Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Dokumente: EP2223903 Dossier alert: RSS

Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 60
26.02.2013 Antrag auf Änderung von Kundendaten kann nicht mehr eingetragen werden Recherche / Prüfung 1
19.02.2013 Antrag auf Adressänderung - Anmelder Recherche / Prüfung 1
07.12.2011 CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmeldervertreter Recherche / Prüfung 1
19.08.2011 Schlussverfügung (Anmeldung gilt als zurückgenommen/Anmeldung zurückgewiesen) Recherche / Prüfung 1
13.04.2011 Anmeldung gilt als zurückgenommen (Nichtentrichtung Prüfungs-/Benennungsgebühr/Nichtbeantwortung schriftlicher Bescheid) Recherche / Prüfung 2
04.04.2011 Hinweis auf die Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr Recherche / Prüfung 2
06.09.2010 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
04.08.2010 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 1
30.07.2009 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
30.07.2009 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 3
30.07.2009 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
29.07.2009 Geänderte Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
26.06.2009 Bestätigung des Widerrufs des automatischen Abbuchungsauftrags Recherche / Prüfung 1
23.06.2009 Schreiben das automatische Abbuchungsverfahren betreffend Recherche / Prüfung 1
06.02.2009 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
06.02.2009 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
06.02.2009 Anlage Recherche / Prüfung 1
06.02.2009 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
06.02.2009 Beschreibung Recherche / Prüfung 28
06.02.2009 Zeichnungen Recherche / Prüfung 2
06.02.2009 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 4