Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2247752

EP2247752 - PRÉDICTION ET DIAGNOSTIC DE LA MYÉLOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE CANINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
Précédent [2010/45]PRÉDICTION ET DIAGNOSTIC DE LA MYÉLOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE CANINE
[2014/45]
StatutOpposition rejetée
Statut actualisé le  30.06.2017
Base de données mise à jour au 22.01.2018
PrécédentLe brevet a été délivré
Statut actualisé le  13.03.2017
Dernier événement   Tooltip13.10.2017Extinction du brevet dans un Etat contractantpublié le 15.11.2017  [2017/46]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
The Curators of The University of Missouri
615 Locust Street Building, 3rd Floor
Columbia, MO 65211 / US
Pour tous les Etats désignés
Massachusetts Institute of Technology
77 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139 / US
Pour tous les Etats désignés
Massachusetts General Hospital
55 Fruit Street
Boston, MA 02114 / US
[2014/45]
Précédent [2014/34]Pour tous les Etats désignés
The Curators of The University of Missouri
615 Locust Street Building, 3rd Floor
Columbia, MO 65211 / US
Pour tous les Etats désignés
Massachusetts Institute of Technology
77 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139 / US
Pour tous les Etats désignés
Massachusetts General Hospital
55 Fruit Street
Boston, MA 02114 / US
Précédent [2010/45]Pour tous les Etats désignés
The Curators Of The University Of Missouri
615 Locust Street Building 3rd Floor
Columbia, MO 65211 / US
Inventeur(s)01 / COATES, Joan, R
615 Locust St. Bldg
3rd Floor
Columbia MO 65211 / US
02 / LINBLAD-TOH, Kerstin
90 Cherry Street
Malden MA 02148 / US
03 / WADE, Claire
41 Bonnet Ave
Como NSW 2226 / AU
04 / JOHNSON, Gary, S.
615 Locust St. Bldg
3rd Floor
Columbia MO 65211 / US
 [2014/45]
Précédent [2010/45]01 / COATES, Joan, R
615 Locust St. Bldg 3rd Floor
Columbia MO 65211 / US
02 / LINBLAD-TOH, Kerstin
90 Cherry Street
Malden MA 02148 / US
03 / WADE, Claire
41 Bonnet Ave
Como NSW 2226 / AU
04 / JOHNSON, Gary, S.
615 Locust St. Bldg 3rd Floor
Columbia MO 65211 / US
Mandataire(s)Potter Clarkson LLP
The Belgrave Centre
Talbot Street
Nottingham NG1 5GG / GB
[N/P]
Précédent [2014/45]Potter Clarkson LLP
The Belgrave Centre
Talbot Street
Nottingham, NG1 5GG / GB
Précédent [2013/37]Potter Clarkson LLP
The Belgrave Centre
Talbot Street
Nottingham
NG1 5GG / GB
Précédent [2010/45]Wright, Andrew John
Potter Clarkson LLP Park View House 58 The Ropewalk
Nottingham NG1 5DD / GB
Numéro de la demande, date de dépôt09708938.704.02.2009
[2014/45]
WO2009US33091
Numéro de priorité, dateUS2008002594904.02.2008         Format original publié: US 25949
[2010/45]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2009100141
Date:13.08.2009
Langue:EN
[2009/33]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2247752
Date:10.11.2010
Langue:EN
La demande a été publiée par l'OMPI le 13.08.2009 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2010/45]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2247752
Date:05.11.2014
Langue:EN
[2014/45]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP13.08.2009
ClassificationInternationale:C12Q1/68
[2010/45]
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2010/45]
TitreAllemand:VORHERSAGE UND DIAGNOSE VON DEGENERATIVER MYELOPATHIE BEI HUNDEN[2014/45]
Anglais:PREDICTION AND DIAGNOSIS OF CANINE DEGENERATIVE MYELOPATHY[2014/45]
Français:PRÉDICTION ET DIAGNOSTIC DE LA MYÉLOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE CANINE[2014/45]
Précédent [2010/45]VORHERSAGE UND DIAGNOSE VON DEGENERATIVER MYELOPATHIE BEI HUNDEN
Précédent [2010/45]PREDICTION AND DIAGNOSIS OF CANINE DEGENERATIVE MYELOPATHY
Précédent [2010/45]PRÉDICTION ET DIAGNOSTIC DE LA MYÉLOPATHIE DÉGÉNÉRATIVE CANINE
Entrée dans la phase régionale03.09.2010Taxe nationale de base payée 
03.09.2010Taxe(s) de désignation payée(s) 
03.09.2010Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen03.09.2010Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
03.09.2010Requête en examen déposée  [2010/45]
11.02.2011Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
09.06.2011Réponse à une notification de la division dexamen
09.01.2013Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
10.05.2013Réponse à une notification de la division dexamen
14.01.2014Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
27.03.2014Réponse à une notification de la division dexamen
27.05.2014Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
26.09.2014Taxe de délivrance payée
26.09.2014Taxe publication/d‘impression payée
26.09.2014Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  11.02.2011
Opposition(s)Opposant(s)01  04.08.2015  12.08.2015  ADMISSIBLE
Krauss, Jan
Boehmert & Boehmert
Pettenkoferstrasse 20-22
80336 München / DE
 02  05.08.2015   
Genefast s.r.l.
