Extrait du Registre européen des brevets

Historique des événements: EP2800465


Date  Description Bulletin européen des brevets, Date et numéro
24.05.2019 Reprise publié le  26.06.2019  [2019/26]
19.12.2018 Nouvelle entrée: taxe annuelle payée
19.12.2017 Nouvelle entrée: taxe annuelle payée
07.12.2016 Nouvelle entrée: taxe annuelle payée
27.11.2015 Nouvelle entrée: taxe annuelle payée
16.12.2014 Nouvelle entrée: taxe annuelle payée
12.12.2014 Suspension publié le  14.01.2015  [2015/03]
10.10.2014 Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets publié le  12.11.2014  [2014/46]
10.10.2014 Requête en examen présentée publié le  12.11.2014  [2014/46]
13.08.2014 Données PCT avant la publication européenne
29.07.2014 Données PCT avant la publication européenne
17.07.2014 Données PCT avant la publication européenne
11.07.2014 Données PCT avant la publication européenne
11.07.2014 Modification par le demandeur
22.07.2013 Données PCT avant la publication européenne
12.07.2013 Données PCT avant la publication européenne
01.02.2013 Données PCT avant la publication européenne