blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

en savoir plus...
blank Flash info

Le Registre de brevets de Malte participe aux liens profonds

Cliquez ici pour plus d'informations sur les liens profonds.

2019.01.28

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

Situation juridique: EP2800465

Etats contractants désignésAL 
AT 
BE 
BG 
CH 
CY 
CZ 
DE 
DK 
EE 
ES 
FI 
FR 
GB 
GR 
HR 
HU 
IE 
IS 
IT 
LI 
LT 
LU 
LV 
MC 
MK 
MT 
NL 
NO 
PL 
PT 
RO 
RS 
SE 
SI 
SK 
SM 
TR 
Procédure d'examen05.07.2014Requête en examen déposée  [2014/46]
Entrée dans la phase régionale02.07.2014Taxe nationale de base payée 
02.07.2014Taxe(s) de désignation payée(s) 
02.07.2014Taxe d'examen payée 
Taxes payéesTaxe annuelle
11.12.2014Taxe annuelle Année du brevet 03
24.11.2015Taxe annuelle Année du brevet 04
05.12.2016Taxe annuelle Année du brevet 05
12.12.2017Taxe annuelle Année du brevet 06
17.12.2018Taxe annuelle Année du brevet 07
Données INPADOC   TooltipL'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents.
Date de l'événement:12.11.2014 
Description de l'événement:REQUEST FOR EXAMINATION FILED
Effective DATE:20140705
 
Date de l'événement:12.11.2014 
Description de l'événement:DESIGNATED CONTRACTING STATES
Kind Code of Ref Document:A1
Designated State(s):AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
 
Date de l'événement:14.01.2015 
Description de l'événement:PROCEEDINGS STAYED BEFORE GRANT
Effective DATE:20141208