Auszug aus dem europäischen Patentregister

Alle Dokumente: EP2290097 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP2290097



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 236
09.03.2018 Übersendung der Urkunde Recherche / Prüfung 1
25.01.2018 Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
03.01.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
03.01.2018 Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche Recherche / Prüfung 1
03.01.2018 Französische Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
03.01.2018 Deutsche Übersetzung der Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
03.01.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
30.08.2017 Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 1
30.08.2017 Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 5
30.08.2017 Erteilungsabsicht (Unterschriften) Recherche / Prüfung 2
30.08.2017 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung Recherche / Prüfung 22
30.08.2017 Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) Recherche / Prüfung 22
04.04.2017 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
04.04.2017 Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 7
04.04.2017 Beschreibung Recherche / Prüfung 7
04.04.2017 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
04.04.2017 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
08.12.2016 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 1
08.12.2016 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
04.10.2016 Dokument die Vertretung betreffend Recherche / Prüfung 1
13.06.2016 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
13.06.2016 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 3
13.06.2016 Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
13.06.2016 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
13.06.2016 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
05.02.2016 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 2
05.02.2016 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
21.07.2015 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
21.07.2015 Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen Recherche / Prüfung 3
21.07.2015 Patentansprüche Recherche / Prüfung 3
21.07.2015 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
21.07.2015 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 3
16.06.2015 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 1
11.06.2015 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
11.06.2015 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
11.06.2015 Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 1
09.06.2015 Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter Recherche / Prüfung 1
13.05.2015 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
13.05.2015 Antrag auf Änderung des Vertreters des Anmelders Recherche / Prüfung 2
04.02.2015 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 3
04.02.2015 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
22.01.2014 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
22.01.2014 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
22.01.2014 Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 4
08.01.2014 Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) Recherche / Prüfung 1
27.12.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
27.12.2013 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
29.08.2013 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 4
29.08.2013 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
22.08.2013 Prüfungsbeginn Recherche / Prüfung 1
07.01.2013 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
07.01.2013 Konvertiertes Sequenzprotokoll Recherche / Prüfung 1
07.01.2013 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
07.01.2013 Antwort auf die Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln Recherche / Prüfung 1
16.11.2012 Mängel im Sequenzprotokoll Recherche / Prüfung 2
25.07.2012 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
25.07.2012 Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts Recherche / Prüfung 2
25.07.2012 Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen Recherche / Prüfung 2
25.07.2012 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
30.01.2012 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
16.01.2012 Rückzahlung von Gebühren Recherche / Prüfung 1
27.12.2011 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
27.12.2011 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 3
27.12.2011 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 5
05.09.2011 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 2
05.09.2011 Europäischer Teilrecherchenbericht Recherche / Prüfung 5
10.08.2011 Rückzahlung von Gebühren Recherche / Prüfung 1
30.05.2011 Dokument die Vertretung betreffend Recherche / Prüfung 2
02.02.2011 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 1
27.10.2010 Dokument die Vertretung betreffend Recherche / Prüfung 2
28.09.2010 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
28.09.2010 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
28.09.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
28.09.2010 Beschreibung Recherche / Prüfung 15
28.09.2010 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
28.09.2010 Zeichnungen Recherche / Prüfung 4
28.09.2010 Schreiben die Recherchenangelegenheiten betreffend Recherche / Prüfung 5
28.09.2010 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 4
09.01.2006 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 23