Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Rechtsstand: EP2236474

Benannte VertragsstaatenAT 
BE 
BG 
CH 
CY 
CZ 
DE 
DK 
EE 
ES 
FI 
FR 
GB 
GR 
HR 
HU 
IE 
IS 
IT 
LI 
LT 
LU 
LV 
MC 
MK 
MT 
NL 
NO 
PL 
PT 
RO 
SE 
SI 
SK 
SM 
TR 
Prüfungsverfahren19.05.2011Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet  [2011/41]
INPADOC-Daten   TooltipDas EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden.
Datum des Ereignisses:06.10.2010 
Beschreibung des Ereignisses:DESIGNATED CONTRACTING STATES:
Kind Code of Ref Document:A1
Designated State(s):AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR
 
Datum des Ereignisses:12.10.2011 
Beschreibung des Ereignisses:APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN
Effective DATE:20110407
 
Datum des Ereignisses:03.02.2011 
Beschreibung des Ereignisses:UTILITY MODEL SPECIFICATION
Effective DATE:20110203
 
Datum des Ereignisses:25.04.2013 
Beschreibung des Ereignisses:TERM OF PROTECTION EXTENDED TO 6 YEARS
Effective DATE:20130307
 
Datum des Ereignisses:01.03.2016 
Beschreibung des Ereignisses:TERM OF PROTECTION EXTENDED TO 8 YEARS
 
Datum des Ereignisses:05.03.2018 
Beschreibung des Ereignisses:TERM OF PROTECTION EXTENDED TO 10 YEARS
 
Datum des Ereignisses:01.09.2010 
Beschreibung des Ereignisses:DESIGNATED CONTRACTING STATES:
Kind Code of Ref Document:A1
Designated State(s):AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR
 
Datum des Ereignisses:01.09.2010 
Beschreibung des Ereignisses:REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:
Countries concerned:AL BA RS
 
Datum des Ereignisses:04.05.2011 
Beschreibung des Ereignisses:NO DESIGNATION FEES PAID
 
Datum des Ereignisses:28.09.2011 
Beschreibung des Ereignisses:APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN
Effective DATE:20110302