Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2057233

EP2057233 - NEUARTIGE HOCH WASSERHALTIGE POLYURETHANE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND ANWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  17.04.2015
Datenbank zuletzt aktualisiert am 12.12.2018
Letztes Ereignis   Tooltip15.07.2016Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: TR
veröffentlicht am 17.08.2016  [2016/33]
AnmelderFür alle benannten Staaten
PURinvent System GmbH
Weissenfelser Str. 67
04229 Leipzig / DE
[2014/37]
Frühere [2014/24]Für alle benannten Staaten
Marquardt, Renate
An der Försterei 16c
04463 Grosspösna / DE
Für alle benannten Staaten
Petry, Frauke
Am Kirchberg 7
04654 Frohburg-Tautenhain / DE
Frühere [2013/22]Für alle benannten Staaten
Marquardt, Renate
An der Försterei 16c
04463 Grosspösna / DE
Für alle benannten Staaten
Petry, Frauke
Am Kirchberg 7
04643 Tautenhain / DE
Frühere [2009/31]Für alle benannten Staaten
Marquardt, Renate
Eschenweg 10
59192 Bergkamen / DE
Für alle benannten Staaten
Petry, Frauke
Geibelstrasse 10
04229 Leipzig / DE
Frühere [2009/20]Für alle benannten Staaten
Marquardt, Renate
Eschenweg 10
59192 Bergkamen / DE
Erfinder01 / Marquardt, Renate
An der Försterei 16c
04463 Grosspösna / DE
02 / Petry, Frauke
Am Kirchberg 7
04643 Tautenhain / DE
 [2014/37]
Frühere [2009/40]01 / siehe Anmelder
...
Frühere [2009/20]01 / PETRY, Frauke
Geibelstrasse 10
04229 Leipzig / DE
Vertreter(deleted)
...
[N/P]
Frühere [2009/20]Pfenning, Meinig & Partner GbR
Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 13
80339 München / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag07801881.924.08.2007
[2009/20]
WO2007EP07454
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE2006103990125.08.2006         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006039901
[2009/20]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2008022798
Datum:28.02.2008
Sprache:DE
[2008/09]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2057233
Datum:13.05.2009
Sprache:DE
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 28.02.2008 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2009/20]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2057233
Datum:11.06.2014
Sprache:DE
[2014/24]
Art: B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift 
Nr.:EP2057233
Datum:08.10.2014
[N/P]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP28.02.2008
KlassifikationInternationalen:C08L75/08, C08G18/76, C08G18/72, C08G18/48, C08K5/00, C08K5/10, C08K3/00, C08J9/02
[2009/20]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MT,   NL,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2009/20]
ErstreckungsstaatenALNoch nicht entrichtet
BANoch nicht entrichtet
HRNoch nicht entrichtet
MKNoch nicht entrichtet
RSNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:NEUARTIGE HOCH WASSERHALTIGE POLYURETHANE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND ANWENDUNG[2009/20]
Englisch:NOVEL POLYURETHANES OF HIGH WATER CONTENT, PROCESSES FOR THEIR PREPARATION AND USE[2009/20]
Französisch:NOUVEAU POLYURÉTHANNE À TENEUR ÉLEVÉE EN EAU, SON PROCÉDÉ DE FABRICATION ET SON UTILISATION[2009/20]
Eintritt in die regionale Phase25.03.2009Nationale Grundgebühr entrichtet 
25.03.2009Benennungsgebühr(en) entrichtet 
25.03.2009Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren25.03.2009Prüfungsantrag gestellt  [2009/20]
09.07.2009Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
17.11.2009Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
08.12.2009Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
19.04.2010Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
26.05.2010Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
24.09.2010Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
22.07.2011Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
01.12.2011Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
17.01.2012Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
16.05.2012Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
02.01.2013Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
09.03.2013Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
11.06.2013Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
22.06.2013Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
20.11.2013Ankündigung der Patenterteilung
18.03.2014Erteilungsgebühr entrichtet
18.03.2014Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  09.07.2009
Einspruch (Einsprüche)12.03.2015Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/21]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
26.08.2009Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
31.08.2010Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
31.08.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
