Auszug aus dem europäischen Patentregister

Rechtsstand: EP1965658

Benannte Vertragsstaaten ATErlöschen: 03.10.2018
 BE 
 BGErlöschen: 03.01.2019
 CHErlöschen: 30.11.2018
CY 
 CZErlöschen: 03.10.2018
 DE 
 DK 
 EEErlöschen: 03.10.2018
 ES 
 FI 
 FR 
 GB 
 GRErlöschen: 04.01.2019
 HU 
 IE 
 ISErlöschen: 03.02.2019
 IT 
 LIErlöschen: 30.11.2018
 LTErlöschen: 03.10.2018
 LUErlöschen: 17.11.2018
LVErlöschen: 03.10.2018
 MCErlöschen: 03.10.2018
 NL 
 PLErlöschen: 03.10.2018
 PTErlöschen: 03.02.2019
 ROErlöschen: 03.10.2018
 SE 
 SI 
 SKErlöschen: 03.10.2018
 TR 
Prüfungsverfahren15.08.2018Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Eintritt in die regionale Phase17.06.2008Nationale Grundgebühr entrichtet 
17.06.2008Recherchengebühr entrichtet 
17.06.2008Benennungsgebühr(en) entrichtet 
17.06.2008Prüfungsgebühr entrichtet 
Entrichtete GebührenJahresgebühr
12.11.2008Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
12.11.2009Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
12.11.2010Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
14.11.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
13.11.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
18.11.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
10.11.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09
10.11.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10
10.11.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11
13.11.2017Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12
Europäisches Patent erteilt03.10.2018
Einspruchsverfahren17.07.2019Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichenveröffentlicht am  
INPADOC-Daten   TooltipDas EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden.
Datum des Ereignisses:10.09.2008 
Beschreibung des Ereignisses:REQUEST FOR EXAMINATION FILED
Effective DATE:20080617
 
Datum des Ereignisses:10.09.2008 
Beschreibung des Ereignisses:DESIGNATED CONTRACTING STATES
Kind Code of Ref Document:A1
Designated State(s):AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:A01H 1/06 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:C12N 15/11 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:A01K 67/027 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED
Effective DATE:20120606
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:C12N 15/52 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:A01H 5/00 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:A23K 1/16 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:A01H 1/04 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:C12P 7/64 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:A23K 1/00 20060101AFI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:C12N 15/30 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:C12N 15/12 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:C12N 15/29 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:A01K 61/02 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:A01K 61/00 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:04.07.2012 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:A23K 1/18 20060101ALI20120525BHEP
 
Datum des Ereignisses:01.08.2012 
Beschreibung des Ereignisses:REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (TO ANY COUNTRY) (DELETED)
 
Datum des Ereignisses:20.08.2014 
Beschreibung des Ereignisses:RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED
OWNER NAME:COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH OR
 
Datum des Ereignisses:19.04.2016 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG DE R079 602006056508 DE
Code Expl.: AMENDMENT OF IPC MAIN CLASS
Free Format Text:PREVIOUS MAIN CLASS: A23K0001000000
IPC CLASSIFICATION:A23K0020158000
 
Datum des Ereignisses:25.05.2016 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:A23K 50/80 20160101ALI20160419BHEP
 
Datum des Ereignisses:25.05.2016 
Beschreibung des Ereignisses:INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT
IPC CLASSIFICATION:A23K 20/158 20160101AFI20160419BHEP
 
Datum des Ereignisses:22.06.2016 
Beschreibung des Ereignisses:INTENTION TO GRANT ANNOUNCED
Effective DATE:20160525
 
Datum des Ereignisses:31.08.2016 
Beschreibung des Ereignisses:INTENTION TO GRANT ANNOUNCED (DELETED)
 
Datum des Ereignisses:26.10.2016 
Beschreibung des Ereignisses:FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED
Effective DATE:20160926
 
Datum des Ereignisses:11.04.2018 
Beschreibung des Ereignisses:RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED
OWNER NAME:COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH OR
 
Datum des Ereignisses:09.05.2018 
Beschreibung des Ereignisses:INTENTION TO GRANT ANNOUNCED
Effective DATE:20180412
 
Datum des Ereignisses:03.10.2018 
Beschreibung des Ereignisses:DESIGNATED CONTRACTING STATES
Kind Code of Ref Document:B1
Designated State(s):AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR
 
Datum des Ereignisses:03.10.2018 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG GB FG4D
Code Expl.:+EUROPEAN PATENT GRANTED
 
Datum des Ereignisses:15.10.2018 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG AT REF 1047647 AT T
Code Expl.:+REFERENCE TO AT NUMBER (EP PATENT ENTERS AUSTRIAN NATIONAL PHASE)
Effective DATE:20181015
 
Datum des Ereignisses:15.10.2018 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG CH EP
Code Expl.:+EUROPEAN PATENT TAKES EFFECT AS A NATIONAL PATENT IN CH/LI
 
