blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Das Malta-Patentregister beteiligt sich am Deep Link

Nähere Informationen zum Deep Link finden Sie hier .

2019.01.28

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

Alle Dokumente: EP2559803 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP2559803



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 48
06.02.2019 Rückzahlung von Gebühren Recherche / Prüfung 1
05.02.2019 Bestätigung der Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung Recherche / Prüfung 1
29.01.2019 Abschluss des Verfahrens Recherche / Prüfung 1
25.01.2019 Zurücknahme der Anmeldung Recherche / Prüfung 1
18.09.2018 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 4
18.09.2018 Bescheid der Prüfungsabteilung Recherche / Prüfung 2
13.09.2018 Prüfungsbeginn Recherche / Prüfung 1
26.06.2018 Mitteilung über das Datum des Prüfungsanfangs mit Möglicheit der Zurücknahme Recherche / Prüfung 1
20.08.2013 Antwort auf durch das EPA erstellten schriftlichen Bescheid Recherche / Prüfung 2
25.02.2013 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
23.01.2013 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 2
09.01.2012 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
09.01.2012 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 4
09.01.2012 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 2
31.10.2011 Eingangsbestätigung von Nationales Amt - R35(4) Recherche / Prüfung 3
18.08.2011 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
18.08.2011 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
18.08.2011 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
18.08.2011 Beschreibung Recherche / Prüfung 5
18.08.2011 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
18.08.2011 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
18.08.2011 Zeichnungen Recherche / Prüfung 4
18.08.2011 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 4