05.12.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
23.08.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
31.08.201206   M06   Gebühr entrichtet am   05.12.2012
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipHU24.08.2007
BG11.06.2014
CY11.06.2014
CZ11.06.2014
DK11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
IT11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
MC11.06.2014
MT11.06.2014
NL11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SI11.06.2014
SK11.06.2014
TR11.06.2014
AT24.08.2014
IE24.08.2014
LU24.08.2014
GR12.09.2014
IS11.10.2014
PT13.10.2014
[2016/33]
Frühere [2016/32]HU24.08.2007
BG11.06.2014
CY11.06.2014
CZ11.06.2014
DK11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
IT11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
MC11.06.2014
MT11.06.2014
NL11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SI11.06.2014
SK11.06.2014
AT24.08.2014
IE24.08.2014
LU24.08.2014
GR12.09.2014
IS11.10.2014
PT13.10.2014
Frühere [2016/31]BG11.06.2014
CY11.06.2014
CZ11.06.2014
DK11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
IT11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
MC11.06.2014
MT11.06.2014
NL11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SI11.06.2014
SK11.06.2014
AT24.08.2014
IE24.08.2014
LU24.08.2014
GR12.09.2014
IS11.10.2014
PT13.10.2014
Frühere [2016/28]BG11.06.2014
CZ11.06.2014
DK11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
IT11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
MC11.06.2014
MT11.06.2014
NL11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SI11.06.2014
SK11.06.2014
AT24.08.2014
IE24.08.2014
LU24.08.2014
GR12.09.2014
IS11.10.2014
PT13.10.2014
Frühere [2016/25]BG11.06.2014
CZ11.06.2014
DK11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
IT11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
MC11.06.2014
NL11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SI11.06.2014
SK11.06.2014
AT24.08.2014
IE24.08.2014
LU24.08.2014
GR12.09.2014
IS11.10.2014
PT13.10.2014
Frühere [2015/51]CZ11.06.2014
DK11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
IT11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
MC11.06.2014
NL11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SI11.06.2014
SK11.06.2014
AT24.08.2014
IE24.08.2014
LU24.08.2014
GR12.09.2014
IS11.10.2014
PT13.10.2014
Frühere [2015/37]CZ11.06.2014
DK11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
IT11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
MC11.06.2014
NL11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SI11.06.2014
SK11.06.2014
IE24.08.2014
LU24.08.2014
GR12.09.2014
IS11.10.2014
PT13.10.2014
Frühere [2015/36]CZ11.06.2014
DK11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
IT11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
MC11.06.2014
NL11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SI11.06.2014
SK11.06.2014
LU24.08.2014
GR12.09.2014
IS11.10.2014
PT13.10.2014
Frühere [2015/22]CZ11.06.2014
DK11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
IT11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
MC11.06.2014
NL11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SK11.06.2014
LU24.08.2014
GR12.09.2014
IS11.10.2014
PT13.10.2014
Frühere [2015/19]CZ11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
MC11.06.2014
NL11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SK11.06.2014
LU24.08.2014
GR12.09.2014
IS11.10.2014
PT13.10.2014
Frühere [2015/18]CZ11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
MC11.06.2014
NL11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SK11.06.2014
GR12.09.2014
IS11.10.2014
PT13.10.2014
Frühere [2015/12]CZ11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
NL11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SK11.06.2014
GR12.09.2014
IS11.10.2014
PT13.10.2014
Frühere [2015/11]CZ11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
PL11.06.2014
RO11.06.2014
SE11.06.2014
SK11.06.2014
GR12.09.2014
PT13.10.2014
Frühere [2015/10]CZ11.06.2014
EE11.06.2014
ES11.06.2014
FI11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
SE11.06.2014
SK11.06.2014
GR12.09.2014
Frühere [2014/50]FI11.06.2014
LT11.06.2014
LV11.06.2014
SE11.06.2014
GR12.09.2014
Frühere [2014/49]FI11.06.2014
LT11.06.2014
Frühere [2014/48]LT11.06.2014
Angeführt inInternationale Recherche[XD]DE19601058  (MARQUARDT RENATE DIPL CHEM [DE], et al) [XD] 1,6,7,9-13 * page 3, lines 67,68; example 1 *;
 [XD]EP0151937  (BAYER AG [DE]) [XD] 1,2,6-13 * example 1 *;
 [XD]DE2701004  (GRACE W R & CO) [XD] 1,2,4-13 * example 5 *;
 [X]WO2006069742  (BASF AG [DE], et al) [X] 1-13 * example 8 *
Prüfung US3597371
  US3138524
  EP1234574
  EP1008616
  EP1637188
  DE2348236
  US4423118
  AT242831B
  DE2725764
  US4221596
  US3371666
vom AnmelderWO2006069742
 US3597371
 US3138524
 EP1234574
 EP0689561