Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Patentfamilie: EP2236474 RSS: Akten der Patentfamilie
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
EP2236474Global Dossier 06.10.2010A1
Prioritätsnummer Datum
EP10152766 05.02.2010
EP09152294 06.02.2009
ArtType Patentfamilienmitglied
Veröffentlichungsnr. DatumArt
DE202010014322U 30.12.2010U1
Prioritätsnummer Datum
EP10152766 05.02.2010
EP09152294 06.02.2009
ArtType Äquivalent
Veröffentlichungsnr. DatumArt
EP2223903Global Dossier 01.09.2010A1
Prioritätsnummer Datum
EP09152294 06.02.2009