Extrait du Registre européen des brevets

Tous les documents: EP2290097 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP2290097



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 236
09.03.2018 Envoi du certificat Recherche / Examen 1
25.01.2018 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
03.01.2018 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
03.01.2018 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 1
03.01.2018 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 3
03.01.2018 Traduction des revendications en allemand Recherche / Examen 3
03.01.2018 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
30.08.2017 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 1
30.08.2017 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
30.08.2017 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 2
30.08.2017 Texte envisagé pour la délivrance Recherche / Examen 22
30.08.2017 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 22
04.04.2017 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
04.04.2017 Description modifiée avec annotations Recherche / Examen 7
04.04.2017 Description Recherche / Examen 7
04.04.2017 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
04.04.2017 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
08.12.2016 Annexe à la notification Recherche / Examen 1
08.12.2016 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
04.10.2016 Document concernant la représentation Recherche / Examen 1
13.06.2016 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
13.06.2016 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 3
13.06.2016 Revendications Recherche / Examen 3
13.06.2016 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
13.06.2016 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
05.02.2016 Annexe à la notification Recherche / Examen 2
05.02.2016 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
21.07.2015 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
21.07.2015 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 3
21.07.2015 Revendications Recherche / Examen 3
21.07.2015 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
21.07.2015 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 3
16.06.2015 Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) Recherche / Examen 1
11.06.2015 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
11.06.2015 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
11.06.2015 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 1
09.06.2015 Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire Recherche / Examen 1
13.05.2015 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
13.05.2015 Requête en changement de mandataire du déposant Recherche / Examen 2
04.02.2015 Annexe à la notification Recherche / Examen 3
04.02.2015 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
22.01.2014 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
22.01.2014 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
22.01.2014 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 4
08.01.2014 Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) Recherche / Examen 1
27.12.2013 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
27.12.2013 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
29.08.2013 Annexe à la notification Recherche / Examen 4
29.08.2013 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
22.08.2013 Début d'examen Recherche / Examen 1
07.01.2013 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
07.01.2013 Listage de séquences converti Recherche / Examen 1
07.01.2013 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
07.01.2013 Réponse à l'invitation à remédier à des irrégularités Recherche / Examen 1
16.11.2012 Irrégularités dans le listage de séquences Recherche / Examen 2
25.07.2012 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
25.07.2012 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 2
25.07.2012 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 2
25.07.2012 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 2
30.01.2012 Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification Recherche / Examen 2
16.01.2012 Remboursement de taxes Recherche / Examen 1
27.12.2011 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
27.12.2011 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 3
27.12.2011 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 5
05.09.2011 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 2
05.09.2011 Rapport partiel de recherche européen Recherche / Examen 5
10.08.2011 Remboursement de taxes Recherche / Examen 1
30.05.2011 Document concernant la représentation Recherche / Examen 2
02.02.2011 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 1
27.10.2010 Document concernant la représentation Recherche / Examen 2
28.09.2010 Abrégé Recherche / Examen 1
28.09.2010 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
28.09.2010 Revendications Recherche / Examen 2
28.09.2010 Description Recherche / Examen 15
28.09.2010 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
28.09.2010 Dessins Recherche / Examen 4
28.09.2010 Lettre concernant des questions sur la recherche Recherche / Examen 5
28.09.2010 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 4
09.01.2006 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 23