blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Das Malta-Patentregister beteiligt sich am Deep Link

Nähere Informationen zum Deep Link finden Sie hier .

2019.01.28

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

Rechtsstand: EP2559803

Benannte VertragsstaatenAL 
AT 
BE 
BG 
CH 
CY 
CZ 
DE 
DK 
EE 
ES 
FI 
FR 
GB 
GR 
HR 
HU 
IE 
IS 
IT 
LI 
LT 
LU 
LV 
MC 
MK 
MT 
NL 
NO 
PL 
PT 
RO 
RS 
SE 
SI 
SK 
SM 
TR 
Prüfungsverfahren25.01.2019Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen  [2019/10]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
02.09.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
01.09.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
31.08.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
31.08.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
31.08.2017Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
31.08.2018Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
INPADOC-Daten   TooltipDas EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden.
Datum des Ereignisses:20.02.2013 
Beschreibung des Ereignisses:DESIGNATED CONTRACTING STATES
Kind Code of Ref Document:A1
Designated State(s):AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
 
Datum des Ereignisses:20.02.2013 
Beschreibung des Ereignisses:REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:
Countries concerned:BA ME
 
Datum des Ereignisses:25.09.2013 
Beschreibung des Ereignisses:REQUEST FOR EXAMINATION FILED
Effective DATE:20130820
 
Datum des Ereignisses:25.09.2013 
Beschreibung des Ereignisses:DESIGNATED CONTRACTING STATES (CORRECTED)
Designated State(s):AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
 
Datum des Ereignisses:17.10.2018 
Beschreibung des Ereignisses:FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED
Effective DATE:20180918
 
Datum des Ereignisses:06.03.2019 
Beschreibung des Ereignisses:APPLICATION WITHDRAWN
Effective DATE:20190125