Auszug aus dem europäischen Patentregister

Alle Dokumente: EP1965658 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP1965658



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 3649
30.08.2019 Kurzmitteilung - Einspruchverfahren Einspruch 959
22.08.2019 Anlage (ausser Entgegenhaltung) eingereicht im Einspruchsverfahren Einspruch 542
22.08.2019 Schreiben bezüglich Einspruchsverfahren (ohne Frist) Einspruch 2
22.08.2019 Während des Einspruchsverfahrens zitierte Nicht-Patentliteratur Einspruch 414
17.07.2019 Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme Einspruch 1
17.07.2019 Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) Einspruch 2
15.07.2019 Anforderung von Unterlagen/Entgegenhaltungen Einspruch 1
05.07.2019 Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber Einspruch 1
26.06.2019 Anlage (ausser Entgegenhaltung) eingereicht im Einspruchsverfahren Einspruch 100
26.06.2019 Einspruchsschrift Einspruch 5
20.12.2018 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter Recherche / Prüfung 1
14.12.2018 Antrag auf Änderung des Vertreters des Anmelders Recherche / Prüfung 1
13.12.2018 Antrag auf Änderung des Vertreters des Anmelders Recherche / Prüfung 1
15.10.2018 Übersendung der Urkunde Recherche / Prüfung 1
06.09.2018 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
15.08.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
15.08.2018 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
15.08.2018 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
15.08.2018 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
15.08.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
17.04.2018 Bestätigung des Eingangs von Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
17.04.2018 Übermittlung der Einwendungen eines Dritten an Anmelder Recherche / Prüfung 1
16.04.2018 Bearbeitung des Antrags auf Berichtigung der Erteilungsunterlagen oder Einwendungen Dritter (ab 01-04-2012) Recherche / Prüfung 2
12.04.2018 Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 1
12.04.2018 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
12.04.2018 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
12.04.2018 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 3
12.04.2018 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 3
12.04.2018 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung Recherche / Prüfung 57
12.04.2018 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) Recherche / Prüfung 57
12.04.2018 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Sequenzprotokoll) Recherche / Prüfung 28
09.04.2018 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
12.03.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
12.03.2018 Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung Recherche / Prüfung 2
12.03.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
12.03.2018 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
08.03.2018 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 2
08.03.2018 Telefonische/persönliche Rücksprache (mit Fristsetzung) Recherche / Prüfung 2
08.03.2018 Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 2
08.03.2018 Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache Recherche / Prüfung 1
27.02.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 2
27.02.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
27.02.2018 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
27.02.2018 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
27.02.2018 Beschreibung Recherche / Prüfung 35
27.02.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
27.02.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
27.02.2018 Antrag auf Adressänderung - Anmelder Recherche / Prüfung 1
27.02.2018 Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 2
15.02.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 2
15.02.2018 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
15.02.2018 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
15.02.2018 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
15.02.2018 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
15.02.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
15.02.2018 Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 7
14.12.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
14.12.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
14.12.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
01.12.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
17.11.2017 Rückschein Recherche / Prüfung 1
15.11.2017 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
15.11.2017 Rückschein Recherche / Prüfung 1
15.11.2017 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
09.11.2017 Empfangsbescheinigung eines Dokuments Recherche / Prüfung 1
09.11.2017 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 9
09.11.2017 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 2
09.11.2017 Ladung zur mündlichen Verhandlung Recherche / Prüfung 2
17.10.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
03.08.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.07.2017 Entscheidung über die Stattgabe der Weiterbehandlung Recherche / Prüfung 1
17.07.2017 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
17.07.2017 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 2
17.07.2017 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
17.07.2017 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
17.07.2017 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 4
06.06.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
01.06.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
01.06.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
31.05.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.05.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
08.05.2017 Anmeldung gilt als zurückgenommen (keine Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung) Recherche / Prüfung 1
03.05.2017 Übermittlung der Einwendungen eines Dritten an Anmelder Recherche / Prüfung 11
27.04.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
18.04.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
10.04.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
10.04.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
31.03.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
27.03.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
24.03.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.03.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.03.2017 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
02.02.2017 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 2
30.01.2017 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
30.01.2017 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
30.01.2017 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
20.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
16.11.2016 Übermittlung der Einwendungen eines Dritten an Anmelder Recherche / Prüfung 38
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
07.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
07.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
07.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
04.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
03.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
03.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
03.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
03.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
03.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
03.11.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
31.10.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
28.10.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
24.10.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
19.10.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
19.10.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
18.10.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
18.10.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
01.10.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
27.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.09.2016 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 8
26.09.2016 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
23.09.2016 Angelegenheit die Anmeldung betreffend Recherche / Prüfung 2
22.09.2016 Bestätigung des Eingangs von Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.09.2016 Übermittlung der Einwendungen eines Dritten an Anmelder Recherche / Prüfung 1
22.09.2016 Übermittlung der Einwendungen eines Dritten an Anmelder Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
20.09.2016 Angelegenheit die Anmeldung betreffend Recherche / Prüfung 1
20.09.2016 Angelegenheit die Anmeldung betreffend Recherche / Prüfung 1
16.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 9
14.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
13.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
12.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
12.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
11.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
07.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
06.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
06.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
05.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
05.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 3
01.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 10
01.09.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
01.09.2016 Übermittlung der Einwendungen eines Dritten an Anmelder Recherche / Prüfung 1
31.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 11
30.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
30.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
29.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
27.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 6
26.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 19
26.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
25.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 4
25.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
24.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
24.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
24.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
24.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 5
23.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 3
22.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 9
22.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
21.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
20.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
20.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
20.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 4
20.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
20.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
19.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
19.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
19.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 4
19.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
18.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
18.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
18.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 17
18.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
17.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 6
