Auszug aus dem europäischen Patentregister

Alle Ereignisse: EP2581452


Datum  Beschreibung Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer
13.10.2017 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  15.11.2017  [2017/46]
01.09.2017 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  04.10.2017  [2017/40]
25.08.2017 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  27.09.2017  [2017/39]
12.08.2016 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  14.09.2016  [2016/37]
13.05.2016 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  15.06.2016  [2016/24]
29.04.2016 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  01.06.2016  [2016/22]
12.02.2016 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  16.03.2016  [2016/11]
05.02.2016 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  09.03.2016  [2016/10]
05.02.2016 Kein Einspruch fristgerecht eingelegt veröffentlicht am  09.03.2016  [2016/10]
29.01.2016 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  02.03.2016  [2016/09]
15.01.2016 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  17.02.2016  [2016/07]
13.11.2015 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  16.12.2015  [2015/51]
06.11.2015 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  09.12.2015  [2015/50]
04.11.2015 Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat veröffentlicht am  02.12.2015  [2015/49]
30.05.2015 Änderung - Vertreter
06.03.2015 (Voraussichtliche) Erteilung veröffentlicht am  01.04.2015  [2015/14]
26.02.2015 Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
26.02.2015 Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr
26.02.2015 Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr
19.11.2014 Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung
29.07.2014 Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht
03.06.2014 Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
22.05.2014 Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht
01.04.2014 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
24.01.2014 Erster Prüfungsbericht
22.01.2014 Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist
11.10.2013 Prüfungsantrag gestellt veröffentlicht am  13.11.2013  [2013/46]
11.10.2013 Änderung - benannte Staaten veröffentlicht am  13.11.2013  [2013/46]
05.10.2013 Änderung durch den Anmelder
04.07.2013 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet
16.04.2013 Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts veröffentlicht am  17.04.2013  [2013/16]
21.12.2012 Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet