blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

en savoir plus...
blank Flash info

Le Registre de brevets de Malte participe aux liens profonds

Cliquez ici pour plus d'informations sur les liens profonds.

2019.01.28

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2800465

EP2800465 - PROCEDE POUR FAVORISER L'EXSUDATION DE L'OLEORESINE ET COMPOSITION POUR METTRE EN OEUVRE CE PROCEDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutLa requête en examen a été présentée
Statut actualisé le  10.10.2014
Base de données mise à jour au 19.06.2019
Dernier événement   Tooltip24.05.2019Reprisepublié le 26.06.2019 [2019/26]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Holiste Laboratoires et Développement
71110 Artaix / FR
[2014/46]
Inventeur(s)01 / LENEVEU, Luc
La Molière
F-71110 Anzy Le Duc / FR
 [2014/46]
Mandataire(s)Flavenot, Bernard
ABRITT
17, rue du Docteur Charcot
91290 La Norville / FR
[N/P]
Précédent [2014/46]Flavenot, Bernard
Abritt
17, rue du Dr. Charcot
91290 La Norville / FR
Numéro de la demande, date de dépôt12816684.005.12.2012
WO2012FR00502
Numéro de priorité, dateFR2012000005206.01.2012         Format original publié: FR 1200052
[2014/46]
Langue de dépôtFR
Langue de la procédureFR
PublicationType: A1  Demande avec rapport de recherche
N°:WO2013102706
Date:11.07.2013
Langue:FR
[2013/28]
Type: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2800465
Date:12.11.2014
Langue:FR
La demande a été publiée par l'OMPI le 11.07.2013 dans une des langues officielles de l'OEB.
[2014/46]
Rapport(s) de rechercheRapport de recherche internationale - publié le:EP11.07.2013
ClassificationInternationale:A01G23/10
[2014/46]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2014/46]
Etats autorisant lextensionBAPas encore payé
MEPas encore payé
TitreAllemand:VERFAHREN ZUR FÖRDERUNG DER EXSUDATION VON OLEORESIN UND ZUSAMMENSETZUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS[2014/46]
Anglais:METHOD FOR PROMOTING THE EXUDATION OF OLEORESIN AND COMPOSITION FOR IMPLEMENTING SAID METHOD[2014/46]
Français:PROCEDE POUR FAVORISER L'EXSUDATION DE L'OLEORESINE ET COMPOSITION POUR METTRE EN OEUVRE CE PROCEDE[2014/46]
Entrée dans la phase régionale02.07.2014Taxe nationale de base payée 
02.07.2014Taxe(s) de désignation payée(s) 
02.07.2014Taxe d'examen payée 
Procédure d'examen05.07.2014Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
05.07.2014Requête en examen déposée  [2014/46]
Taxes payéesTaxe annuelle
11.12.2014Taxe annuelle Année du brevet 03
24.11.2015Taxe annuelle Année du brevet 04
05.12.2016Taxe annuelle Année du brevet 05
12.12.2017Taxe annuelle Année du brevet 06
17.12.2018Taxe annuelle Année du brevet 07
Suspension/Interruption08.12.2014Suspension de la procédure[2015/03]
08.12.2014Suspension de la procédure[2019/26]
01.08.2019Poursuite de la procédure[2019/26]
Cité dansRecherche internationale[Y]FR2774257  (DERIVES RESINIQUES TERPENIQUE [FR]) [Y] 1,4,5,10 * page 12, line 10 - line 17 *;
 [YD]FR741756  (BELLINI STELLE, M. UMBERTO) [YD] 1,4,5,10 * page 1, line 47 - page 2, line 50; examples 2,3 *;
 [A]US3858354  (SOULARD PATRICK MARIE ALFRED) [A] 1-14 * column 1, line 8 - column 2, line 23 *;
 [A]WO02094002  (UNIV MINNESOTA [US], et al) [A] 1-14 * page 4, line 14 - page 9, line 26; figure -; claims 14-33 *;
 [A]GB2156827  (AGRI BIO CORP) [A] 1-12 * page 1, line 72 - line 100; figure -; claims 1-15 *
par le demandeurFR691361
 FR741756
 FR2746582
 EP1052892