Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2731629

EP2731629 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR LA STÉRILISATION À ULTRA-HAUTE TEMPÉRATURED'UNE ÉMULSION, NOTAMMENT DERMO-COSMÉTIQUE, INSTABLE À LA TEMPÉRATURE DE STÉRILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  18.04.2014
Base de données mise à jour au 12.12.2018
Dernier événement   Tooltip09.11.2018Reprisepublié le 12.12.2018  [2018/50]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
45, place Abel Gance
92100 Boulogne-Billancourt / FR
[N/P]
Précédent [2014/21]Pour tous les Etats désignés
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
45, place Abel-Gance
92100 Boulogne / FR
Inventeur(s)01 / DELAUNAY, Jean-Claude
Les Bories
F-34800 Clermont L'Herault / FR
02 / LEGENDRE, Franck
13 Chemin des Sapinettes
F-81300 Graulhet / FR
 [2014/21]
Mandataire(s)Cabinet Plasseraud
66, rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 09 / FR
[N/P]
Précédent [2014/21]Hamann, Jean-Christophe
Schmit-Chrétien
25, allée Cavalière
44500 La Baule / FR
Numéro de la demande, date de dépôt12733736.811.07.2012
WO2012EP63604
Numéro de priorité, dateFR2011005628811.07.2011         Format original publié: FR 1156288
[2014/21]
Langue de dépôtFR
Langue de la procédureFR
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2013007755
Date:17.01.2013
Langue:FR
[2013/03]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2731629
Date:21.05.2014
Langue:FR
La demande a été publiée par l'OMPI le 17.01.2013 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2014/21]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP17.01.2013
ClassificationInternationale:A61L2/04, A61L2/00
[2014/21]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2014/21]
TitreAllemand:VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM STERILISIEREN EINER EMULSION BEI EINER ULTRAHOHEN TEMPERATUR, INSBESONDERE EINER BEI STERILISATIONSTEMPERATUR INSTABILEN KOSMETISCHEN EMULSION FÜR DIE HAUT[2014/21]
Anglais:DEVICE AND METHOD FOR STERILIZING AN EMULSION AT AN ULTRAHIGH TEMPERATURE, PARTICULARLY A COSMETIC EMULSION FOR THE SKIN, WHICH IS UNSTABLE AT THE STERILIZATION TEMPERATURE[2014/21]
Français:DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR LA STÉRILISATION À ULTRA-HAUTE TEMPÉRATURED'UNE ÉMULSION, NOTAMMENT DERMO-COSMÉTIQUE, INSTABLE À LA TEMPÉRATURE DE STÉRILISATION[2014/21]
Entrée dans la phase régionale11.02.2014Taxe nationale de base payée 
11.02.2014Taxe(s) de désignation payée(s) 
11.02.2014Taxe d'examen payée 
Procédure dexamen11.02.2014Requête en examen déposée  [2014/21]
04.09.2014Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
Demande(s) divisionnaire(s)EP15152576.3  / EP2918293
EP15193567.3  / EP3009151
Taxes payéesTaxe annuelle
24.07.2014Taxe annuelle Année du brevet 03
27.11.2015Taxe annuelle Année du brevet 04
24.05.2016Taxe annuelle Année du brevet 05
16.06.2017Taxe annuelle Année du brevet 06
26.06.2018Taxe annuelle Année du brevet 07
Surtaxe
Surtaxe concernant la taxe annuelle
31.07.201504   M06   Taxe payée le   27.11.2015
Suspension/Interruption29.01.2015Suspension de la procédure
01.02.2019Poursuite de la procédure
[2018/50]
Cité dansRecherche internationale[I]WO2007148022  (LOPEZ DIDIER [FR], et al) [I] 1-18 * abstract * * pages 4-6 *;
 [I]US2005058762  (KROENING DAVID L [US]) [I] 9-14 * paragraph [0030]; figure - *;
 [A]EP0524751  (FUJI OIL CO LTD [JP]) [A] 1-8 * figure 4 *;
 [A]US2002164159  (DE STOUTZ JEAN-CHRISTIAN [FR]) [A] 1-18 * paragraphs [0056] , [0 74] *;
 [A]JP2004105181  (NISSEI CO LTD) [A] 1-18 * the whole document *
par le demandeurEP2032175
 EP0524751
 JP2004105181