Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2581452

EP2581452 - Procédé pour la définition des propriétés biophysiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  05.02.2016
Base de données mise à jour au 12.11.2018
Dernier événement   Tooltip13.10.2017Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): BG, CY, HU, SE, TR
publié le 15.11.2017  [2017/46]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Gen-Probe Incorporated
10210 Genetic Center Drive
San Diego, CA 92121 / US
[2013/16]
Inventeur(s)01 / Densham, Daniel
The Old Mill
Beaston Cross
Broadhempston
Devon, TQ9 6BX / GB
 [2013/16]
Mandataire(s)Lloyd, John Scott
Script IP Limited
Turnpike House
18 Bridge Street
Frome Somerset BA11 1BB / GB
[N/P]
Précédent [2013/16]Jappy, John William Graham
Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2ES / GB
Numéro de la demande, date de dépôt12180804.213.06.2005
[2013/16]
Numéro de priorité, dateGB2004001308211.06.2004         Format original publié: GB 0413082
[2013/16]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2581452
Date:17.04.2013
Langue:EN
[2013/16]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2581452
Date:01.04.2015
Langue:EN
[2015/14]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP14.03.2013
ClassificationInternationale:C12Q1/68, G01N33/543, G01N21/55, B82Y15/00, G02B5/00
[2013/16]
Etats contractants désignésAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   MC,   NL,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2013/16]
TitreAllemand:Verfahren zur Bestimmung von biophysischen Eigenschaften[2013/16]
Anglais:Method for determining biophysical properties[2013/16]
Français:Procédé pour la définition des propriétés biophysiques[2013/16]
Procédure d'examen02.10.2013Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
02.10.2013Requête en examen déposée  [2013/46]
22.01.2014Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
20.05.2014Réponse à une notification de la division dexamen
03.06.2014Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
25.07.2014Réponse à une notification de la division dexamen
19.11.2014Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
23.02.2015Taxe de délivrance payée
23.02.2015Taxe publication/d‘impression payée
23.02.2015Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) initiale(s)   TooltipEP05752343.3  / EP1759014
Opposition(s)05.01.2016Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/10]
Taxes payéesTaxe annuelle
17.12.2012Taxe annuelle Année du brevet 03
17.12.2012Taxe annuelle Année du brevet 04
17.12.2012Taxe annuelle Année du brevet 05
17.12.2012Taxe annuelle Année du brevet 06
17.12.2012Taxe annuelle Année du brevet 07
17.12.2012Taxe annuelle Année du brevet 08
27.06.2013Taxe annuelle Année du brevet 09
31.03.2014Taxe annuelle Année du brevet 10
Extinctions au cours de la procédure dopposition  TooltipHU13.06.2005
AT01.04.2015
BE01.04.2015
BG01.04.2015
CY01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
EE01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
MC01.04.2015
PL01.04.2015
RO01.04.2015
SE01.04.2015
SI01.04.2015
SK01.04.2015
TR01.04.2015
LU13.06.2015
CH30.06.2015
LI30.06.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
[2017/39]
Précédent [2016/37]AT01.04.2015
BE01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
EE01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
MC01.04.2015
PL01.04.2015
RO01.04.2015
SI01.04.2015
SK01.04.2015
LU13.06.2015
CH30.06.2015
LI30.06.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Précédent [2016/24]AT01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
EE01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
MC01.04.2015
PL01.04.2015
RO01.04.2015
SI01.04.2015
SK01.04.2015
LU13.06.2015
CH30.06.2015
LI30.06.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Précédent [2016/22]AT01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
EE01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
MC01.04.2015
PL01.04.2015
RO01.04.2015
SK01.04.2015
LU13.06.2015
CH30.06.2015
LI30.06.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Précédent [2016/10]AT01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
EE01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
MC01.04.2015
PL01.04.2015
RO01.04.2015
SK01.04.2015
LU13.06.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Précédent [2016/09]AT01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
EE01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
MC01.04.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Précédent [2016/07]AT01.04.2015
CZ01.04.2015
DK01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Précédent [2015/51]AT01.04.2015
CZ01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Précédent [2015/50]CZ01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
GR02.07.2015
IS01.08.2015
PT03.08.2015
Précédent [2015/49]CZ01.04.2015
ES01.04.2015
FI01.04.2015
LT01.04.2015
GR02.07.2015
PT03.08.2015
Citations:Recherche[YD]WO9905315  (MEDICAL BIOSYSTEMS LTD [GB], et al) [YD] 1-13 * the whole document *;
 [Y]WO02095070  (MEDICAL BIOSYSTEMS LITD [GB], et al) [Y] 1-13 * claim - *;
 [Y]WO03019245  (UNIV PASTEUR [FR], et al) [Y] 1-13 * the whole document *;
 [Y]EP1286187  (COHO HOLDINGS LLC [US]) [Y] 1-13 * paragraphs [0007] , [0018] *;
 [Y]EP1008870  (NEC CORP [JP]) [Y] 1-13 * claim - *
 [Y]  - GUEDON P, "Characterization and optimization of a real-time, parallel, label-free, polypyrrole-based dna sensor by surface plasmon resonance imaging", 20001215, (20001215), vol. 72, no. 24, pages 6003 - 6009, XP055005805 [Y] 1-13 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1021/ac000122+
 [Y]  - EBBESEN T W ET AL, "Extraordinary optical transmission through sub-wavelength hole arrays", NATURE, NATURE PUBLISHING GROUP, LONDON, GB, (19980212), vol. 391, no. 6668, doi:10.1038/35570, ISSN 0028-0836, pages 667 - 669, XP002133009 [Y] 1-13 * the whole document *

DOI:   http://dx.doi.org/10.1038/35570
Examen   - BROLO A G ET AL, "Surface plasmon sensor based on the enhanced light transmission through arrays of nanoholes in gold films", LANGMUIR, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, NEW YORK, NY; US, vol. 20, no. 12, doi:10.1021/LA0493621, ISSN 0743-7463, (20040608), pages 4813 - 4815, (20040505), XP002617390

DOI:   http://dx.doi.org/10.1021/LA0493621
par le demandeurWO9905315
 WO0118246
 WO0060114
 EP0589867
    - HA ET AL., PROC NATL ACAD SCI USA., (1999), vol. 96, no. 3, pages 893 - 8
    - J. HISTOCHEM. CYTOCHEM., (1999), vol. 47, page 1179
    - MCHENRY, ANN. REV. BIOCHEM., (1988), vol. 57, page 519
    - SCHWAGER ET AL., METHODS IN MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY, (1989), vol. 1, no. 4, pages 155 - 159
    - TABOR ET AL., J. BIOL. CHEM., (1987), vol. 262, pages 1612 - 1623
    - LOFAS ET AL., BIOSENS. BIOELECTRON., (1995), vol. 10, pages 813 - 822
    - KONOPSKY, OPT. COM., (2000), vol. 185, pages 83 - 93
    - JONSSON ET AL., BIOTECHNIQUES, (1991), vol. 11, pages 620 - 627