EP1069819 - PROCEDE PAR SELECTION D'ACCROISSEMENT DES GLUCOSINOLATES ANTICARCINOGENES DE LA BRASSICA [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 16.12.2016 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.12.2016 | Maintien du brevet (publication B2) | publié le 18.01.2017 [2017/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Plant Bioscience Limited Norwich Research Park, Colney Lane Norwich Norfolk NR4 7UH / GB | [2017/03] |
Précédent [2001/04] | Pour tous les Etats désignés Plant Bioscience Limited Norwich Research Park, Colney Lane Norwich, Norfolk NR4 7UH / GB | Inventeur(s) | 01 /
MITHEN, Richard 4 Colton Road Cottages Marlingford Norwich, Norfolk NR9 5MS / GB | 02 /
FAULKNER, Kathy 26 Sedge Road Scarning East Dereham, Norfolk MR19 2UA / GB | [2017/03] |
Précédent [2001/04] | 01 /
MITHEN, Richard 4 Colton Road Cottages, Marlingford Norwich, Norfolk NR9 5MS / GB | ||
02 /
FAULKNER, Kathy 26 Sedge Road, Scarning East Dereham, Norfolk MR19 2UA / GB | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2017/03] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [2008/48] | Williams, Aylsa, et al D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [2008/24] | Harding, Charles Thomas, et al D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [2001/04] | Maschio, Antonio D Young & Co, 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 99915886.8 | 08.04.1999 | [2001/04] | WO1999GB01079 | Numéro de priorité, date | US19980081169P | 09.04.1998 Format original publié: US 81169 P | [2001/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9952345 | Date: | 21.10.1999 | Langue: | EN | [1999/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1069819 | Date: | 24.01.2001 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.10.1999, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2001/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1069819 | Date: | 24.07.2002 | Langue: | EN | [2002/30] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP1069819 | Date: | 18.01.2017 | Langue: | EN | [2017/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.10.1999 | Classification | IPC: | A01H5/10 | [2001/04] | CPC: |
A01H1/00 (EP,US);
A01H6/203 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, GB, GR, IE, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2017/03] |
Précédent [2001/04] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, GB, GR, IE, LI, LU, MC, NL, PT, SE | Etats autorisant lextension | AL | 09.10.2000 | LT | 09.10.2000 | LV | 09.10.2000 | MK | 09.10.2000 | RO | 09.10.2000 | SI | 09.10.2000 | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR SELEKTIVEN ERHÖHUNG DES ANTICARCINOGENEN GLUCOSINOLATE BEI BRASSICA SORTEN | [2001/45] | Anglais: | METHOD FOR SELECTIVE INCREASE OF THE ANTICARCINOGENIC GLUCOSINOLATES IN BRASSICA SPECIES | [2001/45] | Français: | PROCEDE PAR SELECTION D'ACCROISSEMENT DES GLUCOSINOLATES ANTICARCINOGENES DE LA BRASSICA | [2001/04] |
Précédent [2001/04] | VERFAHREN ZUR SELEKTIVEN ERHÖHUNG DES ANTICARCINOGENEN GLUCOSINOLATE BEI BRASSICA SP | ||
Précédent [2001/04] | METHOD FOR SELECTIVE INCREASE OF THE ANTICARCINOGENIC GLUCOSINOLATES IN $i(BRASSICA SP.) | Entrée dans la phase régionale | 09.10.2000 | Taxe nationale de base payée | 09.10.2000 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.10.2000 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.10.1999 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 09.10.2000 | Requête en examen déposée [2001/04] | 13.03.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.06.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.10.2001 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 18.01.2002 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.03.2002 | Taxe de délivrance payée | 14.03.2002 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
22.04.2003
16.04.2003
ADMISSIBLE SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | 02
24.04.2003
08.05.2003
ADMISSIBLE Groupe Limagrain Holding Rue Henri Mondor Biopôle Clermont Limagne 63360 Saint-Beauzire / FR Mandataire de l'opposant Almond-Martin, Carol Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 88, Boulevard des Belges 69452 Lyon Cedex 06 / FR | [2015/23] |
Précédent [2015/17] | |||
Opposant(s) | 01
