Extrait du Registre européen des brevets

EP Famille de brevets: EP2236474 RSS : dossiers de la famille
TypeType Membre de la famille de brevets
N° de publication DateType
EP2236474Global Dossier 06.10.2010A1
Numéro de priorité Date
EP10152766 05.02.2010
EP09152294 06.02.2009
TypeType Membre de la famille de brevets
N° de publication DateType
DE202010014322U 30.12.2010U1
Numéro de priorité Date
EP10152766 05.02.2010
EP09152294 06.02.2009
TypeType Equivalent
N° de publication DateType
EP2223903Global Dossier 01.09.2010A1
Numéro de priorité Date
EP09152294 06.02.2009