Extrait du Registre européen des brevets

EP Tous les documents: EP1834366 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP1834366



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 635
26.03.2018 Notification sur les dates bibliographiques Opposition 2
26.03.2018 Notification pour l'opposant relatif aux maintien Opposition 2
26.03.2018 Notification avec invitation de paiement de taxe d'impression et de traductions Opposition 2
19.03.2018 Maintien du brevet sur la base des documents retenus lors de la décision finale Opposition 1
06.03.2018 Accusé de réception Recours 1
01.03.2018 Accusé de réception Recours 2
27.02.2018 Accusé de réception Recours 1
22.02.2018 F3032 Signification(s) de l décision Recours 1
22.02.2018 F3032 Signification(s) de l décision Recours 1
19.02.2018 Décision de la Chambre de recours Opposition 18
19.02.2018 Décision de la Chambre de recours Recours 18
22.01.2018 F3013 Procédure orale: Envoi du procès-verbal Recours 2
22.01.2018 F3316 Procédure orale: Procés-verbal (requérant: opposant) Opposition 2
22.01.2018 F3316 Procédure orale: Procés-verbal (requérant: opposant) Recours 2
12.01.2018 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
11.01.2018 Accusé de réception(électronique) Recours 1
11.01.2018 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
11.01.2018 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 1
11.01.2018 Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours Recours 2
10.01.2018 Accusé de réception(électronique) Recours 2
10.01.2018 Annexes (autres que documents cités) relatives à la procédure de recours Recours 9
10.01.2018 Annexes (autres que documents cités) relatives à la procédure de recours Recours 17
10.01.2018 Annexes (autres que documents cités) relatives à la procédure de recours Recours 5
10.01.2018 F3042 Envoi du compte rendu de l'appel téléphonique Recours 1
10.01.2018 F3042 Envoi du compte rendu de l'appel téléphonique Recours 1
10.01.2018 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 1
10.01.2018 Courrier concernant une procédure orale pendant la procédure de recours Recours 3
09.01.2018 F3039 Compte rendu de l'appel téléphonique et feuille complémentaire Recours 1
22.12.2017 F3004 Notification du Greffe Recours 2
22.12.2017 F3004 Notification du Greffe Recours 2
22.12.2017 F3018 Procédure orale: Confirmation de l'interprétation Recours 1
22.12.2017 F3018 Procédure orale: Confirmation de l'interprétation Recours 1
21.12.2017 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
18.12.2017 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 2
18.12.2017 Revendications modifiées avec annotations Recours 3
18.12.2017 Revendications modifiées avec annotations Recours 4
18.12.2017 Revendications modifiées avec annotations Recours 3
18.12.2017 Revendications modifiées avec annotations Recours 3
18.12.2017 Revendications modifiées avec annotations Recours 3
18.12.2017 Description modifiée avec annotations Recherche / Examen 3
18.12.2017 Revendications Recours 2
18.12.2017 Revendications Recours 2
18.12.2017 Revendications Recours 2
18.12.2017 Revendications Recours 2
18.12.2017 Revendications Recours 2
18.12.2017 Description Recours 3
18.12.2017 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 2
18.12.2017 Lettre relative à la procédure de recours Recours 9
13.12.2017 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
08.12.2017 Accusé de réception(électronique) Recours 1
08.12.2017 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 1
08.12.2017 Lettre relative à la procédure de recours Recours 3
05.10.2017 Accusé de réception Recours 1
28.09.2017 Accusé de réception Recours 1
28.09.2017 Accusé de réception Recours 2
22.09.2017 F3004 Notification du Greffe Recours 2
22.09.2017 F3004 Notification du Greffe Recours 2
22.09.2017 F3022 Procédure orale: Modification de la composition de la chambre Recours 1
22.09.2017 F3022 Procédure orale: Modification de la composition de la chambre Recours 1
22.09.2017 F3305 Notification de la Chambre de Recours (ex parte/ inter partes) Recours 5
22.09.2017 F3305 Notification de la Chambre de Recours (ex parte/ inter partes) Recours 5
19.09.2017 F3303.16 Changement de la composition de la chambre (T) Recours 1
14.09.2017 Document concernant la représentation Recherche / Examen 1
08.09.2017 F3936 Récépissé Chambres de recours Recours 1
28.08.2017 F3936 Récépissé Chambres de recours Recours 1
25.08.2017 Accusé de réception Recours 2
21.08.2017 F3011.1 Procédure orale:citation Recours 2
21.08.2017 F3011.1 Procédure orale:citation Recours 2
21.08.2017 F3305 Notification de la Chambre de Recours (ex parte/ inter partes) Recours 1
21.08.2017 F3305 Notification de la Chambre de Recours (ex parte/ inter partes) Recours 1
16.08.2017 F3010 Procédure orale: ordonnance de citation Recours 1
21.12.2016 F3004 Notification du Greffe Recours 2
