Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2581452

EP2581452 - Verfahren zur Bestimmung von biophysischen Eigenschaften [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  05.02.2016
Datenbank zuletzt aktualisiert am 12.11.2018
Letztes Ereignis   Tooltip13.10.2017Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: BG, CY, HU, SE, TR
veröffentlicht am 15.11.2017  [2017/46]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Gen-Probe Incorporated
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 / US
[2013/16]
Erfinder01 / Densham, Daniel
The Old Mill
Beaston Cross
Broadhempston
Devon, TQ9 6BX / GB
 [2013/16]
VertreterLloyd, John Scott
Script IP Limited
Turnpike House
18 Bridge Street
Frome Somerset BA11 1BB / GB
[N/P]
Frühere [2013/16]Jappy, John William Graham
Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2ES / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag12180804.213.06.2005
[2013/16]
Prioritätsnummer, PrioritätstagGB2004001308211.06.2004         Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0413082
[2013/16]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2581452
Datum:17.04.2013
Sprache:EN
[2013/16]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2581452
Datum:01.04.2015
Sprache:EN
[2015/14]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP14.03.2013
KlassifikationInternationalen:C12Q1/68, G01N33/543, G01N21/55, B82Y15/00, G02B5/00
[2013/16]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   MC,   NL,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2013/16]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Verfahren zur Bestimmung von biophysischen Eigenschaften[2013/16]
Englisch:Method for determining biophysical properties[2013/16]
Französisch:Procédé pour la définition des propriétés biophysiques[2013/16]
Prüfungsverfahren02.10.2013Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
02.10.2013Prüfungsantrag gestellt  [2013/46]
22.01.2014Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
20.05.2014Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
03.06.2014Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
25.07.2014Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
19.11.2014Ankündigung der Patenterteilung
23.02.2015Erteilungsgebühr entrichtet
23.02.2015Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
23.02.2015Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Stammanmeldung(en)   TooltipEP05752343.3  / EP1759014
Einspruch (Einsprüche)05.01.2016Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/10]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
17.12.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
17.12.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
17.12.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
17.12.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
17.12.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
17.12.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
27.06.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09
31.03.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipHU13.06.2005
AT01.04.2015
BE01.04.2015
BG01.04.2015
CY01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
EE01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
MC01.04.2015
PL01.04.2015
RO01.04.2015
SE01.04.2015
SI01.04.2015
SK01.04.2015
TR01.04.2015
LU13.06.2015
CH30.06.2015
LI30.06.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
[2017/39]
Frühere [2016/37]AT01.04.2015
BE01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
EE01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
MC01.04.2015
PL01.04.2015
RO01.04.2015
SI01.04.2015
SK01.04.2015
LU13.06.2015
CH30.06.2015
LI30.06.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Frühere [2016/24]AT01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
EE01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
MC01.04.2015
PL01.04.2015
RO01.04.2015
SI01.04.2015
SK01.04.2015
LU13.06.2015
CH30.06.2015
LI30.06.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Frühere [2016/22]AT01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
EE01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
MC01.04.2015
PL01.04.2015
RO01.04.2015
SK01.04.2015
LU13.06.2015
CH30.06.2015
LI30.06.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Frühere [2016/10]AT01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
EE01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
MC01.04.2015
PL01.04.2015
RO01.04.2015
SK01.04.2015
LU13.06.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Frühere [2016/09]AT01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
EE01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
MC01.04.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Frühere [2016/07]AT01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Frühere [2015/51]AT01.04.2015
CZ01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Frühere [2015/50]CZ01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Frühere [2015/49]CZ01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
GR02.07.2015
PT03.08.2015
Angeführte Dokumente:Recherche[YD]WO9905315  (MEDICAL BIOSYSTEMS LTD [GB], et al) [YD] 1-13 * the whole document *;
 [Y]WO02095070  (MEDICAL BIOSYSTEMS LITD [GB], et al) [Y] 1-13 * claim - *;
 [Y]WO03019245  (UNIV PASTEUR [FR], et al) [Y] 1-13 * the whole document *;
 [Y]EP1286187  (COHO HOLDINGS LLC [US]) [Y] 1-13 * paragraphs [0007] , [0018] *;
 [Y]EP1008870  (NEC CORP [JP]) [Y] 1-13 * claim - *
 [Y]  - GUEDON P, "Characterization and optimization of a real-time, parallel, label-free, polypyrrole-based dna sensor by surface plasmon resonance imaging", 20001215, (20001215), vol. 72, no. 24, pages 6003 - 6009, XP055005805 [Y] 1-13 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1021/ac000122+
 [Y]  - EBBESEN T W ET AL, "Extraordinary optical transmission through sub-wavelength hole arrays", NATURE, NATURE PUBLISHING GROUP, LONDON, GB, (19980212), vol. 391, no. 6668, doi:10.1038/35570, ISSN 0028-0836, pages 667 - 669, XP002133009 [Y] 1-13 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/35570
Prüfung   - BROLO A G ET AL, "Surface plasmon sensor based on the enhanced light transmission through arrays of nanoholes in gold films", LANGMUIR, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, NEW YORK, NY; US, vol. 20, no. 12, doi:10.1021/LA0493621, ISSN 0743-7463, (20040608), pages 4813 - 4815, (20040505), XP002617390

DOI:   http://dx.doi.org/10.1021/LA0493621
vom AnmelderWO9905315
 WO0118246
 WO0060114
 EP0589867
    - HA ET AL., PROC NATL ACAD SCI USA., (1999), vol. 96, no. 3, pages 893 - 8
    - J. HISTOCHEM. CYTOCHEM., (1999), vol. 47, page 1179
    - MCHENRY, ANN. REV. BIOCHEM., (1988), vol. 57, page 519
    - SCHWAGER ET AL., METHODS IN MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY, (1989), vol. 1, no. 4, pages 155 - 159
    - TABOR ET AL., J. BIOL. CHEM., (1987), vol. 262, pages 1612 - 1623
    - LOFAS ET AL., BIOSENS. BIOELECTRON., (1995), vol. 10, pages 813 - 822
    - KONOPSKY, OPT. COM., (2000), vol. 185, pages 83 - 93
    - JONSSON ET AL., BIOTECHNIQUES, (1991), vol. 11, pages 620 - 627