blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

en savoir plus...
blank Flash info

Assistant du Registre européen des brevets actualisé

Afin de vous offrir la meilleure expérience possible pour apprendre, nous avons lancé une version mis à jour du tutoriel en ligne de l'Assistant du Registre européen des brevets qui inclut des changements récents dans le Registre européen des brevets.

2019.08.29

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

Famille de brevets: EP2800465
TypeType Membre de la famille de brevets
N° de publication DateType
EP2800465Global Dossier 12.11.2014A1
Numéro de priorité Date
WO2012FR00502 05.12.2012
FR1200052 06.01.2012
TypeType Membre de la famille de brevets
N° de publication DateType
FR2985411 07.02.2014B1
FR2985411 12.07.2013A1
Numéro de priorité Date
FR1200052 06.01.2012
FR1200838 16.03.2012
TypeType Equivalent
N° de publication DateType
WO2013102706Global Dossier 11.07.2013A1
Numéro de priorité Date
FR1200052 06.01.2012
TypeType Equivalent
N° de publication DateType
FR2985410 12.07.2013A1
Numéro de priorité Date
FR1200052 06.01.2012