blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Assistent zum Europäischen Patentregister aktualisiert

Um Ihnen die bestmögliche Lernerfahrung zu bieten haben wir eine aktualisierte Version der online Lerneinheiten des Assistenten zum Europäischen Patentregister mit den jüngsten Änderungen im Europäischen Patentregister veröffentlicht.

2019.08.29

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP1965658

EP1965658 - FUTTERMITTEL FÜR DIE AQUAKULTUR, DIE STEARIDONSÄURE FUTTERMITTEL FÜR DIE AQUAKULTUR ENTHALTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPatent erteilt
Status aktualisiert am  31.08.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 12.10.2019
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  11.04.2018
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  31.01.2017
Letztes Ereignis   Tooltip30.08.2019Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: CH, LI, SK
veröffentlicht am 02.10.2019  [2019/40]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
Black Mountain Science and Innovation Park
Clunies Ross Street
Acton ACT 2601 / AU
[2018/15]
Frühere [2014/34]Für alle benannten Staaten
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
Limestone Avenue
Campbell, ACT 2612 / AU
Frühere [2008/37]Für alle benannten Staaten
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
Limestone Avenue
Campbell, ACT 2612 / AU
Für alle benannten Staaten
University of Tasmania
Hobart, TAS 7000 / AU
Erfinder01 / MILLER, Matthew, Robert
3 Bonnington Road
West Hobart, Tasmania 7000 / AU
02 / CARTER, Christopher, Guy
24 Allison Avenue
Riverside, Tasmania 7250 / AU
03 / NICHOLS, Peter, David
14 Gourlay Street
West Hobart, Tasmania 7000 / AU
04 / SINGH, Surinder, Pal
10 Lucas Place
Downer, Australian Capital Territory 2602 / AU
05 / ZHOU, Xue-Rong
53 Heydon Cresent
Evatt, Australian Capital Territory 2617 / AU
06 / GREEN, Allan, Graham
6-53 Elimatta Street
Braddon, Australian Capital Territory 2612 / AU
 [2008/37]
VertreterMewburn Ellis LLP
City Tower
40 Basinghall Street
London EC2V 5DE / GB
[N/P]
Frühere [2018/40]Brasnett, Adrian Hugh , et al
Mewburn Ellis LLP
City Tower
40 Basinghall Street
London EC2V 5DE / GB
Frühere [2008/37]Brasnett, Adrian Hugh , et al
Mewburn Ellis LLP York House 23 Kingsway
London WC2B 6HP / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag06817510.817.11.2006
[2008/37]
WO2006AU01737
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS20050737946P18.11.2005         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 737946 P
[2008/37]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2007056823
Datum:24.05.2007
Sprache:EN
[2007/21]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP1965658
Datum:10.09.2008
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 24.05.2007 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2008/37]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP1965658
Datum:03.10.2018
Sprache:EN
[2018/40]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:AU24.05.2007
(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP06.06.2012
KlassifikationInternationalen:A23K20/158, A23K50/80
[2016/21]
Frühere Internationalen [2012/27]A23K1/00, A01K61/00, C12N15/29, A01H1/04, A01K67/027, C12N15/30, A01H1/06, C12N15/11, C12N15/52, A01H5/00, C12N15/12, A23K1/16, A23K1/18, C12P7/64, A01K61/02
Frühere Internationalen [2008/37]A23K1/00, A01K61/00, C12N15/29, A01H1/04, A01K67/027, C12N15/30, A01H1/06, C12N15/11, C12N15/52, A01H5/00, C12N15/12
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   NL,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2018/40]
Frühere [2008/37]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  NL,  PL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
ErstreckungsstaatenALNoch nicht entrichtet
BANoch nicht entrichtet
HRNoch nicht entrichtet
MKNoch nicht entrichtet
RSNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:FUTTERMITTEL FÜR DIE AQUAKULTUR, DIE STEARIDONSÄURE FUTTERMITTEL FÜR DIE AQUAKULTUR ENTHALTEN[2008/37]
Englisch:FEEDSTUFFS FOR AQUACULTURE COMPRISING STEARIDONIC ACID FEEDSTUFFS FOR AQUACULTURE[2008/37]
Französisch:ALIMENTS POUR AQUACULTURE COMPRENANT DES ALIMENTS À BASE D'ACIDE STÉARIDONIQUE POUR AQUACULTURE[2008/37]
