Extrait du Registre européen des brevets

Tous les documents: EP2757466 Alerte pour un dossier: RSS Courriel

S'abonner aux alertes par courriel


Dossier(s):  EP2757466



Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse indiquée






Date Type de document Procédure Nombre de pages
Nombre total de pages: 1546
03.04.2019 Notification relative à l'expiration du délai d'opposition Recherche / Examen 1
11.06.2018 Envoi du certificat Recherche / Examen 1
04.05.2018 Décision de délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
20.04.2018 Information sur la non-pertinence des observations de tiers Recherche / Examen 1
20.04.2018 Traitement de la requête en correction du texte proposé pour délivrance ou observations de tiers (à partir du 01-04-2012) Recherche / Examen 2
29.03.2018 Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire Recherche / Examen 1
12.03.2018 Traduction des revendications en anglais Recherche / Examen 3
12.03.2018 Soumission des traductions des revendications Recherche / Examen 2
12.03.2018 Traduction des revendications en français Recherche / Examen 4
30.01.2018 Accusé de réception d'observations de tiers Recherche / Examen 1
30.01.2018 Transmission des observations de tiers au demandeur Recherche / Examen 532
25.01.2018 Accusé de réception(électronique) Recherche / Examen 1
25.01.2018 Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt Recherche / Examen 1
25.01.2018 Littérature non-brevet déposée par un tiers Recherche / Examen 30
25.01.2018 Littérature non-brevet déposée par un tiers Recherche / Examen 3
25.01.2018 Littérature non-brevet déposée par un tiers Recherche / Examen 290
25.01.2018 Littérature non-brevet déposée par un tiers Recherche / Examen 8
25.01.2018 Littérature non-brevet déposée par un tiers Recherche / Examen 198
25.01.2018 Observations de tiers Recherche / Examen 2
11.12.2017 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
11.12.2017 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
11.12.2017 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 2
11.12.2017 Texte envisagé pour la délivrance Recherche / Examen 45
11.12.2017 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 45
30.11.2017 Traitement de la requête en correction du texte proposé pour délivrance ou observations de tiers (à partir du 01-04-2012) Recherche / Examen 2
23.10.2017 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 5
23.10.2017 Revendications Recherche / Examen 5
23.10.2017 Requête en correction/rectification du texte proposé pour la délivrance envoyé à partir du 01.04.2012 Recherche / Examen 3
14.06.2017 Données bibliographiques de la demande de brevet européen Recherche / Examen 2
14.06.2017 Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen Recherche / Examen 5
14.06.2017 Intention de délivrance (signatures) Recherche / Examen 2
14.06.2017 Texte envisagé pour la délivrance Recherche / Examen 46
14.06.2017 Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) Recherche / Examen 46
02.06.2017 Annexe à la notification Recherche / Examen 3
02.06.2017 Procès-verbal de la procédure orale (division d'examen) Recherche / Examen 1
02.06.2017 Procès-verbal de la procédure orale (division d'examen) Recherche / Examen 1
02.06.2017 Procès-verbal de la procédure orale (division d'examen) Recherche / Examen 1
02.06.2017 Envoi de la copie du procès-verbal de la procédure orale Recherche / Examen 1
13.04.2017 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 5
13.04.2017 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 5
13.04.2017 Revendications Recherche / Examen 5
13.04.2017 Revendications Recherche / Examen 5
13.04.2017 Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale Recherche / Examen 8
03.04.2017 Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale Recherche / Examen 7
08.01.2017 Accusé de réception Recherche / Examen 1
02.01.2017 Récépissé de document Recherche / Examen 1
02.01.2017 Annexe à la notification Recherche / Examen 5
02.01.2017 Préparation de la procédure orale Recherche / Examen 2
02.01.2017 Citation à une procédure orale Recherche / Examen 1
25.07.2016 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 5
25.07.2016 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 5
25.07.2016 Revendications Recherche / Examen 5
25.07.2016 Revendications Recherche / Examen 5
25.07.2016 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 6
16.03.2016 Annexe à la notification Recherche / Examen 5
16.03.2016 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
04.03.2016 Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire Recherche / Examen 1
19.02.2016 Lettre non signifiée Recherche / Examen 2
12.01.2016 Annexe à la notification Recherche / Examen 5
12.01.2016 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
27.09.2015 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 5
27.09.2015 Revendications modifiées avec annotations Recherche / Examen 5
27.09.2015 Revendications Recherche / Examen 5
27.09.2015 Revendications Recherche / Examen 5
27.09.2015 Réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 7
27.07.2015 Accord d'une prorogation de délai (procédure d'examen) Recherche / Examen 1
22.07.2015 Requête en prorogation du délai de réponse à la notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
17.03.2015 Annexe à la notification Recherche / Examen 3
17.03.2015 Notification de la division d'examen Recherche / Examen 2
09.09.2014 Réponse à l'opinion écrite établie par l'OEB Recherche / Examen 4
26.08.2014 Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire Recherche / Examen 1
28.07.2014 Rappel du délai de paiement de la taxe d'examen/ de désignation/de correction dans l'opinion écrite/modification Recherche / Examen 2
26.07.2014 Requête en changement de mandataire du déposant Recherche / Examen 1
21.07.2014 Requête en changement de mandataire du déposant Recherche / Examen 1
25.06.2014 Notification d'imminente publication Recherche / Examen 2
13.09.2013 Notification relative à l'envoi du rapport de recherche européenne Recherche / Examen 1
13.09.2013 Avis relatif au rapport de recherche européenne Recherche / Examen 2
13.09.2013 Rapport de recherche européen Recherche / Examen 2
27.05.2013 Dessins Recherche / Examen 10
27.05.2013 Réponse à l'invitation à remédier à des irrégularités Recherche / Examen 1
10.05.2013 Pouvoir général Recherche / Examen 1
10.05.2013 Questions concernant la demande Recherche / Examen 1
22.04.2013 Dépôt de pièces modifiées ne concordant pas avec les pièces originales Recherche / Examen 1
13.04.2013 Pouvoir général Recherche / Examen 2
13.04.2013 Questions concernant la demande Recherche / Examen 1
08.04.2013 Pouvoir général Recherche / Examen 1
08.04.2013 Pouvoir général Recherche / Examen 1
08.04.2013 Questions concernant la demande Recherche / Examen 1
30.03.2013 Dessins Recherche / Examen 10
30.03.2013 Réponse à l'invitation à remédier à des irrégularités Recherche / Examen 1
26.03.2013 Dessins Recherche / Examen 10
26.03.2013 Réponse à l'invitation à remédier à des irrégularités Recherche / Examen 1
19.03.2013 Irrégularités dans les pièces de la demande - annexe C Recherche / Examen 3
15.03.2013 Avis quant au débit de taxes Recherche / Examen 1
15.02.2013 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
15.02.2013 Bordereau de règlement de taxes et frais Recherche / Examen 1
17.01.2013 Abrégé Recherche / Examen 1
17.01.2013 Accusé de réception de la transmission électronique de la requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 2
17.01.2013 Revendications Recherche / Examen 5
17.01.2013 Description Recherche / Examen 30
17.01.2013 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
17.01.2013 Désignation de l'inventeur Recherche / Examen 1
17.01.2013 Dessins Recherche / Examen 10
17.01.2013 Requête en délivrance d'un brevet européen Recherche / Examen 4