Auszug aus dem europäischen Patentregister

Alle Ereignisse: EP2057233


Datum  Beschreibung Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer
15.07.2016 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  17.08.2016  [2016/33]
08.07.2016 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  10.08.2016  [2016/32]
01.07.2016 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  03.08.2016  [2016/31]
10.06.2016 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  13.07.2016  [2016/28]
20.05.2016 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  22.06.2016  [2016/25]
13.11.2015 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  16.12.2015  [2015/51]
07.08.2015 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  09.09.2015  [2015/37]
31.07.2015 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  02.09.2015  [2015/36]
24.04.2015 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  27.05.2015  [2015/22]
17.04.2015 Kein Einspruch fristgerecht eingelegt veröffentlicht am  20.05.2015  [2015/21]
05.04.2015 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  06.05.2015  [2015/19]
27.03.2015 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  29.04.2015  [2015/18]
13.02.2015 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  18.03.2015  [2015/12]
06.02.2015 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  11.03.2015  [2015/11]
30.01.2015 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  04.03.2015  [2015/10]
14.11.2014 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  17.12.2014  [2014/51]
07.11.2014 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  10.12.2014  [2014/50]
31.10.2014 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  03.12.2014  [2014/49]
24.10.2014 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  26.11.2014  [2014/48]
16.10.2014 Änderung - Vertreter
05.09.2014 Berichtigung der Patentschrift veröffentlicht am  08.10.2014  [2014/41]
08.08.2014 Änderung - Anmelder veröffentlicht am  10.09.2014  [2014/37]
08.08.2014 Änderung - Erfinder veröffentlicht am  10.09.2014  [2014/37]
09.05.2014 (Voraussichtliche) Erteilung veröffentlicht am  11.06.2014  [2014/24]
21.03.2014 Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr
21.03.2014 Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr
19.11.2013 Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung
27.08.2013 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
26.07.2013 Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht
10.06.2013 Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
31.05.2013 Änderung - Vertreter veröffentlicht am  03.07.2013  [2013/27]
26.04.2013 Änderung - Anmelder veröffentlicht am  29.05.2013  [2013/22]
18.03.2013 Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht
01.01.2013 Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
10.12.2012 Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung
10.12.2012 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
01.10.2012 Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist
06.07.2012 Änderung - Erstreckungsstaaten veröffentlicht am  08.08.2012  [2012/32]
18.05.2012 Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht
17.01.2012 Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
03.12.2011 Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht
09.09.2011 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
19.07.2011 Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
07.10.2010 Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht
10.09.2010 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
21.05.2010 Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
21.04.2010 Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht
04.12.2009 Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
20.11.2009 Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht
08.09.2009 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
28.08.2009 Änderung - Erfinder veröffentlicht am  30.09.2009  [2009/40]
10.07.2009 Erster Prüfungsbericht
07.07.2009 Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
26.06.2009 Änderung - Anmelder veröffentlicht am  29.07.2009  [2009/31]
10.04.2009 Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts veröffentlicht am  13.05.2009  [2009/20]
10.04.2009 Prüfungsantrag gestellt veröffentlicht am  13.05.2009  [2009/20]
01.04.2009 PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung
04.04.2008 PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung
01.03.2008 PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung
23.10.2007 PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung