blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

en savoir plus...
blank Flash info

Assistant du Registre européen des brevets actualisé

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible pour apprendre, nous avons lancé une version mis à jour du tutoriel en ligne de l'Assistant du Registre européen des brevets qui inclut des changements récents dans le Registre européen des brevets.

2019.08.29

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

Tous les documents: EP2800465 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP2800465



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 194
20.08.2019 Notification de la division juridique Recherche / Examen 2
20.08.2019 Notification de la division juridique Recherche / Examen 2
31.07.2019 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
31.07.2019 Pièce-jointe Recherche / Examen 10
31.07.2019 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
31.07.2019 Lettre à la division juridique Recherche / Examen 2
24.05.2019 Notification de la division juridique Recherche / Examen 3
24.05.2019 Notification de la division juridique Recherche / Examen 3
15.05.2019 Pièce-jointe Recherche / Examen 6
15.05.2019 Pièce-jointe Recherche / Examen 6
15.05.2019 Pièce-jointe Recherche / Examen 8
15.05.2019 Lettre à la division juridique Recherche / Examen 1
07.05.2019 Notification de la division juridique Recherche / Examen 1
24.04.2019 Pièce-jointe Recherche / Examen 2
24.04.2019 Pièce-jointe Recherche / Examen 2
24.04.2019 Pièce-jointe Recherche / Examen 2
24.04.2019 Lettre à la division juridique Recherche / Examen 2
19.12.2018 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
13.12.2017 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
08.12.2016 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
11.08.2016 Lettre à la division juridique Recherche / Examen 1
02.08.2016 Brève notification destinée au demandeur Recherche / Examen 1
07.07.2016 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 2
07.07.2016 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 1
05.07.2016 Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne) Recherche / Examen 2
05.07.2016 Modifications reçues avant l'examen quant au fond Recherche / Examen 1
28.11.2015 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
08.06.2015 CDS mise à jour - modifications concernant le mandataire du demandeur Recherche / Examen 1
04.03.2015 Notification de la division juridique Recherche / Examen 1
09.02.2015 Lettre à la division juridique Recherche / Examen 3
07.01.2015 Lettre à la division juridique Recherche / Examen 2
15.12.2014 Notification de la division juridique Recherche / Examen 2
15.12.2014 Notification de la division juridique Recherche / Examen 2
13.12.2014 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
12.12.2014 Pièce-jointe Recherche / Examen 8
12.12.2014 Lettre à la division juridique Recherche / Examen 2
08.12.2014 Pièce-jointe Recherche / Examen 9
08.12.2014 Lettre à la division juridique Recherche / Examen 1
08.12.2014 Lettre à la division juridique Recherche / Examen 1
15.10.2014 Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir Recherche / Examen 1
13.08.2014 Notification concernant: observations sur l'opinion écrite/modification de la demande/paiement des taxes de revendication Recherche / Examen 3
11.08.2014 Communication à l'inventeur désigné Recherche / Examen 1
06.08.2014 Copie des résultats de la recherche de priorité fournie par l'OEB Recherche / Examen 6
22.07.2014 Observations relatives à l'opinion écrite de l'ISA Recherche / Examen 4
22.07.2014 Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité Recherche / Examen 7
05.07.2014 Pouvoir du mandataire Recherche / Examen 1
05.07.2014 Questions concernant la demande Recherche / Examen 1
05.07.2014 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
05.07.2014 Réponse à l'opinion écrite établie par l'OEB Recherche / Examen 4
05.07.2014 Requête d'entrée dans la phase européenne Recherche / Examen 7
16.05.2014 Information sur l'entrée en phase européenne Recherche / Examen 4
30.07.2013 Document de priorité (transmis électroniquement) Recherche / Examen 17
11.07.2013 Copie du rapport de recherche international Recherche / Examen 6
11.07.2013 Publication internationale du Pamphlet A1 Recherche / Examen 12
24.04.2013 Notification de l'enregistrement d'un changement Administration chargée de la recherche internationale 1
11.04.2013 Document concernant la représentation Administration chargée de la recherche internationale 1
03.04.2013 Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII, (usage interne ISA) Administration chargée de la recherche internationale 2
03.04.2013 Opinion écrite de l'ISA, page de garde (usage interne ISA) Administration chargée de la recherche internationale 1
03.04.2013 Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire (usage interne ISA) Administration chargée de la recherche internationale 3
24.01.2013 Abrégé Administration chargée de la recherche internationale 1
24.01.2013 Revendications Administration chargée de la recherche internationale 2
24.01.2013 Description Administration chargée de la recherche internationale 7
24.01.2013 Document concernant la représentation Administration chargée de la recherche internationale 1
24.01.2013 Dessins Administration chargée de la recherche internationale 1