Extrait du Registre européen des brevets

Historique des événements: EP2581452


Date  Description Bulletin européen des brevets, Date et numéro
13.10.2017 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  15.11.2017  [2017/46]
01.09.2017 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  04.10.2017  [2017/40]
25.08.2017 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  27.09.2017  [2017/39]
12.08.2016 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  14.09.2016  [2016/37]
13.05.2016 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  15.06.2016  [2016/24]
29.04.2016 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  01.06.2016  [2016/22]
12.02.2016 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  16.03.2016  [2016/11]
05.02.2016 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  09.03.2016  [2016/10]
05.02.2016 Aucune opposition formée dans le délai publié le  09.03.2016  [2016/10]
29.01.2016 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  02.03.2016  [2016/09]
15.01.2016 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  17.02.2016  [2016/07]
13.11.2015 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  16.12.2015  [2015/51]
06.11.2015 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  09.12.2015  [2015/50]
04.11.2015 Extinction du brevet dans un Etat contractant publié le  02.12.2015  [2015/49]
30.05.2015 Changement - mandataire
06.03.2015 Délivrance (prévue) publié le  01.04.2015  [2015/14]
26.02.2015 Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s)
26.02.2015 Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance
26.02.2015 Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d‘impression
19.11.2014 Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet
29.07.2014 Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen
03.06.2014 Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai
22.05.2014 Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen
01.04.2014 Nouvelle entrée: taxe annuelle payée
24.01.2014 Premier rapport d'examen
22.01.2014 Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai
11.10.2013 Requête en examen présentée publié le  13.11.2013  [2013/46]
11.10.2013 Changement - Etats désignés publié le  13.11.2013  [2013/46]
05.10.2013 Modification par le demandeur
04.07.2013 Nouvelle entrée: taxe annuelle payée
16.04.2013 Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets publié le  17.04.2013  [2013/16]
21.12.2012 Nouvelle entrée: taxe annuelle payée