les Etats désignés ABB POWER T & D COMPANY INC. Centennial Campus - NCSU, 1021 Main Campus Drive Raleigh, NC 27606 / US | Inventeur(s) | 01 /
HUBBARD, Vick, A. 2400 Mica Mine Lane Wake Forest, NC 27587 / US | 02 /
MUNDAY, Mark, L. 8120 Old Deer Trail Road Raleigh, NC 27615 / US | 03 /
HEMMINGER, Rodney, C. 6300 Lakeland Drive Raleigh, NC 27612 / US | 04 /
HOLDSCLAW, Scott, T. 4916 Will-O-Dean Road Raleigh, NC 27616 / US | [2000/28] | Mandataire(s) | Gill, David Alan WP Thompson 138 Fetter Lane London EC4A 1BT / GB | [N/P] |
Précédent [2004/49] | Gill, David Alan W.P. Thompson & Co., 55 Drury Lane London WC2B 5SQ / GB | ||
Précédent [2000/28] | W.P. THOMPSON & CO. Eastcheap House Central Approach Letchworth, Hertfordshire SG6 3DS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 97910922.0 | 16.10.1997 | [2000/28] | WO1997US18457 | Numéro de priorité, date | US19960028986P | 22.10.1996 Format original publié: US 28986 P | [2000/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO9818013 | Date: | 30.04.1998 | Langue: | EN | [1998/17] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1018022 | Date: | 12.07.2000 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.04.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2000/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 23.07.1998 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.10.2000 | Classification | IPC: | G01R1/00, G01R21/133 | [2000/28] | CPC: |
G01R22/00 (EP,US);
G01R19/2513 (EP,US);
G01R21/133 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2000/28] | Titre | Allemand: | ELEKTRIZITÄTSZÄHLER MIT STROMQUALITÄTSÜBERWACHUNG UND MIT DIAGNOSESYSTEM | [2000/28] | Anglais: | ENERGY METER WITH POWER QUALITY MONITORING AND DIAGNOSTIC SYSTEMS | [2000/28] | Français: | DISPOSITIF DE MESURE D'ENERGIE COMPORTANT DES SYSTEMES DE DIAGNOSTIC ET DE CONTROLE DE QUALITE D'ENERGIE | [2000/28] | Entrée dans la phase régionale | 25.03.1999 | Taxe nationale de base payée | 25.03.1999 | Taxe de recherche payée | 25.03.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.03.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.04.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 25.03.1999 | Requête en examen déposée [2000/28] | 04.06.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.01.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 18.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.07.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.01.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.04.2008 | Date des procédures orales | 05.06.2008 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font {1} | 05.06.2008 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 05.12.2012 | Demande retirée par le demandeur [2013/03] | Recours après examen | 05.08.2008 | Recours reçu No. T2088/08 | 10.10.2008 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 30.08.2012 | Résultat de la procédure de recours : la demande fut retirée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP08166392.4 / EP2088437 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.06.2004 | Requête en poursuite de la procédure de: | 18.03.2005 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 18.03.2005 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 04.05.2005 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.09.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.09.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.09.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.09.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.09.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 07.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 13.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 16.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 14.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 27.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 25.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 20.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 15 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2012 | 16   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4672555 (HART GEORGE W [US], et al) [X] 1-5,7 * column 2, line 54 - column 3, line 18 * * column 10, line 56 - column 11, line 31; figures 3A,3B * * column 13, line 38 - column 14, line 64 * * column 15, line 41 - line 46 *; | [X]US5469049 (BRIESE FORREST W [US], et al) [X] 1-5,7,8,15,16,22 * column 4, line 38 - column 6, line 35; figures 3,4 * * column 7, line 54 - line 59; figure 7 * * column 12, line 25 - line 43 * * column 17, line 35 - column 18, line 47 * * column 19, line 17 - line 32 *; | [X]US5525898 (LEE JR ROBERT E [US], et al) [X] 1-7* column 3, line 38 - column 6, line L; figures 2,3 * | Recherche internationale | [A]US5315235 (ATHERTON KENNETH W [US], et al); | [X]US5469049 (BRIESE FORREST W [US], et al); | [A]US5555508 (MUNDAY MARK L [US], et al) |