Datum des Ereignisses:31.10.2018 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG IE FG4D
Code Expl.:+EUROPEAN PATENTS GRANTED DESIGNATING IRELAND
 
Datum des Ereignisses:31.10.2018 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG DE R096 602006056508 DE
Code Expl.:+DPMA PUBLICATION OF MENTIONED EP PATENT GRANT
 
Datum des Ereignisses:21.01.2019 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG DK T3
Code Expl.:+EP PATENT WITH DANISH CLAIMS
Effective DATE:20190109
 
Datum des Ereignisses:23.01.2019 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG NL FP
Code Expl.: TRANSLATION FOR EP FILED (ENTRY OF EP INTO COUNTRY)
 
Datum des Ereignisses:31.01.2019 
Beschreibung des Ereignisses:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:DK
Payment DATE:20181127
Year of Fee Payment:13
 
Datum des Ereignisses:31.01.2019 
Beschreibung des Ereignisses:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:NL
Payment DATE:20181213
Year of Fee Payment:13
 
Datum des Ereignisses:31.01.2019 
Beschreibung des Ereignisses:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:DE
Payment DATE:20181127
Year of Fee Payment:13
 
Datum des Ereignisses:31.01.2019 
Beschreibung des Ereignisses:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:IE
Payment DATE:20181123
Year of Fee Payment:13
 
Datum des Ereignisses:31.01.2019 
Beschreibung des Ereignisses:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:FI
Payment DATE:20181126
Year of Fee Payment:13
 
Datum des Ereignisses:05.02.2019 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG SE TRGR
Code Expl.:+TRANSLATION OF GRANTED EP PATENT
 
Datum des Ereignisses:25.02.2019 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG LT MG4D
Code Expl.:-INVALIDATED EUROPEAN PATENT
 
Datum des Ereignisses:28.02.2019 
Beschreibung des Ereignisses:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:BE
Payment DATE:20181123
Year of Fee Payment:13
 
Datum des Ereignisses:28.02.2019 
Beschreibung des Ereignisses:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:ES
Payment DATE:20181203
Year of Fee Payment:13
 
Datum des Ereignisses:28.02.2019 
Beschreibung des Ereignisses:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:FR
Payment DATE:20181127
Year of Fee Payment:13
 
Datum des Ereignisses:28.02.2019 
Beschreibung des Ereignisses:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:GB
Payment DATE:20181128
Year of Fee Payment:13
 
Datum des Ereignisses:07.03.2019 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG ES FG2A 2703217 ES T3
Code Expl.:+DEFINITIVE PROTECTION
Effective DATE:20190307
 
Datum des Ereignisses:15.03.2019 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG AT MK05 1047647 AT T
Code Expl.:-REVOCATION OF THE TRANSLATION OF THE EP PATENT
Effective DATE:20181003
 
Datum des Ereignisses:30.04.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:PL
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20181003
 
Datum des Ereignisses:30.04.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:BG
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20190103
 
Datum des Ereignisses:30.04.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:AT
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20181003
 
Datum des Ereignisses:30.04.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:IS
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20190203
 
Datum des Ereignisses:30.04.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:CZ
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20181003
 
Datum des Ereignisses:30.04.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:LT
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20181003
 
Datum des Ereignisses:30.04.2019 
Beschreibung des Ereignisses:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:IT
Payment DATE:20190117
Year of Fee Payment:13
 
Datum des Ereignisses:30.04.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:LV
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20181003
 
Datum des Ereignisses:31.05.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:GR
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20190104
 
Datum des Ereignisses:31.05.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:PT
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20190203
 
Datum des Ereignisses:26.06.2019 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG DE R026 602006056508 DE
Code Expl.:-OPPOSITION FILED AGAINST PATENT
 
Datum des Ereignisses:28.06.2019 
Beschreibung des Ereignisses:REFERENCE TO A NATIONAL CODE
Event code:REG CH PL
Code Expl.:-PATENT CEASED
 
Datum des Ereignisses:31.07.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:LU
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES
Effective DATE:20181117
 
Datum des Ereignisses:07.08.2019 
Beschreibung des Ereignisses:OPPOSITION FILED
Opponent Name:"KEINE PATENTE AUF SAATGUT!" E.V.
Effective DATE:20190626
 
Datum des Ereignisses:30.08.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:MC
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20181003
 
Datum des Ereignisses:30.08.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:CH
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES
Effective DATE:20181130
 
Datum des Ereignisses:30.08.2019 
Beschreibung des Ereignisses:ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:SE
Payment DATE:20181126
Year of Fee Payment:13
 
Datum des Ereignisses:30.08.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:RO
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20181003
 
Datum des Ereignisses:30.08.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:SK
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20181003
 
Datum des Ereignisses:30.08.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:EE
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT
Effective DATE:20181003
 
Datum des Ereignisses:30.08.2019 
Beschreibung des Ereignisses:LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO]
Ref Country Code:LI
Free Format Text:LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES
Effective DATE:20181130