Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Alle Ereignisse: EP2236474


Datum  Beschreibung Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer
09.09.2011 Anmeldung gilt als zurückgenommen veröffentlicht am  12.10.2011  [2011/41]
13.05.2011 Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist
03.09.2010 Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts veröffentlicht am  06.10.2010  [2010/40]