Extrait du Registre européen des brevets

Tous les documents: EP1759014 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP1759014



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 250
15.07.2015 Remboursement de taxes Recherche / Examen 1
09.04.2014 Remboursement de taxes Recherche / Examen 1
29.07.2013 Remboursement de taxes Recherche / Examen 1
04.12.2012 F3324 Fin de la procédure de recours: retrait du recours/ de la demande/ de l'opposition Recours 1
23.11.2012 Accusé de réception(électronique) Recours 1
23.11.2012 Accusé de réception Recours 2
23.11.2012 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 1
23.11.2012 Retrait d'un recours Recours 1
12.11.2012 F3028 Irrecevabilité du recours: non-dépôt du mémoire de recours Recours 1
12.11.2012 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
07.11.2012 Composition de la chambre (T) Recours 1
15.10.2012 F3204 Notification du numéro du dossier aux parties Recours 1
28.09.2012 Traitement d'un recours Recours 2
20.06.2012 Accusé de réception(électronique) Recours 1
20.06.2012 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 2
20.06.2012 Lettre de recours Recours 1
10.05.2012 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
10.05.2012 Accusé de réception Recherche / Examen 1
10.05.2012 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
05.05.2012 Accusé de réception Recherche / Examen 2
19.04.2012 Décision de rejet de la demande (division d'examen) Recherche / Examen 1
19.04.2012 Décision de rejet de la demande de brevet (division d'examen) Recherche / Examen 2
19.04.2012 Motifs de la décision (Annexe) Recherche / Examen 8
19.04.2012 Voies de recours Recherche / Examen 2
05.03.2012 Constatations quant à des documents déposés pour la procédure orale Recherche / Examen 2
05.03.2012 Notification concernant la date de la procédure orale Recherche / Examen 1
01.03.2012 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
01.03.2012 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
01.03.2012 Lettre concernant la procédure orale Recherche / Examen 1
08.02.2012 Constatations quant à des documents déposés pour la procédure orale Recherche / Examen 2
06.02.2012 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 2
06.02.2012 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 2
06.02.2012 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 2
06.02.2012 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 2
06.02.2012 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 2
06.02.2012 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
06.02.2012 Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale Recherche / Examen 4
30.09.2011 Accusé de réception Recherche / Examen 1
30.09.2011 Accusé de réception Recherche / Examen 2
16.09.2011 Récépissé de document Recherche / Examen 1
16.09.2011 Annexe à la notification Recherche / Examen 3
16.09.2011 Citation à une procédure orale Recherche / Examen 1
14.09.2011 Préparation de la procédure orale Recherche / Examen 2
29.06.2011 Remboursement de taxes Recherche / Examen 1
30.05.2011 Document concernant la représentation Recherche / Examen 2
27.10.2010 Document concernant la représentation Recherche / Examen 2
14.09.2010 Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse Recherche / Examen 1
27.08.2010 Pièces-jointes soumises pendant la procédure de transfert de droits Recherche / Examen 9
27.08.2010 Requête en transfert de droits - demandeur Recherche / Examen 1
25.08.2010 Pièces-jointes soumises pendant la procédure de transfert de droits Recherche / Examen 9
25.08.2010 Requête en transfert de droits - demandeur Recherche / Examen 2
18.06.2010 Notification signalant des irrégularités dans une requête en inscription d'une transfert de droits et invitation à y remédier Recherche / Examen 2
21.05.2010 Pièces-jointes soumises pendant la procédure de transfert de droits Recherche / Examen 1
21.05.2010 Antériorité pour la procédure d'examen Recherche / Examen 1
21.05.2010 Antériorité pour la procédure d'examen Recherche / Examen 3
21.05.2010 Antériorité pour la procédure d'examen Recherche / Examen 1
21.05.2010 Antériorité pour la procédure d'examen Recherche / Examen 1
21.05.2010 Antériorité pour la procédure d'examen Recherche / Examen 3
21.05.2010 Litérature non-brevet citée durant la procédure d'examen Recherche / Examen 5
21.05.2010 Litérature non-brevet citée durant la procédure d'examen Recherche / Examen 8
21.05.2010 Requête en transfert de droits - demandeur Recherche / Examen 1
20.05.2010 Lettre concernant des taxes et des paiements Recherche / Examen 1
28.04.2010 Décision relative à la poursuite de la procédure Recherche / Examen 1
19.04.2010 Revendications Recherche / Examen 2
19.04.2010 Requête en poursuite de la procédure Recherche / Examen 2
16.04.2010 Revendications Recherche / Examen 2
16.04.2010 Page de garde pour envoi de documents par fax Recherche / Examen 1
16.04.2010 Requête en poursuite de la procédure Recherche / Examen 2
09.04.2010 Lettre concernant des taxes et des paiements Recherche / Examen 1
09.02.2010 Demande réputée retirée (absence de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
02.11.2009 Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) Recherche / Examen 1
26.10.2009 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
03.08.2009 Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe Recherche / Examen 1
24.06.2009 Annexe à la notification Recherche / Examen 2
24.06.2009 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
16.06.2009 Décision relative à la poursuite de la procédure Recherche / Examen 1
18.05.2009 Revendications Recherche / Examen 2
18.05.2009 Requête en poursuite de la procédure Recherche / Examen 2
14.05.2009 Revendications Recherche / Examen 2
14.05.2009 Page de garde pour envoi de documents par fax Recherche / Examen 1
14.05.2009 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
14.05.2009 Requête en poursuite de la procédure Recherche / Examen 2
05.03.2009 Demande réputée retirée (absence de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
03.12.2008 Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) Recherche / Examen 1
20.11.2008 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
18.08.2008 CDS mise à jour - modifications concernant le mandataire du demandeur Recherche / Examen 1
04.08.2008 Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe Recherche / Examen 1
17.07.2008 Annexe à la notification Recherche / Examen 2
17.07.2008 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
03.08.2007 Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe Recherche / Examen 1
07.02.2007 Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir Recherche / Examen 1
07.02.2007 Ordre de remboursement de la taxe de recherche Recherche / Examen 1
26.01.2007 Notification concernant une modification possible/paiement des taxes de revendications Recherche / Examen 2
10.01.2007 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 1
10.01.2007 Requête d'entrée dans la phase européenne Recherche / Examen 3
05.01.2007 Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité Recherche / Examen 8
27.10.2006 Information sur l'entrée en phase européenne Recherche / Examen 3
09.08.2006 Notification de l'enregistrement d'un changement Administration chargée de la recherche internationale 1
09.08.2006 Notification de l'enregistrement d'un changement Recherche / Examen 1
27.04.2006 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 5
27.04.2006 Publication internationale du rapport de recherche internationale Recherche / Examen 1
09.01.2006 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 23
22.12.2005 Publication internationale du Pamphlet A2 Recherche / Examen 19
04.07.2005 Abrégé Administration chargée de la recherche internationale 1
04.07.2005 Revendications Administration chargée de la recherche internationale 2
04.07.2005 Description Administration chargée de la recherche internationale 12
04.07.2005 Dessins Administration chargée de la recherche internationale 4