21.12.2016 F3345 Envoi de mémoires aux parties Recours 1
15.12.2016 F3303.16 Changement de la composition de la chambre (T) Recours 1
10.11.2016 Accusé de réception(électronique) Recours 1
10.11.2016 Demande de renseignement quant au traitement du dossier Recours 1
10.11.2016 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 1
24.04.2015 Brève notification - Procédure d'opposition Recours 3
24.04.2015 Notification de l'inscription de mentions modifiées Recours 2
13.01.2015 Requête en changement de mandataire de l'opposant Recours 1
13.01.2015 Requête en changement de mandataire de l'opposant Recours 2
27.06.2014 Brève notification - Procédure d'opposition Recours 3
27.06.2014 Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse Recours 2
19.06.2014 Accusé de réception(électronique) Recours 2
19.06.2014 Pièces-jointes soumises pendant la procédure de transfert de droits Recours 4
19.06.2014 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recours 2
19.06.2014 Requête en changement de nom du déposant Recours 1
17.02.2014 F3303.16 Changement de la composition de la chambre (T) Recours 1
25.02.2013 CDS mise à jour - modifications concernant le mandataire du demandeur Recherche / Examen 1
03.12.2012 F3313 Ordonnance: changement de chambre en raison du contenu technique Recours 1
28.11.2012 F3056 Notification: Changement de la Chambre de recours en raison de la nature technique du cas Recours 1
28.11.2012 F3056 Notification: Changement de la Chambre de recours en raison de la nature technique du cas Recours 1
23.11.2012 F3313 Ordonnance: changement de chambre en raison du contenu technique Recours 1
19.10.2012 F3344 Fixation du délai de réponse au recours (inter partes) Recours 1
12.10.2012 Mémoire du recours Recours 7
17.08.2012 F3204 Notification du numéro du dossier aux parties Recours 1
17.08.2012 F3204 Notification du numéro du dossier aux parties Recours 1
10.08.2012 Traitement d'un recours Recours 2
09.08.2012 Pièces-jointes soumises pendant la procédure de transfert de droits Recours 2
09.08.2012 Lettre de recours Recours 1
09.08.2012 Lettre de recours Recours 1
09.08.2012 Bordereau de règlement de taxes et frais Recours 1
26.06.2012 Accusé de réception Opposition 1
14.06.2012 Accusé de réception Opposition 1
12.06.2012 Accusé de réception Opposition 1
11.06.2012 Récépissé de document Opposition 1
11.06.2012 Récépissé de document Opposition 1
11.06.2012 Annexe à une notification Opposition 6
11.06.2012 Annexe à une notification Opposition 8
11.06.2012 Annexe à la notification - opposition Opposition 4
11.06.2012 Décision de la division d'opposition et instruction Opposition 1
11.06.2012 Motifs de la décision (Annexe) - Opposition Opposition 5
11.06.2012 Décision intermédiaire en procédure d'opposition Opposition 2
11.06.2012 Formulaire interne - Opposition/destinataires Opposition 1
11.06.2012 Formulaire interne - Opposition/destinataires Opposition 1
11.06.2012 Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Conclusion des débats Opposition 1
11.06.2012 Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Présentation des parties Opposition 1
11.06.2012 OPPODREX avec modifications manuscrites Opposition 7
11.06.2012 Envoi de la copie du procès-verbal - Procédure d'opposition Opposition 1
15.05.2012 Information concernant le résultat des procédures orales Opposition 1
08.05.2012 Citation introduite durant la procédure d'opposition Opposition 7
08.05.2012 Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale Opposition 10
16.04.2012 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
12.04.2012 Revendications Opposition 3
12.04.2012 Revendications Opposition 3
12.04.2012 Revendications Opposition 4
12.04.2012 Revendications Opposition 3
12.04.2012 Revendications Opposition 3
12.04.2012 Description Opposition 2
12.04.2012 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 4
11.04.2012 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
10.04.2012 Revendications Opposition 3
10.04.2012 Revendications Opposition 3
10.04.2012 Revendications Opposition 3
10.04.2012 Revendications Opposition 16
10.04.2012 Revendications Opposition 4
10.04.2012 Revendications Opposition 3
10.04.2012 Description Opposition 2
10.04.2012 Description Opposition 2
10.04.2012 Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale Opposition 5
10.04.2012 Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale Opposition 4
10.04.2012 Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale Opposition 4
22.03.2012 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
20.03.2012 Demande d'interprètes pendant la procédure orale Opposition 1
16.03.2012 Demande d'interprètes pendant la procédure orale Opposition 1
27.02.2012 Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire Opposition 1
23.02.2012 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
20.02.2012 Demande d'interprètes pendant la procédure orale Opposition 1
