EP0949923 - COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES STABILISEES, A BASE DE QUINUPRISTINE ET DE DALFOPRISTINE ET LEUR PREPARATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.07.2003 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.07.2003 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 27.08.2003 [2003/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Aventis Pharma S.A. 20, avenue Raymond Aron 92160 Antony / FR | [2002/36] |
Précédent [1999/42] | Pour tous les Etats désignés RHONE-POULENC RORER S.A. 20, avenue Raymond Aron 92160 Antony / FR | Inventeur(s) | 01 /
BOUNINE, Jean-Paul 35 bis, rue Georges Médéric F-94700 Maisons Alfort / FR | 02 /
CONRATH, Guillaume 424, avenue de la Division Leclerc F-92290 Châtenay Malabry / FR | [1999/42] | Numéro de la demande, date de dépôt | 97945926.0 | 14.11.1997 | [1999/42] | WO1997FR02047 | Numéro de priorité, date | FR19960014062 | 19.11.1996 Format original publié: FR 9614062 | [1999/42] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9822107 | Date: | 28.05.1998 | Langue: | FR | [1998/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0949923 | Date: | 20.10.1999 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 28.05.1998, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1999/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0949923 | Date: | 04.09.2002 | Langue: | FR | [2002/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.05.1998 | Classification | IPC: | A61K31/44, A61K31/42, A61K47/02 | [1999/42] | CPC: |
A61K9/0019 (EP,US);
A61K31/44 (KR);
A61K31/42 (KR);
A61K31/445 (EP,US);
A61K38/08 (EP,US);
A61K47/02 (EP,KR,US);
A61K47/20 (EP,US);
A61K9/19 (EP,US);
A61P31/04 (EP);
| C-Set: |
A61K31/445, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/445, A61K31/42 (US,EP);
A61K38/08, A61K2300/00 (US,EP);
A61K38/08, A61K31/42 (EP,US) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [1999/42] | Etats autorisant lextension | LT | 18.05.1999 | LV | 18.05.1999 | RO | 18.05.1999 | SI | 18.05.1999 | Titre | Allemand: | AUF QUINUPRISTIN UND DALFOPRISTIN BASIERTE STABILISIERTE PHARMAZEUTISCHE ZUSAMMENSETZUNG, UND DEREN ZUBEREITUNG | [2002/16] | Anglais: | STABILISED PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS, BASED ON QUINUPRISTINE AND DALFOPRISTINE, AND THEIR PREPARATION | [2002/16] | Français: | COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES STABILISEES, A BASE DE QUINUPRISTINE ET DE DALFOPRISTINE ET LEUR PREPARATION | [1999/42] |
Précédent [1999/42] | AUF QUINUPRISTIN UND DALFOPRISTIN BASIERTE STABILISIERTE PHARMAZEUTISCHE ZUSAMMENSTELLUNG UND DESSEN ZUBEREITUNG | ||
Précédent [1999/42] | STABILISED PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS, WITH QUINUPRISTINE AND DALFOPRISTINE BASE AND THEIR PREPARATION | Entrée dans la phase régionale | 18.05.1999 | Taxe nationale de base payée | 18.05.1999 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.05.1999 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.05.1998 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 18.05.1999 | Requête en examen déposée [1999/42] | 25.05.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.06.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.03.2002 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.03.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.07.2002 | Taxe de délivrance payée | 04.07.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.06.2003 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2003/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.11.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0135410 (RHONE POULENC SANTE [FR]) [A] 1 * page 57; examples A,B *; | [DA]EP0248703 (RHONE POULENC SANTE [FR]) [DA] 1 * page 28, line 3 - line 18 *; | [A] - BERNARD E. ET AL, "Pharmakokinetics and suction blister fluid penetration of a semisynthetic injectable streptogramin RP59500", EUR. J. MICROBIOL. INFECT. DIS., (1994), vol. 13, no. 9, pages 768 - 771, XP002037989 [A] 1 * page 768, column 2, paragraph 3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01973993 |