Eintritt in die regionale Phase17.06.2008Nationale Grundgebühr entrichtet 
17.06.2008Recherchengebühr entrichtet 
17.06.2008Benennungsgebühr(en) entrichtet 
17.06.2008Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren17.06.2008Prüfungsantrag gestellt  [2008/37]
22.04.2013Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
20.07.2016Einwendungen Dritter
01.08.2016Einwendungen Dritter
20.08.2016Einwendungen Dritter
26.09.2016Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
08.05.2017Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen
17.07.2017Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
05.03.2018Absage der mündlichen Verhandlung die für den 16.03.2018 geplant war
08.03.2018Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M01)
12.03.2018Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
16.03.2018Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt)
09.04.2018Einwendungen Dritter
12.04.2018Ankündigung der Patenterteilung
15.08.2018Erteilungsgebühr entrichtet
15.08.2018Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
15.08.2018Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  26.09.2016
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  26.06.2019   
"Keine Patente auf Saatgut!" e.V.
Frohschammerstr. 14
80807 München / DE
 [2019/32]
17.07.2019Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
Antrag auf Weiterbehandlung für:Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist
17.07.2017Antrag auf Weiterbehandlung gestellt
17.07.2017Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs)
Antrag stattgegeben
26.07.2017Entscheidung abgesandt
Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht
22.04.2013Antrag auf Weiterbehandlung gestellt
22.04.2013Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs)
Antrag stattgegeben
07.05.2013Entscheidung abgesandt
Entrichtete GebührenJahresgebühr
12.11.2008Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
12.11.2009Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
12.11.2010Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
14.11.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
13.11.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
18.11.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
10.11.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09
10.11.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10
10.11.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11
13.11.2017Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAT03.10.2018
CZ03.10.2018
EE03.10.2018
LT03.10.2018
LV03.10.2018
MC03.10.2018
PL03.10.2018
RO03.10.2018
SK03.10.2018
LU17.11.2018
CH30.11.2018
LI30.11.2018
BG03.01.2019
GR04.01.2019
IS03.02.2019
PT03.02.2019
[2019/40]
Frühere [2019/37]AT03.10.2018
CZ03.10.2018
EE03.10.2018
LT03.10.2018
LV03.10.2018
MC03.10.2018
PL03.10.2018
RO03.10.2018
LU17.11.2018
BG03.01.2019
GR04.01.2019
IS03.02.2019
PT03.02.2019
Frühere [2019/34]AT03.10.2018
CZ03.10.2018
LT03.10.2018
LV03.10.2018
PL03.10.2018
LU17.11.2018
BG03.01.2019
GR04.01.2019
IS03.02.2019
PT03.02.2019
Frühere [2019/26]AT03.10.2018
CZ03.10.2018
LT03.10.2018
LV03.10.2018
PL03.10.2018
BG03.01.2019
GR04.01.2019
IS03.02.2019
PT03.02.2019
Frühere [2019/24]AT03.10.2018
CZ03.10.2018
LT03.10.2018
LV03.10.2018
PL03.10.2018
BG03.01.2019
GR04.01.2019
IS03.02.2019
Frühere [2019/23]AT03.10.2018
CZ03.10.2018
LT03.10.2018
LV03.10.2018
PL03.10.2018
BG03.01.2019
IS03.02.2019
Frühere [2019/22]CZ03.10.2018
LT03.10.2018
PL03.10.2018
BG03.01.2019
IS03.02.2019
Frühere [2019/21]LT03.10.2018
IS03.02.2019
Frühere [2019/20]LT03.10.2018
Angeführte Dokumente:Recherche[YA]WO02092073  (MARTEK BIOSCIENCES BOULDER CORP [US], et al) [Y] 1,2,5,6 * claims 1,29,8 * [A] 3,4,7;
 [YA]WO2005021761  (MONSANTO TECHNOLOGY LLC [US], et al) [Y] 1,2,5,6 * claims 29,44,45 * [A] 3,4,7
 [XY]  - "Culture of Atlantic cod (Gadus morhua) juveniles and Arctic char (Salvelinus alpinus) on diets containing Echium oil: effects on fish health and immune function", Good, Joanne Elizabeth, Replacement of dietary fish oil with vegetable oils: effects on fish health, University of Stirling, (2004), pages 264 - 304, XP002676377 [X] 1-5,7 * page 274 - page 282; tables 7.3,7.4 * * page 289 * [Y] 1,2,5,6

