EP0884702 - Système d'information électronique pour fournir un service de restauration de substitution pour employés [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.11.2001 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.11.2001 | Demande réputée retirée | publié le 02.01.2002 [2002/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tekit S.p.A. Via dei Valtorta 48 20127 Milano / IT | [1998/51] | Inventeur(s) | 01 /
DE MONTIS, Massimo Via dei Valtorta 48 20127 Milano / IT | [1998/51] | Mandataire(s) | Gerbino, Angelo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [1998/51] | Gerbino, Angelo, et al c/o JACOBACCI & PERANI S.p.A. Corso Regio Parco, 27 10152 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 98109329.7 | 22.05.1998 | [1998/51] | Numéro de priorité, date | IT1997TO00442 | 23.05.1997 Format original publié: IT TO970442 | [1998/51] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0884702 | Date: | 16.12.1998 | Langue: | EN | [1998/51] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0884702 | Date: | 20.09.2000 | [2000/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.08.2000 | Classification | IPC: | G07F7/02 | [1998/51] | CPC: |
G07F7/1008 (EP);
G06Q20/341 (EP);
G06Q20/342 (EP);
G06Q20/3433 (EP);
G06Q20/4093 (EP);
G07F7/02 (EP);
G07F7/025 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2001/23] |
Précédent [1998/51] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Titre | Allemand: | Ein elektronisches Informationssystem zur Bereitstellung einer Ersatzkantinendienstleistung für Arbeitnehmer | [1998/51] | Anglais: | An electronic information system for the provision of a substitute canteen service for employees | [1998/51] | Français: | Système d'information électronique pour fournir un service de restauration de substitution pour employés | [1998/51] | Procédure dexamen | 21.03.2001 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2002/01] | 13.07.2001 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2002/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.11.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 27.04.2001 | AT   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | BE   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | CH   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | CY   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | DE   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | DK   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | ES   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | FI   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | FR   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | GB   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | GR   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | IE   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | IT   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | LU   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | MC   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | NL   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | PT   M01   Pas encore payé | 27.04.2001 | SE   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 27.04.2001 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2000 | 03   M06   Taxe payée le   17.11.2000 | 31.05.2001 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2605770 (CGA HBS [FR]) [A] 1-3 * page 2, line 11 - page 7, line 31 *; | [A]FR2657183 (MITARD ALAIN) [A] 1,3 * the whole document *; | [A]FR2716021 (GEMPLUS CARD INT [FR]); | [A]WO9534822 (KEDIAN ENTERPRISES CHINA GROUP [CN]) [A] 1 * abstract *; | [A]FR2722899 (MARK & SELLER DI FERRACINI RIT [IT]) [A] 1-3 * page 4, line 25 - page 10, line 16 * |