Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2559803

EP2559803 - Waschmaschine mit einem Laugenbehälter und Umflutpumpe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung zurückgenommen
Status aktualisiert am  01.02.2019
Datenbank zuletzt aktualisiert am 22.07.2019
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  14.09.2018
Letztes Ereignis   Tooltip01.02.2019Zurücknahme der Anmeldungveröffentlicht am 06.03.2019  [2019/10]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh / DE
[2013/08]
Erfinder01 / Maaß, Heinz
Lockebreedeweg 10
33378 Rheda-Wiedenbrück / DE
02 / Rottmann, Andrea
Parkstraße 8 B
33378 Rheda-Wiedenbrück / DE
 [2013/08]
Anmeldenummer, Anmeldetag11401574.618.08.2011
[2013/08]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2559803
Datum:20.02.2013
Sprache:DE
[2013/08]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP09.01.2012
KlassifikationInternationalen:D06F39/12, D06F39/10, D06F39/08
[2013/08]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2013/08]
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Waschmaschine mit einem Laugenbehälter und Umflutpumpe[2013/08]
Englisch:Washing machine with a tub and a circulation pump[2013/08]
Französisch:Lave-linge doté d'une cuve et d'une pompe à circulation[2013/08]
Prüfungsverfahren20.08.2013Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
20.08.2013Prüfungsantrag gestellt  [2013/39]
18.09.2018Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
25.01.2019Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen  [2019/10]
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  18.09.2018
Entrichtete GebührenJahresgebühr
02.09.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
01.09.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
31.08.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
31.08.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
31.08.2017Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
31.08.2018Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
Angeführte Dokumente:Recherche[I]US2004148974  (NO YANG HWAN [KR], et al) [I] 1-13 * paragraphs [0032] - [0042] * * paragraphs [0048] - [0052] * * paragraphs [0070] - [0071] * * figures 1-8 *;
 [A]US2003209041  (THIES EDWARD L [US], et al) [A] 1-13 * paragraphs [0019] - [0029] * * figures 1-3 *;
 [AD]EP1295980  (ELECTROLUX HOME PROD CORP [BE]) [AD] 1 * abstract *
vom AnmelderDE3922629
 EP1295980