DOI:   http://dx.doi.org/1893/2005
 [XA]  - BAYIR A ET AL, "Fatty acid composition in some selected marine fish species living in Turkish waters", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, WILEY & SONS, CHICHESTER, GB, (20050905), vol. 86, doi:10.1002/JSFA.2295, ISSN 0022-5142, pages 163 - 168, XP003013214 [X] 3,4,7 * tables 2,4 * [A] 1,2,5,6

DOI:   http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2295
 [XA]  - PHLEGER C F ET AL, "Interannual and between species comparison of the lipids, fatty acids and sterols of Antarctic Krill from the US AMLR Elephant Island survey area", COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. PART B, BIOCHEMISTRYAND MOLECULAR BIOLOGY, ELSEVIER,OXFORD, GB, (20020101), vol. 131, doi:10.1016/S1096-4959(02)00021-0, ISSN 1096-4959, pages 733 - 747, XP003013218 [X] 4,7 * table 3 * [A] 1-3,5,6

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/S1096-4959(02)00021-0
Internationale Recherche[X]WO03099216  (MONSANTO TECHNOLOGY LLC [US], et al);
 [X]WO02092073  (MARTEK BIOSCIENCES BOULDER CORP [US], et al);
 [X]WO2005021761  (MONSANTO TECHNOLOGY LLC [US], et al);
 [X]WO2005102310  (MONSANTO TECHNOLOGY LLC [US], et al);
 [A]WO02092540  (MARTEK BIOSCIENCES BOULDER CORP [US], et al);
 [A]WO2006028839  (ABBOTT LAB [US], et al);
 [X]  - PHLEGER C.F. ET AL., "Lipids and nutrition of the southern rock lobster, Jasus edwardsii, from hatch to puerulus", MARINE FRESHWATER RESEARCH, (2001), vol. 52, pages 1475 - 1486, XP008130732
 [A]  - OPSAHL-FERSTAD H.-G. ET AL., "Biotechnological approaches to modify rapeseed oil composition for application in aquaculture", PLANT SCIENCE, (2003), vol. 165, pages 349 - 357, XP003013213

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9452(03)00345-5
 [XP]  - MILLER M.R. ET AL., "Regiospecificity profiles of storage and membranes lipids from the gill and muscle tissue of Atlantic Salmon (Salmo salar L.) grown at elevated temperature", LIPIDS, (2006), vol. 41, no. 9, pages 865 - 876, XP008130730
 [XP]  - BAYIR A. ET AL., "Fatty acid composition in some selected marine fish species living in Turkish waters", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, (2006), vol. 86, pages 163 - 168, XP003013214

DOI:   http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2295
 [X]  - KIESSLING A. ET AL., "Effects of reduced feed ration levels on fat content and fatty acid composition in white and red muscle from Rainbow Trout", AQUACULTURE, (1989), vol. 79, no. 1-4, pages 169 - 175, XP003013215