22.04.2003
16.04.2003
ADMISSIBLE SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH Mandataire de l'opposant Syngenta International AG No. 557 WRO 4008-Z1-26 Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | ||
02
24.04.2003
08.05.2003
ADMISSIBLE Groupe Limagrain Holding Rue Henri Mondor Biopôle Clermont Limagne 63360 Saint-Beauzire / FR Mandataire de l'opposant Almond-Martin, Carol Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 88, Boulevard des Belges 69452 Lyon Cedex 06 / FR | |||
Précédent [2008/35] | |||
Opposant(s) | 01
22.04.2003
16.04.2003
ADMISSIBLE SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH Mandataire de l'opposant Kock, Michael Andreas Syngenta International AG Schwarzwaldallee 215 CH-4002 Basel / CH | ||
02
24.04.2003
08.05.2003
ADMISSIBLE Groupe Limagrain Holding Rue Limagrain BP no. 1 63720 Chappes / FR Mandataire de l'opposant Almond-Martin, Carol ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD S.A.S. 88, Boulevard des Belges 69452 Lyon Cedex 06 / FR | |||
Précédent [2007/30] | |||
Opposant(s) | 01
22.04.2003
16.04.2003
ADMISSIBLE SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH Mandataire de l'opposant Kock, Michael Andreas Syngenta International AG Schwarzwaldallee 215 CH-4002 Basel / CH | ||
02
24.04.2003
08.05.2003
ADMISSIBLE Groupe Limagrain Holding Rue Limagrain BP no. 1 63720 Chappes / FR Mandataire de l'opposant Almond-Martin, Carol Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SA 88, Boulevard des Belges 69452 Lyon Cedex 06 / FR | |||
Précédent [2006/21] | |||
Opposant(s) | 01
22.04.2003
16.04.2003
ADMISSIBLE SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH Mandataire de l'opposant Bastian, Werner Maria Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
02
24.04.2003
08.05.2003
ADMISSIBLE Groupe Limagrain Holding Rue Limagrain BP no. 1 63720 Chappes / FR Mandataire de l'opposant Almond-Martin, Carol Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SA 88, Boulevard des Belges 69452 Lyon Cedex 06 / FR | |||
Précédent [2005/16] | |||
Opposant(s) | 01
22.04.2003
16.04.2003
ADMISSIBLE Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH Mandataire de l'opposant Bastian, Werner Maria Syngenta Participations AG, Intellectual Property, P.O. Box 4002 Basel / CH | ||
02
24.04.2003
08.05.2003
ADMISSIBLE Groupe Limagrain Holding Rue Limagrain BP no. 1 63720 Chappes / FR Mandataire de l'opposant Almond-Martin, Carol Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SA 88, Boulevard des Belges 69452 Lyon Cedex 06 / FR | |||
Précédent [2005/10] | |||
Opposant(s) | 01
22.04.2003
16.04.2003
ADMISSIBLE Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH Mandataire de l'opposant Bastian, Werner Maria Syngenta Participations AG, Intellectual Property, P.O. Box 4002 Basel / CH | ||
02
24.04.2003
08.05.2003
ADMISSIBLE Groupe Limagrain Holding Rue Limagrain BP no. 1 63720 Chartres / FR Mandataire de l'opposant Almond-Martin, Carol Ernest Gutmann - Yves Plasseraud SA 88, Boulevard des Belges 69452 Lyon Cedex 06 / FR | |||
Précédent [2004/26] | |||
Opposant(s) | 01
22.04.2003
16.04.2003
ADMISSIBLE Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH Mandataire de l'opposant Bastian, Werner Maria Syngenta Participations AG, Intellectual Property, P.O. Box 4002 Basel / CH | ||
02
24.04.2003
08.05.2003
ADMISSIBLE Groupe Limagrain Holding Rue Limagrain BP no. 1 63720 Chartres / FR Mandataire de l'opposant Almond-Martin, Carol Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A., 62 rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 / FR | |||
Précédent [2003/26] | |||
Opposant(s) | 01
22.04.2003
16.04.2003
ADMISSIBLE Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH Mandataire de l'opposant Smolders, Walter Syngenta Participations AG Intellectual Property P.O. Box 4002 Basel / CH | ||
02
24.04.2003
08.05.2003
ADMISSIBLE Groupe Limagrain Holding Rue Limagrain BP no. 1 63720 Chartres / FR Mandataire de l'opposant Almond-Martin, Carol Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A., 62 rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 / FR | |||
Précédent [2003/24] | |||
Opposant(s) | 01
22.04.2003
Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH Mandataire de l'opposant Smolders, Walter (BE) Syngenta Participations AG Intellectual Property P.O. Box CH-4002 Basel / CH | 21.05.2003 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 21.11.2003 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 17.06.2004 | Date des procédures orales | 09.07.2004 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M02) | 09.07.2004 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 12.07.2004 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 19.07.2004 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M02) | 26.11.2015 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 07.12.2015 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 15.01.2016 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M02) | 27.05.2016 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 06.06.2016 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 28.09.2016 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 09.12.2016 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 20.01.2005 | Recours reçu No. T0083/05 | 04.04.2005 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 10.09.2015 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet sous forme modifiée | 20.01.2005 | Recours reçu No. T0083/05 | 31.03.2005 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 28.04.2015 | Invitation à présenter des observations pendant le recours (délai: M02) [2015/18] | 10.09.2015 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet sous forme modifiée | 04.05.2006 | Date des procédures orales | 11.05.2006 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 01.03.2013 | Date des procédures orales | 13.03.2013 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.04.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.04.2002 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 24.07.2002 | FI | 24.07.2002 | GR | 24.07.2002 | LI | 24.07.2002 | DK | 24.10.2002 | SE | 24.10.2002 | PT | 25.10.2002 | CY | 08.04.2003 | LU | 08.04.2003 | MC | 30.04.2003 | [2005/02] |
Précédent [2004/44] | CH | 24.07.2002 | |
FI | 24.07.2002 | ||
GR | 24.07.2002 | ||
LI | 24.07.2002 | ||
DK | 24.10.2002 | ||
SE | 24.10.2002 | ||
PT | 25.10.2002 | ||
CY | 08.04.2003 | ||
LU | 08.04.2003 | ||
Précédent [2004/39] | CH | 24.07.2002 | |
FI | 24.07.2002 | ||
GR | 24.07.2002 | ||
LI | 24.07.2002 | ||
DK | 24.10.2002 | ||
SE | 24.10.2002 | ||
PT | 25.10.2002 | ||
LU | 08.04.2003 | ||
Précédent [2003/46] | CH | 24.07.2002 | |
FI | 24.07.2002 | ||
GR | 24.07.2002 | ||
LI | 24.07.2002 | ||
DK | 24.10.2002 | ||
SE | 24.10.2002 | ||
PT | 25.10.2002 | ||
Précédent [2003/31] | CH | 24.07.2002 | |
FI | 24.07.2002 | ||
GR | 24.07.2002 | ||
LI | 24.07.2002 | ||
SE | 24.10.2002 | ||
PT | 25.10.2002 | ||
Précédent [2003/22] | FI | 24.07.2002 | |
GR | 24.07.2002 | ||
SE | 24.10.2002 | ||
PT | 25.10.2002 | ||
Précédent [2003/20] | FI | 24.07.2002 | |
GR | 24.07.2002 | ||
SE | 24.10.2002 | ||
Précédent [2003/14] | FI | 24.07.2002 | |
SE | 24.10.2002 | ||
Précédent [2003/03] | SE | 24.10.2002 | Cité dans | Recherche internationale | [XDA] - MITHEN, R.F. ET AL, "Glucosinolates of wild and cultivated brassica species", PHYTOCHEMISTRY, (1987), vol. 26, no. 7, pages 1969 - 1973, XP002110359 [XD] 13-15,17,18 * page 1969, column R, paragraph 3; table - * [A] 1-12 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0031-9422(00)81740-9 | [AD] - CARLSON, D.G. ET AL., "Glucosinolates in Crucifer Vegetables: Broccoli, Brussels Sprouts, Cauliflower, Collards, Kale, Mustard Greens and Kohlrabi", JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF HORTICULTURAL SCIENCE, (1987), vol. 112, no. 1, pages 173 - 178, XP002110360 [AD] 1-18 * page 174, column R, paragraph 4 - page 177, column R, paragraph 1; table - * | [A] - FAHEY J W ET AL, "Broccoli sprouts: an exceptionally rich source of inducers of enzymes that protect against chemical carcinogens.", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, Correspondence (Reprint) address, P. Talalay, Dep. of Pharmacology & Molecular Sci., Johns Hopkins Sch. of, (1997), vol. 94, no. 19, pages 10367 - 10372, XP002086077 [A] 1,2,4,6,9-11,13-15,17,18 * page 10369, column L, paragraph 3 - page 10372, paragraph 4; figure -; table - * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.94.19.10367 |