blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Assistent zum Europäischen Patentregister aktualisiert

Um Ihnen die bestmögliche Lernerfahrung zu bieten haben wir eine aktualisierte Version der online Lerneinheiten des Assistenten zum Europäischen Patentregister mit den jüngsten Änderungen im Europäischen Patentregister veröffentlicht.

2019.08.29

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2300008

EP2300008 - ERSATZ VON PROPAN-1,2,3-TRIOL UND WASSER BEIM FASTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
Frühere [2011/13]ERGÄNZUNG VON PROPAN-1,2,3-TRIOL UND WASSER BEI FASTENDEN PERSONEN
[2015/47]
StatusPatent erteilt
Status aktualisiert am  08.05.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 19.10.2019
Letztes Ereignis   Tooltip11.10.2019Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: CY
veröffentlicht am 13.11.2019 [2019/46]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Lück, Stephan
Keplerstr. 19
50823 Köln / DE
[2011/13]
Erfinder01 / siehe Anmelder
...
 [2011/13]
Vertreterdompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB
Deichmannhaus am Dom
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln / DE
[N/P]
Frühere [2016/15]von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten mbB
Deichmannhaus am Dom
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln / DE
Frühere [2012/09]von Kreisler Selting Werner
Patentanwälte
Deichmannhaus am Dom
Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln / DE
Frühere [2011/13]von Kreisler, Alek
Von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag09797440.616.01.2009
[2011/13]
WO2009EP50512
Prioritätsnummer, PrioritätstagEP2008016055016.07.2008         Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 08160550
[2011/13]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2010006817
Datum:21.01.2010
Sprache:EN
[2010/03]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2300008
Datum:30.03.2011
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 21.01.2010 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2011/13]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2300008
Datum:13.04.2016
Sprache:EN
[2016/15]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP21.01.2010
KlassifikationInternationalen:A61K31/47, A61P13/00
[2011/13]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2016/15]
Frühere [2011/13]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:ERSATZ VON PROPAN-1,2,3-TRIOL UND WASSER BEIM FASTEN[2015/47]
Englisch:SUPPLEMENTATION OF PROPANE-1,2,3-TRIOL AND WATER IN FASTING SUBJECTS[2011/13]
Französisch:PRÉVENTION DE LA DÉSHYDRATATION ET RÉDUCTION DE PERTES GLUCOFORMATRICES D'ACIDES AMINÉS À L'AIDE DE PROPANE-1,2,3-TRIOL[2015/47]
Frühere [2011/13]ERGÄNZUNG VON PROPAN-1,2,3-TRIOL UND WASSER BEI FASTENDEN PERSONEN
Frühere [2011/13]ENRICHISSEMENT DE PROPANE-1,2,3-TRIOL ET D'EAU DANS DES SUJETS À JEUN
Eintritt in die regionale Phase16.12.2010Nationale Grundgebühr entrichtet 
16.12.2010Benennungsgebühr(en) entrichtet 
16.12.2010Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren17.05.2010Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt
mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP
16.12.2010Prüfungsantrag gestellt  [2011/13]
12.04.2011Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
30.08.2013Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
09.01.2014Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
07.07.2014Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
