Auszug aus dem europäischen Patentregister

Alle Ereignisse: EP1965658


Datum  Beschreibung Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer
30.08.2019 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  02.10.2019  [2019/40]
09.08.2019 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  11.09.2019  [2019/37]
19.07.2019 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  21.08.2019  [2019/34]
16.07.2019 Neuer Eintrag: Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme + Frist
05.07.2019 Einspruch eingelegt veröffentlicht am  07.08.2019  [2019/32]
24.05.2019 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  26.06.2019  [2019/26]
10.05.2019 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  12.06.2019  [2019/24]
03.05.2019 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  05.06.2019  [2019/23]
26.04.2019 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  29.05.2019  [2019/22]
19.04.2019 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  22.05.2019  [2019/21]
12.04.2019 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  15.05.2019  [2019/20]
17.12.2018 Änderung - Vertreter
31.08.2018 (Voraussichtliche) Erteilung veröffentlicht am  03.10.2018  [2018/40]
24.08.2018 Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
18.08.2018 Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr
18.08.2018 Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr
11.04.2018 Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung
11.04.2018 Neuer Eintrag: Einwendungen Dritter
22.03.2018 Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
13.03.2018 Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht
09.03.2018 Änderung - Anmelder veröffentlicht am  11.04.2018  [2018/15]
06.03.2018 Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung
15.11.2017 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
08.11.2017 Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung
27.07.2017 Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung
21.07.2017 Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht
21.07.2017 Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung
21.07.2017 Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr
07.05.2017 Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist
31.01.2017 Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
14.11.2016 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
05.10.2016 Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
23.09.2016 Erster Prüfungsbericht
19.09.2016 Neuer Eintrag: Einwendungen Dritter
03.08.2016 Neuer Eintrag: Einwendungen Dritter
25.07.2016 Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA
22.07.2016 Neuer Eintrag: Einwendungen Dritter
25.05.2016 Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung
22.04.2016 Änderung - Klassifikation veröffentlicht am  25.05.2016  [2016/21]
22.04.2016 Änderung - Klassifikation veröffentlicht am  25.05.2016  [2016/21]
13.11.2015 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
13.11.2014 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
18.07.2014 Änderung - Anmelder veröffentlicht am  20.08.2014  [2014/34]
20.11.2013 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
06.05.2013 Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung
26.04.2013 Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung
26.04.2013 Änderung durch den Anmelder
26.04.2013 Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr
12.02.2013 Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist
16.11.2012 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
29.06.2012 Änderung - Erstreckungsstaaten veröffentlicht am  01.08.2012  [2012/31]
01.06.2012 Ergänzender Recherchenbericht veröffentlicht am  04.07.2012  [2012/27]
01.06.2012 Änderung - Klassifikation veröffentlicht am  04.07.2012  [2012/27]
01.06.2012 Änderung - Klassifikation veröffentlicht am  04.07.2012  [2012/27]
17.11.2011 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
18.11.2010 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
18.11.2009 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
21.11.2008 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
08.08.2008 Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts veröffentlicht am  10.09.2008  [2008/37]
08.08.2008 Prüfungsantrag gestellt veröffentlicht am  10.09.2008  [2008/37]
30.07.2008 PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung
10.07.2008 PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung
10.07.2008 Änderung durch den Anmelder
23.01.2008 PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung
19.07.2007 PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung
30.05.2007 PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung
20.01.2007 PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung