blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Das Malta-Patentregister beteiligt sich am Deep Link

Nähere Informationen zum Deep Link finden Sie hier .

2019.01.28

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

Alle Ereignisse: EP2559803


Datum  Beschreibung Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer
01.02.2019 Zurücknahme der Anmeldung veröffentlicht am  06.03.2019  [2019/10]
28.09.2018 Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
14.09.2018 Erster Prüfungsbericht
04.09.2018 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
04.09.2017 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
02.09.2016 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
04.09.2015 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
04.09.2014 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
06.09.2013 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
23.08.2013 Prüfungsantrag gestellt veröffentlicht am  25.09.2013  [2013/39]
23.08.2013 Änderung - benannte Staaten veröffentlicht am  25.09.2013  [2013/39]
21.08.2013 Änderung durch den Anmelder
19.02.2013 Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts veröffentlicht am  20.02.2013  [2013/08]