Auszug aus dem europäischen Patentregister

Alle Dokumente: EP3388531 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP3388531



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 79
22.10.2018 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
19.09.2018 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 2
01.08.2018 Rückzahlung von Gebühren Recherche / Prüfung 1
27.07.2018 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
27.07.2018 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 3
27.07.2018 Europäischer Recherchenbericht Recherche / Prüfung 1
27.07.2018 Informationen zur Recherchenstrategie Recherche / Prüfung 1
26.06.2018 Recherchebeginn Recherche / Prüfung 1
07.06.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
07.06.2018 Konvertiertes Sequenzprotokoll Recherche / Prüfung 1
07.06.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
07.06.2018 Antwort auf die Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln Recherche / Prüfung 1
19.04.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
19.04.2018 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
19.04.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 1
19.04.2018 Angelegenheit die Anmeldung betreffend Recherche / Prüfung 2
03.04.2018 Mängel im Sequenzprotokoll Recherche / Prüfung 2
29.03.2018 Aufforderung zur Einreichung von Patentansprüchen Recherche / Prüfung 1
19.03.2018 (Elektronische) Empfangsbescheinigung Recherche / Prüfung 1
19.03.2018 Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen Recherche / Prüfung 2
19.02.2018 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
19.02.2018 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
19.02.2018 Beschreibung Recherche / Prüfung 15
19.02.2018 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
19.02.2018 Zeichnungen Recherche / Prüfung 4
19.02.2018 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 4
09.01.2006 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 23