08.02.2012 Requête en changement de mandataire du déposant Opposition 3
26.12.2011 Récépissé de document Opposition 1
23.12.2011 Accusé de réception Opposition 2
16.12.2011 Accusé de réception Opposition 1
14.12.2011 Accusé de réception Opposition 1
13.12.2011 Récépissé de document Opposition 1
13.12.2011 Récépissé de document Opposition 1
13.12.2011 Annexe à la notification - opposition Opposition 4
13.12.2011 Préparation de la procédure orale Opposition 2
13.12.2011 Convocation à une procédure orale Opposition 1
13.12.2011 Convocation à une procédure orale Opposition 1
29.11.2011 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
23.11.2011 Requête en procédure orale Opposition 1
02.09.2011 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
10.08.2011 Revendications Opposition 4
10.08.2011 Réponse à un rapport d'examen en procédure d'opposition Opposition 5
20.06.2011 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
20.06.2011 Prorogation de délai (procédure d'opposition) Opposition 1
09.06.2011 Requête en prorogation de délai Opposition 1
07.06.2011 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
01.06.2011 Description modifiée avec annotations Opposition 3
01.06.2011 Revendications Opposition 4
01.06.2011 Revendications Opposition 3
01.06.2011 Réponse à un rapport d'examen en procédure d'opposition Opposition 2
26.05.2011 Description modifiée avec annotations Opposition 3
26.05.2011 Revendications Opposition 4
26.05.2011 Revendications Opposition 3
26.05.2011 Réponse à un rapport d'examen en procédure d'opposition Opposition 2
11.02.2011 Annexe à la notification - opposition Opposition 3
11.02.2011 Notification avec invitation aux parties d'observations Opposition 2
11.02.2011 Notification avec invitation aux parties d'observations Opposition 1
11.02.2011 Formulaire interne - Opposition/destinataires Opposition 1
01.12.2010 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
24.11.2010 Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) Opposition 4
17.05.2010 Brève notification - Procédure d'opposition Opposition 1
14.05.2010 Pièce-jointe Opposition 1
14.05.2010 Revendications Opposition 3
14.05.2010 Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition Opposition 6
07.05.2010 Revendications Opposition 3
07.05.2010 Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition Opposition 6
18.02.2010 CDS mise à jour - modifications concernant le mandataire du demandeur Recherche / Examen 1
17.02.2010 Document concernant la représentation Recherche / Examen 1
13.01.2010 Notification d'une opposition et requête en observations Opposition 1
13.01.2010 Notification d'autres oppositions aux opposant(s) Opposition 1
07.12.2009 Notification d'une opposition - première information pour le titulaire du brevet Opposition 1
26.11.2009 Annexe autre qu'une citation introduite durant la procédure d'opposition Opposition 4
26.11.2009 Annexe autre qu'une citation introduite durant la procédure d'opposition Opposition 2
26.11.2009 Acte d'opposition Opposition 14
26.11.2009 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 18
26.11.2009 Document de brevet cité durant la procédure d'opposition Opposition 10
05.02.2009 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
18.12.2008 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
18.12.2008 Traduction des revendications en anglais Recherche / Examen 3
18.12.2008 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 1
18.12.2008 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 3
18.12.2008 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
27.11.2008 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
27.11.2008 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 4
27.11.2008 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 1
27.11.2008 Texte envisagé pour la délivrance Recherche / Examen 13
22.08.2007 Notification concernant une modification possible/paiement des taxes de revendications Recherche / Examen 2
22.08.2007 Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir Recherche / Examen 1
04.07.2007 Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité Recherche / Examen 6
29.05.2007 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 1
29.05.2007 Requête d'entrée dans la phase européenne Recherche / Examen 4
27.04.2007 Information sur l'entrée en phase européenne Recherche / Examen 3
10.07.2006 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 21
22.06.2006 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 2
22.06.2006 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 2
22.06.2006 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 2
22.06.2006 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 2
22.06.2006 Publication internationale du Pamphlet A1 Recherche / Examen 15
22.06.2006 Publication internationale du Pamphlet A1 Recherche / Examen 15