Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP2236474

EP2236474 - Poutre lisseuse flottante mince [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa demande est réputée retirée
Statut actualisé le  09.09.2011
Base de données mise à jour au 17.11.2017
Dernier événement   Tooltip09.09.2011Demande réputée retiréepublié le 12.10.2011  [2011/41]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Unger, Alexander
Am Spachet 11
86609 Donauwörth / DE
[2010/40]
Inventeur(s)01 / voir demandeur
...
 [2010/40]
Mandataire(s)Fleuchaus, Andrea
Fleuchaus & Gallo Partnerschaft mbB
Patent- und Rechtsanwälte
Steinerstrasse 15/A
81369 München / DE
[N/P]
Précédent [2010/40]Fleuchaus, Andrea
Fleuchaus & Gallo Partnerschaft Patent- und Rechtsanwälte Sollner Strasse 36
81479 München / DE
Numéro de la demande, date de dépôt10152766.105.02.2010
[2010/40]
Numéro de priorité, dateEP2009015229406.02.2009         Format original publié: EP 09152294
[2010/40]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2236474
Date:06.10.2010
Langue:EN
[2010/40]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne -
envoyé le :
EP25.08.2010
ClassificationInternationale:C04B24/02, C04B24/12, C04B28/02
[2010/40]
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2010/40]
TitreAllemand:Dünner schwimmender Estrich[2010/40]
Anglais:Thin floating screed[2010/40]
Français:Poutre lisseuse flottante mince[2010/40]
Procédure dexamen07.04.2011La demande est réputée retirée, date d'effet juridique  [2011/41]
19.05.2011Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}  [2011/41]
Citations:Recherche   [] No Search,