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/0044-8486(89)90458-4
 [X]  - NJINKOUE J.-M. ET AL., "Lipids and fatty acids in muscle, liver and skin of three edible fish from the Senegalese Coast: Sardinella maderensis, Sardinella aurita and Cephalopholis taeniops", COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY PART B, (2002), vol. 131, pages 395 - 402, XP003013216

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/S1096-4959(01)00506-1
 [X]  - BELL J.G. ET AL., "Substituting fish oil with crude palm oil in the diet of Atlantic Salmon (Salmo salar) affects muscle fatty acid composition and hepatic fatty acid metabolism", THE JOURNAL OF NUTRITION, (2002), vol. 132, pages 222 - 230, XP003013217
 [X]  - PHLEGER C.F. ET AL., "Interannual and between species comparison of the lipids, fatty acids and sterols of Antarctic Krill from the US AMLR Elephant Island survey area", COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY PART B, (2002), vol. 131, pages 733 - 747, XP003013218

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/S1096-4959(02)00021-0
 [A]  - KIM J.D. ET AL., "Effects of Dietary Lipid to protein Ratios on the Fatty Acid Composition of Muscle Lipids in rainbow Trout", NUTRITION REPORTS INTERNATIONAL, (1989), vol. 40, no. 1, pages 9 - 16, XP008130735
 [A]  - NORDGARDEN U. ET AL., "Seasonally Changing Metabolism in Atlantic Salmon (Salmo salar L.) II - beta-oxidation Capacity and Fatty Acid Composition in Muscle Tissues and Plasma Lipoproteins", AQUACULTURE NUTRITION, (2003), vol. 9, pages 295 - 303, XP003013219

DOI:   http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2095.2003.00260.x
 [A]  - HALILOGLU H.I. ET AL., "Comparison of fatty acid acid composition in some tissues of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) living in seawater and freshwater", FOOD CHEMISTRY, (2004), vol. 86, pages 55 - 59, XP003013220

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2003.08.028
 [X]  - YANG X. ET AL., "Dietary alpha-Linolenic and linoleic acids competitively affect metabolism of polyunsaturated fatty acids in Arctic Charr (Salvelinus alpinus)", JOURNAL OF NUTRITION, (1994), vol. 124, no. 7, pages 1133 - 1145, XP008018947
 [X]  - SAITO H. ET AL., "High levels of n-3 polyunsaturated fatty acids in Euphausia pacifica and its role as a source of docosahexaenoic and icosapentaenoic acids for higher trophic levels", MARINE CHEMISTRY, (2002), vol. 78, pages 9 - 28, XP003013221

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/S0304-4203(02)00005-1
 [X]  - BELL J.G. ET AL., "Effects of diets rich in linoleic (18:2n-6) and alpha-linolenic (18:3n-3) acids on the growth, lipid class and fatty acid compositions and eicosanoid production in juvenile turbot (Scophthalmus maximus L.)", FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, (1994), vol. 13, no. 2, pages 105 - 118, XP008018949
 [X]  - LUZZANA U. ET AL., "Seasonal variations in fat content and fatty acid composition of male and female coregonid "bondella" from Lake Maggiore and landlocked shad from lake Como (Northern Italy)", JOURNAL OF FISH BIOLOGY, (1996), vol. 48, pages 352 - 366, XP008126875

DOI:   http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8649.1996.tb01433.x
 [X]  - ARAS N.M. ET AL., "Comparison of fatty acid profiled of different tissues of mature trout (Salmo trutta labrax, Pallas 1811) caught from Kazandere creek in the Coruh region, Erzurum, Turkey", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE, (2003), vol. 23, pages 311 - 316, XP003013222
 [X]  - GONZALEZ-FELIX M.L. ET AL., "Nutritional evaluation of fatty acids for the open thelycum shrimp, Litopenaeus vannamei: II. Effect of dietary n-3 and n-6 polyunsaturated and highly unsaturated fatty acids on juvenile shrimp growth, survival, and fatty acid composition", AQUACULTURE NUTRITION, (2003), vol. 9, pages 115 - 122, XP003013223