Via Castelfranco, 17/D
40053 Bazzano (BO) / IT
Mandataire de l'opposant
Robba, Pierpaolo
Interpatent S.R.L.
Via Caboto, 35
10129 Torino / IT
 [N/P]
Précédent [2015/38]
Opposant(s)01  04.08.2015  12.08.2015  ADMISSIBLE
Krauss, Jan
Boehmert & Boehmert
Pettenkoferstrasse 20-22
80336 München / DE
 02  05.08.2015   
Genefast s.r.l.
Via Castelfranco, 17/D
40053 Bazzano (BO) / IT
Mandataire de l'opposant
Robba, Pierpaolo
Interpatent S.R.L.
Via Caboto 35
10129 Torino / IT
Précédent [2015/37]
Opposant(s)01  04.08.2015   
Krauss, Jan
Boehmert & Boehmert
Pettenkoferstrasse 20-22
80336 München / DE
14.09.2015Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition
25.04.2016Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition
14.02.2017Effet juridique du rejet de l'opposition [2017/31]
14.02.2017Date des procédures orales
14.03.2017Envoi du procès-verbal des procédures orales
14.03.2017Date d'envoi de la notification de rejet de l'opposition
Taxes payéesTaxe annuelle
15.02.2011Taxe annuelle Année du brevet 03
15.02.2012Taxe annuelle Année du brevet 04
12.02.2013Taxe annuelle Année du brevet 05
12.02.2014Taxe annuelle Année du brevet 06
Extinctions au cours de la procédure d'opposition  TooltipHU04.02.2009
BG05.11.2014
CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
MT05.11.2014
RO05.11.2014
TR05.11.2014
IE04.02.2015
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
[2017/41]
Précédent [2017/39]HU04.02.2009
BG05.11.2014
CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
MT05.11.2014
RO05.11.2014
TR05.11.2014
IE04.02.2015
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Précédent [2017/36]HU04.02.2009
BG05.11.2014
CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
MT05.11.2014
RO05.11.2014
IE04.02.2015
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Précédent [2017/03]CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
MT05.11.2014
RO05.11.2014
IE04.02.2015
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Précédent [2016/07]CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
RO05.11.2014
IE04.02.2015
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Précédent [2015/46]CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
MC05.11.2014
RO05.11.2014
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Précédent [2015/44]CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
RO05.11.2014
LU04.02.2015
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Précédent [2015/36]CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
RO05.11.2014
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Précédent [2015/35]CY05.11.2014
EE05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Précédent [2015/26]CY05.11.2014
HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Précédent [2015/24]HR05.11.2014
LT05.11.2014
LV05.11.2014
NO05.02.2015
GR06.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Précédent [2015/23]LT05.11.2014
NO05.02.2015
IS05.03.2015
PT05.03.2015
Précédent [2015/22]LT05.11.2014
NO05.02.2015
PT05.03.2015
Précédent [2015/21]LT05.11.2014
NO05.02.2015
Précédent [2015/20]LT05.11.2014
Cité dansRecherche internationale[PX]  - AWANO TOMOYUKI ET AL, "Genome-wide association analysis reveals a SOD1 mutation in canine degenerative myelopathy that resembles amyotrophic lateral sclerosis.", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 24 FEB 2009, (20090224), vol. 106, no. 8, ISSN 1091-6490, pages 2794 - 2799, XP002527026 [PX] 1-16 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0812297106
 [PX]  - JOHNSON ET AL, "A SOD1 missense mutation in dogs with degenerative myelopathy: a spontaneous amyotrophic lateral sclerosis model", (200811), page 1, URL: http://www.ashg.org/2008meeting/abstracts/fulltext/f20625.htm, (20090506), XP002527027 [PX] 1-16 * the whole document *
 [PX]  - O`BRIEN ET AL, "SOD1 immunoreactivity in a spontaneous canine model of amyotrophic lateral sclerosis (ALS)", (2008), page 1, URL: http://som.missouri.edu/ophthalmology/Faculty/katz-m/DM%20SOD1%20immuno%20SFN%2011-08%20MK%20B.pdf, (20090506), XP002527028 [PX] 1-16 * the whole document *
 [DA]  - SANDELIN ERIK ET AL, "Amyotrophic lateral sclerosis-associated copper/zinc superoxide dismutase mutations preferentially reduce the repulsive charge of the proteins.", THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 20 JUL 2007, (20070720), vol. 282, no. 29, ISSN 0021-9258, pages 21230 - 21236, XP002527029 [DA] 1-16 * the whole document * * figures 1,4 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m700765200
 [A]  - GREEN S L ET AL, "Structure, chromosomal location, and analysis of the canine Cu/Zn superoxide dismutase (SOD1) gene", JOURNAL OF HEREDITY 2002 US, (2002), vol. 93, no. 2, ISSN 0022-1503, pages 119 - 124, XP002527030 [A] 1-16 * the whole document * * page 123, columns 1-2 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/jhered/93.2.119
 [A]  - VENTURA DOG BLOG, "Interesting Information on Degenerative Myelopathy", (2007), page 1, URL: http://venturahomesfordogs.blogspot.com/2007/10/interesting-information-on-degenerative.html, (20090506), XP002527031 [A] 1-16 * the whole document * * paragraph [0001] *