14.11.2014Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
12.10.2015Termin der mündlichen Verhandlung
03.12.2015Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
14.12.2015Ankündigung der Patenterteilung
18.02.2016Erteilungsgebühr entrichtet
18.02.2016Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
18.02.2016Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  30.08.2013
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  06.07.2016  13.07.2016  ADMISSIBLE
DrSlym GmbH
Maximiliansplatz 12a
80333 München / DE
Vertreter des Einsprechenden
Lahrtz, Fritz
Patentanwälte
Isenbruck Bösl Hörschler PartG mbB
Prinzregentenstraße 68
81675 München / DE
 [2019/36]
Frühere [2018/09]
Einsprechende(r)01  06.07.2016  13.07.2016  ADMISSIBLE
DrSlym GmbH
Leopoldstraße 23
80802 München / DE
Vertreter des Einsprechenden
Lahrtz, Fritz
Isenbruck Bösl Hörschler LLP Patentanwälte Prinzregentenstrasse 68
81675 München / DE
Frühere [2016/33]
Einsprechende(r)01  06.07.2016  13.07.2016  ADMISSIBLE
DrSlym GmbH
Leopoldstraße 23
80802 München / DE
Vertreter des Einsprechenden
Molnia, David
Df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
Theatinerstrasse 16
80333 München / DE
17.02.2017Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
27.06.2017Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche)
09.03.2018Termin der mündlichen Verhandlung
09.05.2018Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
09.05.2018Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents
Beschwerde im Anschluss an den Einspruch25.06.2018Beschwerde eingegangen No.  T1695/18
26.09.2019Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Patentinhabers wurde zurückgewiesen
26.09.2019Termin der mündlichen Verhandlung
07.10.2019Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
Entrichtete GebührenJahresgebühr
26.01.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
27.01.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
29.01.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
29.01.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
27.01.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
27.01.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipBG13.04.2016
CY13.04.2016
CZ13.04.2016
EE13.04.2016
HR13.04.2016
LT13.04.2016
LV13.04.2016
MC13.04.2016
RO13.04.2016
SI13.04.2016
SK13.04.2016
GR14.07.2016
PT16.08.2016
LU16.01.2017
MT16.01.2017
[2019/46]
Frühere [2019/39]BG13.04.2016
CZ13.04.2016
EE13.04.2016
HR13.04.2016
LT13.04.2016
LV13.04.2016
MC13.04.2016
RO13.04.2016
SI13.04.2016
SK13.04.2016
GR14.07.2016
PT16.08.2016
LU16.01.2017
MT16.01.2017
Frühere [2018/43]CZ13.04.2016
EE13.04.2016
HR13.04.2016
LT13.04.2016
LV13.04.2016
MC13.04.2016
RO13.04.2016
SI13.04.2016
SK13.04.2016
GR14.07.2016
PT16.08.2016
LU16.01.2017
MT16.01.2017
Frühere [2018/01]CZ13.04.2016
EE13.04.2016
HR13.04.2016
LT13.04.2016
LV13.04.2016
MC13.04.2016
RO13.04.2016
SI13.04.2016
SK13.04.2016
GR14.07.2016
PT16.08.2016
LU16.01.2017
Frühere [2017/47]CZ13.04.2016
EE13.04.2016
HR13.04.2016
LT13.04.2016
LV13.04.2016
MC13.04.2016
RO13.04.2016
SI13.04.2016
SK13.04.2016
GR14.07.2016
PT16.08.2016
Frühere [2017/37]CZ13.04.2016
EE13.04.2016
HR13.04.2016
LT13.04.2016
LV13.04.2016
RO13.04.2016
SI13.04.2016
SK13.04.2016
GR14.07.2016
PT16.08.2016
Frühere [2017/10]CZ13.04.2016
EE13.04.2016
HR13.04.2016
LT13.04.2016
LV13.04.2016
RO13.04.2016
SK13.04.2016
GR14.07.2016
PT16.08.2016
Frühere [2017/09]CZ13.04.2016
EE13.04.2016
HR13.04.2016
LT13.04.2016
LV13.04.2016
RO13.04.2016
GR14.07.2016
PT16.08.2016
Frühere [2016/51]HR13.04.2016