DOI:   http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2095.2003.00232.x
 [X]  - ABBADI A. ET AL., "Biosynthesis of very-long-chain polyunsaturated fatty acids in transgenic oilseeds: constraints on their accumulation", PLANT CELL, (2004), vol. 16, pages 2734 - 2748, XP002334261

DOI:   http://dx.doi.org/10.1105/tpc.104.026070
 [X]  - HONG H. ET AL., "High-level production of gamma-linolenic acid in Brassica juncea using a delta6 desaturase from Pythium irregulare", PLANT PHYSIOLOGY, (2002), vol. 129, pages 354 - 362, XP002207405

DOI:   http://dx.doi.org/10.1104/pp.001495
 [X]  - URSIN V.M. ET AL., "Modification of plant lipids for human health: development of functional land based omega-3 fatty acids", JOURNAL OF NUTRITION, (2003), vol. 133, pages 4271 - 4274, XP001182921
 [X]  - SATO S. ET AL., "Production of gamma-linolenic acid and stearidonic acid in seeds of marker-free transgenic soybean", CROP SCIENCE, (2004), vol. 44, pages 646 - 652, XP003013225
 [A]  - SAYANOVA O. ET AL., "Accumulation of delta6-unsaturated fatty acids in transgenic tobacco plants expression a delta6-desaturase from Borago officinalis", JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY, (1999), vol. 50, no. 340, pages 1647 - 1652, XP003013224

DOI:   http://dx.doi.org/10.1093/jexbot/50.340.1647
Prüfung   - Anonymous, "feedstuff - Definition from the Merriam-Webster Online Dictionary", (20090424), URL: http://web.archive.org/web/20090424031405/http://www.merriam-webster.com/dictionary/feedstuff, (20160823), XP055296977
    - Cathryn E Wood, "Premarket Notification for a New Dietary Ingredient, Echium oil", (20020101), URL: http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/95s0316/95s-0316-rpt0147-03-vol105.pdf, (20160824), XP055297210
    - Virginia M Ursin, "Symposium: Improving Human Nutrition through Genomics, Proteomics and Biotechnologies Modification of Plant Lipids for Human Health: Development of Functional Land-Based Omega-3 Fatty Acids 1", The Journal of Nutrition, (20030411), vol. 133, pages 4271 - 4274, XP055294701
    - I.P FORSTER ET AL, "Rendered meat and bone meals as ingredients of diets for shrimp Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)", AQUACULTURE, Amsterdam, NL, (20030401), vol. 219, no. 1-4, doi:10.1016/S0044-8486(02)00457-X, ISSN 0044-8486, pages 655 - 670, XP055297151

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/S0044-8486(02)00457-X
    - CAROLE BLANCHET ET AL, "Fatty acid composition of wild and farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", LIPIDS, (20050501), vol. 40, no. 5, doi:10.1007/s11745-005-1414-0, pages 529 - 531, XP055297138

DOI:   http://dx.doi.org/10.1007/s11745-005-1414-0
    - Carole Blanchet ET AL, "ANALYSES DES ACIDES GRAS OMÉGA-3 ET DES CONTAMINANTS ENVIRONNEMENTAUX DANS LES SALMONIDÉS RAPPORT FINAL", (20050201), URL: https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/RapportSalmonides.pdf, (20160824), XP055297218
    - J Gordon Bell ET AL, "Nutrient Requirements Substituting Fish Oil with Crude Palm Oil in the Diet of Atlantic Salmon (Salmo salar) Affects Muscle Fatty Acid Composition and Hepatic Fatty Acid Metabolism", Journal of nutrition, (20020101), pages 222 - 230, XP055266640
sonstigeEP0196565