17.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
16.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 3
16.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
16.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
16.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 6
16.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
13.08.2016 Bestätigung des Eingangs von Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
13.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 4
12.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 3
12.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
12.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
12.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
12.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
12.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
11.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
11.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
11.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 4
11.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
11.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
10.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 3
10.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
10.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
10.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
10.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 3
10.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
10.08.2016 Übermittlung der Einwendungen eines Dritten an Anmelder Recherche / Prüfung 1
09.08.2016 Anlage Recherche / Prüfung 1
09.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 4
09.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
09.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 3
08.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
08.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
08.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
08.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
08.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
08.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
08.08.2016 Übermittlung der Einwendungen eines Dritten an Anmelder Recherche / Prüfung 1
07.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
06.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
06.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
06.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
06.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
06.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 21
05.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
05.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 5
05.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 8
05.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
04.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
04.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
04.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 8
04.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
04.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
04.08.2016 Übermittlung der Einwendungen eines Dritten an Anmelder Recherche / Prüfung 1
03.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
03.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
03.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
03.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
03.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
03.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
03.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
03.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
03.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
02.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
02.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 5
02.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
02.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
02.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
02.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
01.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
01.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
01.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
01.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
01.08.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 5
30.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
30.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 5
30.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
30.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
29.07.2016 Mitteilung an Verfahrensbeteiligten/Dritten Recherche / Prüfung 1
29.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
29.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 4
29.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
29.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
29.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 4
29.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
29.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 4
29.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
29.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 21
29.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 6
28.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
28.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
28.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 4
28.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
28.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
28.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 20
28.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
28.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
28.07.2016 Übermittlung der Einwendungen eines Dritten an Anmelder Recherche / Prüfung 29
27.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 12
27.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
27.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
27.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 30
27.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
27.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
27.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 6
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 35
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 29
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 4
26.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
26.07.2016 Bearbeitung des Antrags auf Berichtigung der Erteilungsunterlagen oder Einwendungen Dritter (ab 01-04-2012) Recherche / Prüfung 2
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 5
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 8
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 5
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 3
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 5
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 13
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 8
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 7
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
25.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
24.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 7
24.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 8
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
23.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 4
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 8
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 3
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
22.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 2
21.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 7
21.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
21.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 1
20.07.2016 Einwendungen Dritter Recherche / Prüfung 17
25.05.2016 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 2
25.05.2016 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
25.05.2016 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 1
25.05.2016 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung Recherche / Prüfung 87
18.04.2016 Prüfungsbeginn Recherche / Prüfung 1
11.05.2015 Dokument die Vertretung betreffend Recherche / Prüfung 1
08.05.2015 Dokument die Vertretung betreffend Recherche / Prüfung 1
21.07.2014 Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung Recherche / Prüfung 2
13.05.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
13.05.2014 Anlagen, den Änderungsantrag betreffend Recherche / Prüfung 3
13.05.2014 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
13.05.2014 Antrag auf Rechtsübergang - Anmelder Recherche / Prüfung 1
07.05.2013 Entscheidung über die Stattgabe der Weiterbehandlung Recherche / Prüfung 1
22.04.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
22.04.2013 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 2
22.04.2013 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
22.04.2013 Antrag auf Weiterbehandlung Recherche / Prüfung 4
13.02.2013 Anmeldung gilt als zurückgenommen (Nichtbeantwortung schriftlicher Bescheid) Recherche / Prüfung 1
11.12.2012 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
11.12.2012 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
11.12.2012 Aufrechterhaltung der Anmeldung Recherche / Prüfung 1
25.06.2012 Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung Recherche / Prüfung 1
06.06.2012 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
06.06.2012 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 6
06.06.2012 Ergänzender europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 5
13.03.2012 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
13.03.2012 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
13.03.2012 Antwort auf Aufforderung zur Klärung der Ansprüche/des Gegenstands der Anmeldung Recherche / Prüfung 2
25.01.2012 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 2
25.01.2012 Aufforderung zur Angabe der zurecherchierenden Ansprüche Recherche / Prüfung 2
28.11.2008 Dokument die Vertretung betreffend Recherche / Prüfung 1
13.08.2008 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten Recherche / Prüfung 1
17.07.2008 Mitteilung bezüglich möglicher Änderung von Ansprüchen/Zahlung von Anspruchsgebühren Recherche / Prüfung 2
20.06.2008 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 2
20.06.2008 Anlage Recherche / Prüfung 1
20.06.2008 Nicht scannbares Objekt Recherche / Prüfung 1
20.06.2008 Antrag auf Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 8
20.06.2008 Sequenzprotokoll Recherche / Prüfung 37
17.06.2008 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 2
17.06.2008 Deckblatt für Fax-Übermittlung Recherche / Prüfung 1
17.06.2008 Fax-Antrag auf Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 8
17.06.2008 Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend Recherche / Prüfung 1
17.06.2008 Zahlung von Gebühren und Auslagen Recherche / Prüfung 1
05.06.2008 Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit Recherche / Prüfung 18
28.03.2008 Informationen über den Eintritt in die europäische Phase Recherche / Prüfung 3
27.12.2007 Mitteilung über die Eintragung einer Änderung Recherche / Prüfung 1
12.06.2007 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 105
24.05.2007 Kopie des internationalen Recherchenberichts Recherche / Prüfung 7
24.05.2007 Internationale Veröffentlichung des A1 Pamphlets Recherche / Prüfung 67
24.05.2007 Sequenzprotokoll Recherche / Prüfung 28