Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2236474

EP2236474 - Dünner schwimmender Estrich [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  09.09.2011
Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2017
Letztes Ereignis   Tooltip09.09.2011Anmeldung gilt als zurückgenommenveröffentlicht am 12.10.2011  [2011/41]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Unger, Alexander
Am Spachet 11
86609 Donauwörth / DE
[2010/40]
Erfinder01 / siehe Anmelder
...
 [2010/40]
VertreterFleuchaus, Andrea
Fleuchaus & Gallo Partnerschaft mbB
Patent- und Rechtsanwälte
Steinerstrasse 15/A
81369 München / DE
[N/P]
Frühere [2010/40]Fleuchaus, Andrea
Fleuchaus & Gallo Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Sollner Strasse 36
81479 München / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag10152766.105.02.2010
[2010/40]
Prioritätsnummer, PrioritätstagEP2009015229406.02.2009         Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 09152294
[2010/40]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2236474
Datum:06.10.2010
Sprache:EN
[2010/40]
Recherchenbericht(e)Recherchenbericht(e) (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht -
versandt am:
EP25.08.2010
KlassifikationInternationalen:C04B24/02, C04B24/12, C04B28/02
[2010/40]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2010/40]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Dünner schwimmender Estrich[2010/40]
Englisch:Thin floating screed[2010/40]
Französisch:Poutre lisseuse flottante mince[2010/40]
Prüfungsverfahren07.04.2011Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2011/41]
19.05.2011Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet  [2011/41]
Angeführte Dokumente:Recherche   [] No Search,