LT13.04.2016
LV13.04.2016
GR14.07.2016
PT16.08.2016
Frühere [2016/46]LT13.04.2016
Angeführt inInternationale Recherche[X]WO2006008552  (PITSILADIS YANNIS PAUL [GB]) [X] 1-16 * claim - *;
 [X]CA2233033  (UNIV NEW MEXICO [US]) [X] 1-16 * the whole document *;
 [XD]WO9425031  (UNIV NEW MEXICO [US]) [XD] 1-16 * claim - *;
 [A]  - BENNETT J A, "Dehydration: Hazards and Benefits", GERIATRIC NURSING, MOSBY-YEAR BOOK, ST. LOUIS, MO, US, (20000301), vol. 21, no. 2, ISSN 0197-4572, pages 84 - 88, XP004688561 [A] 1-16 * page 84 *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1067/mgn.2000.107135
Prüfung   - MILLER J M ET AL, "Effect of glycerol feeding on endurance and metabolism during prolonged exercise in man.", MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 1983, (1983), vol. 15, no. 3, ISSN 0195-9131, pages 237 - 242
    - BERGMAN E N ET AL, "GLYCEROL METABOLISM AND GLUCONEOGENESIS IN THE NORMAL AND HYPO GLYCEMIC KETOTIC SHEEP PREGNANCY FASTING STATE", AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY, BETHESDA, MD : AMERICAN PHYSIOLOGICAL SOCIETY, 1898-BALTIMORE, MD. [U.A.] : AMERICAN PHYSIOLOGICAL SOCIETY, US, (19681001), vol. 215, no. 4, ISSN 0002-9513, pages 874 - 880, XP009171981
    - BABA H ET AL, "Glycerol gluconeogenesis in fasting humans", NUTRITION, ELSEVIER INC, US, (19950301), vol. 11, no. 2, ISSN 0899-9007, pages 149 - 153, XP009182144
    - BIER D M ET AL, "Report of the IDECG Working Group on lower and upper limits of carbohydrate and fat intake", EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, (199904), vol. 53, no. SUPPL. 1, ISSN 0954-3007, pages S177 - S178
    - KLEIN S ET AL, "CARBOHYDRATE RESTRICTION REGULATES THE ADAPTIVE RESPONSE TO FASTING", AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY, (1992), vol. 262, no. 5 PART 1, ISSN 0002-9513, pages E631 - E636
    - WESTMAN ERIC C ET AL, "Low-carbohydrate nutrition and metabolism", AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, (200708), vol. 86, no. 2, ISSN 0002-9165, pages 276 - 284
    - CAHILL G F JR, "Survival in starvation.", THE AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION JUL 1998, (199807), vol. 68, no. 1, ISSN 0002-9165, pages 1 - 2
Einspruch   - PROF. DR. HERMANN BÜNTE et al., Das Spektrum der Medizin, Schattauer, (20040000), pages 664 - 665, XP055298649
    - "Chapter 5", PROF. DR. SHARON A. PLOWMAN et al., Excercise Physiology for health, fitness and performance. 2nd Ed., Lippincott Williams & Wilkins, (20080000), pages 131 - 134, XP055298768
    - R.J. MAUGHAN et al., "Influence of a 36 h fast followed by refeeding with glucose, glycerol or placebo on metabolism and performance during prolonged exercise in man", Eur J Appl. Physiology, (19880800), vol. 57, no. 5, pages 570 - 576, XP055298762

DOI:   http://dx.doi.org/10.1007/BF00418464
    - J.M. MILLER et al., "Effect of glycerol feeding on endurance and metabolism during prolonged exercise in man", Med Sci Sports Exerc., (19830200), vol. 15, no. 3, pages 237 - 242, XP055298765

DOI:   http://dx.doi.org/10.1249/00005768-198315030-00010
    - J.K. TRIMMER et al., "Autoregulation of glucose produc- tion in men with a glycerol load during rest and exercise", Am. J Physiol Endocrinal Metab, (20010400), vol. 280, no. 4, pages E657 - E668, XP055298767
    - S. LÜCK, "Einfluss einer glycerolinduzierten Hyperhydration auf Flüssigkeitsbilanz und Energie- stoffwechsel von Läufern während einer Ausdauerbelastung - eine Pilotstudie", Dissertation, Köln, (20081014), XP055298769