Extrait du Registre européen des brevets

Présentation générale: EP2757466

EP2757466 - Procédé implémenté par ordinateur destiné à générer du code de programme informatique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutAucune opposition formée dans le délai
Statut actualisé le  05.04.2019
Base de données mise à jour au 16.11.2019
PrécédentLe brevet a été délivré
Statut actualisé le  27.04.2018
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  10.12.2017
PrécédentL'examen est en cours
Statut actualisé le  27.10.2017
PrécédentLa délivrance du brevet est envisagée
Statut actualisé le  15.06.2017
Dernier événement   Tooltip15.11.2019Extinction du brevet dans un Etat contractant
Nouvel/nouveaux État(s): AL
publié le 18.12.2019 [2019/51]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Generative Software GmbH
15, Cornelia-Schlosser-Allee
79111 Freiburg / DE
[2018/22]
Précédent [2014/30]Pour tous les Etats désignés
Generative Software GmbH
15, Cornelia-Schlosser-Allee
79111 Freiburg / DE
Inventeur(s)01 / Munzert, Marcus
15, Cornelia-Schlosser-Allee
79111 Freiburg / DE
02 / Rohmer, Heinz
5, Kirchbergstrasse
78176 Blumberg / DE
 [2014/30]
Mandataire(s)Linhart, Friedrich Karl Eberhard
La Couronnette
1166 Perroy / CH
[2018/22]
Précédent [2014/39]Linhart, Friedrich Karl Eberhard
Römerstraße 39
78183 Hüfingen / DE
Précédent [2014/30]Weiss, Peter
Dres. Weiss & Arat
Partnerschaftsgesellschaft
Zeppelinstrasse 4
78234 Engen / DE
Numéro de la demande, date de dépôt13151712.017.01.2013
[2014/30]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP2757466
Date:23.07.2014
Langue:DE
[2014/30]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP2757466
Date:30.05.2018
Langue:DE
[2018/22]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP13.09.2013
ClassificationInternationale:G06F9/44
[2014/30]
Etats contractants désignésAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2018/22]
Précédent [2014/30]AL,  AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HR,  HU,  IE,  IS,  IT,  LI,  LT,  LU,  LV,  MC,  MK,  MT,  NL,  NO,  PL,  PT,  RO,  RS,  SE,  SI,  SK,  SM,  TR 
TitreAllemand:Computerimplementiertes Verfahren zum Generieren von Computerprogrammcode[2014/30]
Anglais:A computer implemented method for generating computer program code[2014/30]
Français:Procédé implémenté par ordinateur destiné à générer du code de programme informatique[2014/30]
Procédure d'examen09.09.2014Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription)
09.09.2014Requête en examen déposée  [2014/42]
17.03.2015Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
27.09.2015Réponse à une notification de la division dexamen
16.03.2016Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
25.07.2016Réponse à une notification de la division dexamen
15.05.2017Date des procédures orales
02.06.2017Procès-verbal des procédures orales envoyé
14.06.2017Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
23.10.2017Désaccord du demandeur à la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de l'examen quant au fond par l'OEB
11.12.2017Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
25.01.2018Observations des tiers
12.03.2018Taxe de délivrance payée
12.03.2018Taxe publication/d‘impression payée
12.03.2018Réception des traductions de la/des revendication(s)
Demande(s) divisionnaire(s)EP18173712.3  / EP3432139
La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est  17.03.2015
Opposition(s)01.03.2019Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/19]
Taxes payéesTaxe annuelle
29.01.2015Taxe annuelle Année du brevet 03
25.01.2016Taxe annuelle Année du brevet 04
31.01.2017Taxe annuelle Année du brevet 05
31.01.2018Taxe annuelle Année du brevet 06
Extinctions durant la phase d’opposition  TooltipAL30.05.2018
CY30.05.2018
CZ30.05.2018
DK30.05.2018
EE30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
IT30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
MC30.05.2018
NL30.05.2018
PL30.05.2018
RO30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
SI30.05.2018
SK30.05.2018
SM30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
[2019/51]
Précédent [2019/40]CY30.05.2018
CZ30.05.2018
DK30.05.2018
EE30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
IT30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
MC30.05.2018
NL30.05.2018
PL30.05.2018
RO30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
SI30.05.2018
SK30.05.2018
SM30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Précédent [2019/26]CY30.05.2018
CZ30.05.2018
DK30.05.2018
EE30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
IT30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
NL30.05.2018
PL30.05.2018
RO30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
SI30.05.2018
SK30.05.2018
SM30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Précédent [2019/11]CY30.05.2018
CZ30.05.2018
DK30.05.2018
EE30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
IT30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
NL30.05.2018
PL30.05.2018
RO30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
SK30.05.2018
SM30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Précédent [2019/10]CY30.05.2018
CZ30.05.2018
DK30.05.2018
EE30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
NL30.05.2018
PL30.05.2018
RO30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
SK30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Précédent [2019/09]CY30.05.2018
DK30.05.2018
EE30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
NL30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Précédent [2019/08]CY30.05.2018
DK30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
NL30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Précédent [2019/03]CY30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
NL30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Précédent [2018/52]CY30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
GR31.08.2018
Précédent [2018/51]CY30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
LV30.05.2018
RS30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
Précédent [2018/50]CY30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
HR30.05.2018
LT30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
Précédent [2018/49]CY30.05.2018
ES30.05.2018
FI30.05.2018
LT30.05.2018
SE30.05.2018
BG30.08.2018
NO30.08.2018
Précédent [2018/47]ES30.05.2018
FI30.05.2018
LT30.05.2018
NO30.08.2018
Citations:Recherche[I]EP2110741  (SIEMENS AG [DE]) [I] 1-15 * paragraph [0032] - paragraph [0048]; figures 1-3 *
ExamenEP0463583
    - Aho ET AL, "Compilers. Principles, Techniques, and Tools", COMPILERS : PRINCIPLES, TECHNIQUES, AND TOOLS., US, UPPER SADDLE RIVER, NJ : PRENTICE HALL., (19860101), 031066, ISBN 978-0-201-10194-2, XP055238379