Extrait du Registre européen des brevets

EP Historique des événements: EP2236474


Date  Description Bulletin européen des brevets, Date et numéro
09.09.2011 Demande réputée retirée publié le  12.10.2011  [2011/41]
13.05.2011 Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai
03.09.2010 Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets publié le  06.10.2010  [2010/40]